EP2593367 - SYSTEME DE VEILLE SPATIALE POUR LA SURVEILLANCE DE L'ESPACE PROCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.12.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.01.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.09.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ArianeGroup SAS Tour Cristal 7-11 quai André Citroën 75015 Paris / FR | [2018/21] |
Précédent [2015/07] | Pour tous les Etats désignés Airbus Defence and Space SAS 51-61 Route de Verneuil 78130 Les Mureaux / FR | ||
Précédent [2013/21] | Pour tous les Etats désignés Astrium SAS 6 rue Laurent Pichat 75016 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
MARTIN, Bernard 40 rue des PELICANS F-33600 Pessac / FR | 02 /
LE BERRE, François 34 rue Jean RACINE F-78800 Houilles / FR | 03 /
CAILLAU, Damien 66 Avenue du Général de Gaulle F-33160 Saint Medard En Jalles / FR | 04 /
LEVEQUE, Louis 3 impasse de la Bergerie F-27930 Cierrey / FR | [2013/21] | Mandataire(s) | Ipside 7-9 Allée Haussmann 33300 Bordeaux Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2019/08] | Ipside 7-9 Allées Haussmann 33300 Bordeaux Cedex / FR | ||
Précédent [2013/21] | Coquel, Jean-Marc SCHMIT CHRETIEN 111 Cours du Médoc CS 40009 33070 Bordeaux Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11730020.2 | 08.07.2011 | [2019/08] | WO2011EP61568 | Numéro de priorité, date | FR20100055658 | 12.07.2010 Format original publié: FR 1055658 | [2013/21] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012007360 | Date: | 19.01.2012 | Langue: | FR | [2012/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2593367 | Date: | 22.05.2013 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 19.01.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2593367 | Date: | 20.02.2019 | Langue: | FR | [2019/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.01.2012 | Classification | IPC: | B64G3/00, G02B17/06, G02B23/06, H04N7/18 | [2018/38] | CPC: |
B64G3/00 (EP,US);
H04N7/18 (US);
G02B17/0636 (EP,US);
G02B23/06 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/21] | B64G3/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RAUMÜBERWACHUNGSSYSTEM ZUM ÜBERWACHEN DES ERDNAHEN RAUMES | [2018/38] | Anglais: | SPACE SURVEILLANCE SYSTEM FOR SURVEYING THE NEAR SPACE | [2018/38] | Français: | SYSTEME DE VEILLE SPATIALE POUR LA SURVEILLANCE DE L'ESPACE PROCHE | [2013/21] |
Précédent [2013/21] | RÄUMLICHES SITUATIONSBEWUSSTSEINSSYSTEM FÜR NAHRAUMÜBERWACHUNG | ||
Précédent [2013/21] | SPACE SITUATIONAL AWARENESS SYSTEM FOR NEAR SPACE MONITORING | Entrée dans la phase régionale | 15.01.2013 | Taxe nationale de base payée | 15.01.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.01.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.01.2013 | Requête en examen déposée [2013/21] | 11.09.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.09.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.2019 | Taxe de délivrance payée | 08.01.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.01.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.04.2018 | Opposition(s) | 21.11.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.07.2011 | AL | 20.02.2019 | AT | 20.02.2019 | CY | 20.02.2019 | CZ | 20.02.2019 | DK | 20.02.2019 | EE | 20.02.2019 | FI | 20.02.2019 | HR | 20.02.2019 | LT | 20.02.2019 | LV | 20.02.2019 | MC | 20.02.2019 | MK | 20.02.2019 | MT | 20.02.2019 | NL | 20.02.2019 | RO | 20.02.2019 | RS | 20.02.2019 | SE | 20.02.2019 | SI | 20.02.2019 | SK | 20.02.2019 | SM | 20.02.2019 | TR | 20.02.2019 | BG | 20.05.2019 | NO | 20.05.2019 | GR | 21.05.2019 | IS | 20.06.2019 | IE | 08.07.2019 | LU | 08.07.2019 | BE | 31.07.2019 | CH | 31.07.2019 | LI | 31.07.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 08.07.2011 | |
AL | 20.02.2019 | ||
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
MT | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
IE | 08.07.2019 | ||
LU | 08.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 08.07.2011 | |
AL | 20.02.2019 | ||
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
IE | 08.07.2019 | ||
LU | 08.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CY | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
IE | 08.07.2019 | ||
LU | 08.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
IE | 08.07.2019 | ||
LU | 08.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
LU | 08.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
CH | 31.07.2019 | ||
LI | 31.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
TR | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
MC | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SI | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 20.02.2019 | |
AT | 20.02.2019 | ||
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
SM | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 20.02.2019 | |
CZ | 20.02.2019 | ||
DK | 20.02.2019 | ||
EE | 20.02.2019 | ||
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RO | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
SK | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/48] | DK | 20.02.2019 | |
FI | 20.02.2019 | ||
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 20.02.2019 | |
HR | 20.02.2019 | ||
LT | 20.02.2019 | ||
LV | 20.02.2019 | ||
NL | 20.02.2019 | ||
RS | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
IS | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
BG | 20.05.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
GR | 21.05.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
SE | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 20.02.2019 | |
LT | 20.02.2019 | ||
NO | 20.05.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE10319491 (NAT AEROSPACE LAB OF JAPAN CHO [JP]) [A] 1 * paragraphs [0001] - [0006] * * paragraphs [0029] - [0038] * * paragraphs [0054] - [0060] * * figure - *; | [A]US2006110007 (YANAGISAWA TOSHIFUMI [JP], et al) [A] 1 * paragraphs [0001] - [0010] * * paragraphs [0034] - [0035] * * paragraphs [0041] - [0047] * * figure - *; | [A]US7105791 (POLLER BRIAN [US]) [A] 1 * column 1, lines 8-18 * * column 2, lines 1-46 * * column 4, line 37 - column 5, line 26 * * column 6, lines 15-25 * * column 7, line 49 - column 9, line 6 * * column 10, line 62 - column 11, line 10 * * figure - *; | [A] - NICHOLAS L JOHNSON, "U.S. Space Surveillance", ADVANCES IN SPACE RESEARCH, PERGAMON, OXFORD, GB, vol. 13, no. 8, doi:DOI:10.1016/0273-1177(93)90563-Q, ISSN 0273-1177, (19930801), pages 5 - 20, (20021029), XP002617664 [A] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0273-1177(93)90563-Q | [A] - POTTER A E, "Ground-Based Optical Observations of Orbital Debris: A Review", ADVANCES IN SPACE RESEARCH, PERGAMON, OXFORD, GB, vol. 16, no. 11, doi:DOI:10.1016/0273-1177(95)98751-9, ISSN 0273-1177, (19950101), pages 35 - 45, (20000412), XP002617665 [A] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0273-1177(95)98751-9 | [A] - FUGATE R Q, "The Starfire Optical Range 3.5-m Adaptive Optical Telescope", PROCEEDINGS OF SPIE, SPIE, USA, (20030101), vol. 4837, doi:DOI:10.1117/12.457972, ISSN 0277-786X, pages 934 - 943, XP002617666 [A] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.457972 | par le demandeur | US7045774 | EP1772761 | US2007188610 | US7319556 | US2009009897 | US2009015914 | US2009147238 |