EP2595880 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE MAÎTRISE DE L'ÉCOULEMENT AUTOUR D'UNE TOURELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.03.2015 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Précédent [2013/22] | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | Inventeur(s) | 01 /
ULLMAN, Alan, Z. 17426 Napa Street Northridge CA 91325 / US | [2013/22] | Mandataire(s) | Howson, Richard Giles Bentham, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2013/22] | Howson, Richard G.B., et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11727877.0 | 13.06.2011 | WO2011US40151 | Numéro de priorité, date | US20100842534 | 23.07.2010 Format original publié: US 842534 | [2013/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012012036 | Date: | 26.01.2012 | Langue: | EN | [2012/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2595880 | Date: | 29.05.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.01.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2595880 | Date: | 14.05.2014 | Langue: | EN | [2014/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.01.2012 | Classification | IPC: | B64C7/00, B64C21/04, B64C23/04, B64D7/00, F15D1/00, B64D47/08 | [2013/49] | CPC: |
B64C7/00 (EP,US);
B64C21/04 (EP,US);
B64C23/04 (EP,US);
B64D7/00 (EP,US);
F15D1/008 (EP,US);
B64C2230/16 (EP,US);
Y02T50/10 (EP,US);
Y02T50/50 (EP,US);
Y10T137/0396 (EP,US);
Y10T137/206 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2013/22] | B64C7/00, B64C21/04, B64C23/04, B64D7/00, B64D47/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINER STRÖMUNG UM EINEN TURM | [2013/49] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING FLOW ABOUT A TURRET | [2013/22] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE MAÎTRISE DE L'ÉCOULEMENT AUTOUR D'UNE TOURELLE | [2013/22] |
Précédent [2013/22] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES FLUSSES UM EINEN TURM | Entrée dans la phase régionale | 19.02.2013 | Taxe nationale de base payée | 19.02.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.02.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.02.2013 | Requête en examen déposée [2013/22] | 05.09.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.03.2014 | Taxe de délivrance payée | 03.03.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.04.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.12.2013 | Opposition(s) | 17.02.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.06.2011 | AL | 14.05.2014 | AT | 14.05.2014 | BE | 14.05.2014 | BG | 14.05.2014 | CY | 14.05.2014 | CZ | 14.05.2014 | DK | 14.05.2014 | EE | 14.05.2014 | ES | 14.05.2014 | FI | 14.05.2014 | HR | 14.05.2014 | IT | 14.05.2014 | LT | 14.05.2014 | LV | 14.05.2014 | MC | 14.05.2014 | MK | 14.05.2014 | MT | 14.05.2014 | NL | 14.05.2014 | PL | 14.05.2014 | RO | 14.05.2014 | RS | 14.05.2014 | SE | 14.05.2014 | SI | 14.05.2014 | SK | 14.05.2014 | SM | 14.05.2014 | TR | 14.05.2014 | IE | 13.06.2014 | LU | 13.06.2014 | CH | 30.06.2014 | LI | 30.06.2014 | NO | 14.08.2014 | GR | 15.08.2014 | IS | 14.09.2014 | PT | 15.09.2014 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 13.06.2011 | |
AT | 14.05.2014 | ||
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MK | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
TR | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
LU | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2016/33] | HU | 13.06.2011 | |
AT | 14.05.2014 | ||
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
TR | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
LU | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2016/32] | HU | 13.06.2011 | |
AT | 14.05.2014 | ||
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2016/28] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
BG | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
SM | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2016/21] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MC | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2016/16] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
MT | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SI | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
IT | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/21] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
IE | 13.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/20] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
NL | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/11] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RO | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/10] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
CZ | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
EE | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
SK | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 14.05.2014 | |
BE | 14.05.2014 | ||
CY | 14.05.2014 | ||
DK | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2015/02] | AT | 14.05.2014 | |
CY | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
PT | 15.09.2014 | ||
Précédent [2014/52] | AT | 14.05.2014 | |
CY | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
RS | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Précédent [2014/51] | AT | 14.05.2014 | |
CY | 14.05.2014 | ||
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 14.05.2014 | |
ES | 14.05.2014 | ||
FI | 14.05.2014 | ||
HR | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
LV | 14.05.2014 | ||
PL | 14.05.2014 | ||
SE | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
GR | 15.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 14.05.2014 | |
FI | 14.05.2014 | ||
LT | 14.05.2014 | ||
NO | 14.08.2014 | ||
IS | 14.09.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 14.05.2014 | |
LT | 14.05.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 14.05.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB703149 (BLACKBURN & GEN AIRCRAFT LTD); | [A]US2951662 (THEODORE THEODORSEN); | [A]US5775643 (MCMASTER DANIEL [US], et al); | [A]US5806789 (BOULWARE JESSE M [US], et al); | [A]FR2783497 (FOURNIER GERARD [FR]); | [A]US6409126 (CUNNINGHAM JR ATLEE MARION [US]); | [A]US2010078863 (ULLMAN ALAN Z [US], et al); | [A]WO2010080234 (BOEING CO [US], et al) | par le demandeur | US5775643 | FR2783497 | US6409126 | WO2010080234 |