EP2569519 - PROCÉDÉ DE CONTROLE D'UN MOTEUR AYANT UNE POMPE D'HUILE À DEBIT VARIABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/12] | PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE DOTÉ D'UNE POMPE À HUILE À PLUSIEURS NIVEAUX | ||
[2015/39] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.12.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Volkswagen Aktiengesellschaft Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | [2013/12] | Inventeur(s) | 01 /
WINDRICH, Dirk Zu den Kiekenfuhren 12 38518 Gifhorn / DE | 02 /
WACHTENDORF, Axel Schuntertal 17 38108 Braunschweig / DE | [2013/15] |
Précédent [2013/12] | 01 /
WINDRICH, Dirk Zu den Kiekenfuhren 12 38518 Gifhorn / DE | ||
02 /
WACHTENDORF, Axel Schuhmacher Str. 3A 38518 Gifhorn / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11723869.1 | 02.05.2011 | [2016/06] | WO2011EP02164 | Numéro de priorité, date | DE20101019933 | 08.05.2010 Format original publié: DE102010019933 | [2013/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011141130 | Date: | 17.11.2011 | Langue: | DE | [2011/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2569519 | Date: | 20.03.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.11.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2569519 | Date: | 10.02.2016 | Langue: | DE | [2016/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.11.2011 | Classification | IPC: | F01M1/02, F01M1/18, F01L1/344, F16N13/00, F04C14/00 | [2013/12] | CPC: |
F01M1/02 (EP);
F01M1/16 (EP);
F01M1/18 (EP);
F01L1/34 (EP);
F01L2001/3445 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER BRENNKRAFTMASCHINE MIT MEHRSTUFIGER ÖLPUMPE | [2013/12] | Anglais: | METHOD OF CONTROLLING AN ENGINE HAVING A VARIABLE OUTPUT OIL PUMP | [2015/39] | Français: | PROCÉDÉ DE CONTROLE D'UN MOTEUR AYANT UNE POMPE D'HUILE À DEBIT VARIABLE | [2015/39] |
Précédent [2013/12] | METHOD FOR OPERATING AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE HAVING A MULTI-STAGE OIL PUMP | ||
Précédent [2013/12] | PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE DOTÉ D'UNE POMPE À HUILE À PLUSIEURS NIVEAUX | Entrée dans la phase régionale | 10.12.2012 | Taxe nationale de base payée | 10.12.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.12.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/12] | 07.08.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.09.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2015 | Taxe de délivrance payée | 26.11.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.11.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.09.2015 | Opposition(s) | 11.11.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.05.2011 | AL | 10.02.2016 | CY | 10.02.2016 | CZ | 10.02.2016 | DK | 10.02.2016 | EE | 10.02.2016 | ES | 10.02.2016 | FI | 10.02.2016 | HR | 10.02.2016 | IT | 10.02.2016 | LT | 10.02.2016 | LV | 10.02.2016 | MC | 10.02.2016 | MK | 10.02.2016 | MT | 10.02.2016 | NL | 10.02.2016 | PL | 10.02.2016 | RO | 10.02.2016 | RS | 10.02.2016 | SE | 10.02.2016 | SI | 10.02.2016 | SK | 10.02.2016 | SM | 10.02.2016 | TR | 10.02.2016 | AT | 02.05.2016 | IE | 02.05.2016 | LU | 02.05.2016 | BG | 10.05.2016 | NO | 10.05.2016 | GR | 11.05.2016 | BE | 31.05.2016 | CH | 31.05.2016 | LI | 31.05.2016 | IS | 10.06.2016 | PT | 13.06.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 02.05.2011 | |
CY | 10.02.2016 | ||
CZ | 10.02.2016 | ||
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
MC | 10.02.2016 | ||
MK | 10.02.2016 | ||
MT | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
TR | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 02.05.2011 | |
CY | 10.02.2016 | ||
CZ | 10.02.2016 | ||
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
MC | 10.02.2016 | ||
MK | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
TR | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 02.05.2011 | |
CY | 10.02.2016 | ||
CZ | 10.02.2016 | ||
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
MC | 10.02.2016 | ||
MK | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2017/38] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
AT | 02.05.2016 | ||
IE | 02.05.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2017/16] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SI | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
BG | 10.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
CH | 31.05.2016 | ||
LI | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2017/04] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
LU | 02.05.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2016/50] | CZ | 10.02.2016 | |
DK | 10.02.2016 | ||
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RO | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
SK | 10.02.2016 | ||
SM | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2016/49] | DK | 10.02.2016 | |
EE | 10.02.2016 | ||
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2016/46] | DK | 10.02.2016 | |
ES | 10.02.2016 | ||
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2016/39] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
LV | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
RS | 10.02.2016 | ||
SE | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2016/38] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
IS | 10.06.2016 | ||
PT | 13.06.2016 | ||
Précédent [2016/36] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
IT | 10.02.2016 | ||
LT | 10.02.2016 | ||
NL | 10.02.2016 | ||
PL | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | ||
BE | 31.05.2016 | ||
Précédent [2016/35] | ES | 10.02.2016 | |
FI | 10.02.2016 | ||
HR | 10.02.2016 | ||
NO | 10.05.2016 | ||
GR | 11.05.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JP2004116430 (AISIN SEIKI) [A] 1 * abstract *; | [A]EP2133517 (AISIN SEIKI [JP]) [A] 1 * paragraphs [0031] - [0046]; figures 1,2 *; | [A]DE19523533 (EISENMANN SIEGFRIED A [DE]) [A] 1 * column 3, line 47 - column 4, line 28; figure 1 *; | [A]DE19533686 (DAIMLER BENZ AG [DE]) [A] 1 * abstract * | par le demandeur | DE102005050775 | DE19825288 | US5529023 |