12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
20.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.08.2018 [2018/34] |
13.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.08.2018 [2018/33] |
06.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.08.2018 [2018/32] |
29.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.08.2018 [2018/31] |
15.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.07.2018 [2018/29] |
08.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.07.2018 [2018/28] |
06.10.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.11.2017 [2017/45] |
18.08.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.09.2017 [2017/38] |
07.04.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.05.2017 [2017/19] |
17.03.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.04.2017 [2017/16] |
13.01.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.02.2017 [2017/07] |
23.12.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.01.2017 [2017/04] |
16.12.2016 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 18.01.2017 [2017/03] |
18.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.12.2016 [2016/51] |
11.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.12.2016 [2016/50] |
04.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2016 [2016/49] |
14.10.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
26.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.09.2016 [2016/39] |
19.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.09.2016 [2016/38] |
12.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.09.2016 [2016/37] |
05.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2016 [2016/36] |
29.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.08.2016 [2016/35] |
08.01.2016 |
Délivrance (prévue) |
publié le 10.02.2016 [2016/06] |
07.12.2015 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
04.12.2015 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
20.09.2015 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
21.08.2015 |
Changement - titre anglais |
publié le 23.09.2015 [2015/39] |
21.08.2015 |
Changement - titre français |
publié le 23.09.2015 [2015/39] |
03.06.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.06.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.08.2013 |
Modification par le demandeur |
|
12.07.2013 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 14.08.2013 [2013/33] |
07.06.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.03.2013 |
Changement - inventeur |
publié le 10.04.2013 [2013/15] |
15.02.2013 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 20.03.2013 [2013/12] |
15.02.2013 |
Requête en examen présentée |
publié le 20.03.2013 [2013/12] |
14.12.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
13.11.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.12.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.11.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|