EP2601452 - ENSEMBLE VENTILATEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.12.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dyson Technology Limited Tetbury Hill Malmesbury, Wilts SN16 0RP / GB | [2013/24] | Inventeur(s) | 01 /
WALLACE, John c/o Dyson Technology Limited Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | 02 /
CHOONG, Chang, Hin c/o Dyson Technology Limited Intellectual Property Department Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | [2013/24] | Mandataire(s) | Booth, Andrew Steven, et al Dyson Technology Limited Intellectual Property Department Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | [2015/07] |
Précédent [2013/24] | Booth, Andrew Steven, et al Dyson Technology Limited Intellectual Property Department Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11730059.0 | 01.07.2011 | WO2011GB51248 | Numéro de priorité, date | GB20100013265 | 06.08.2010 Format original publié: GB 201013265 | [2013/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012017220 | Date: | 09.02.2012 | Langue: | EN | [2012/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2601452 | Date: | 12.06.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.02.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2601452 | Date: | 11.02.2015 | Langue: | EN | [2015/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.02.2012 | Classification | IPC: | F04D15/02, F04F5/16, F24H3/04, F24H9/00, F24H9/18, F24F13/06, F24F13/20, F24F7/007 | [2014/48] | CPC: |
F24F7/007 (EP,US);
F04D25/08 (EP,GB,KR,US);
F04D15/0218 (US);
F04D29/44 (KR);
F04F5/16 (EP,US);
F24H3/0411 (EP,US);
F24H3/0417 (EP,GB,US);
F24H3/12 (KR);
F24F13/06 (EP,US);
F24F2013/205 (EP,US);
F24F2221/12 (EP,US);
F24F2221/28 (EP,US);
F24F2221/34 (EP,US);
F24H2250/04 (EP,US);
F24H9/0063 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/24] | F24F7/007, F04D25/08, F04D29/58 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GEBLÄSEANORDNUNG | [2013/24] | Anglais: | A FAN ASSEMBLY | [2013/24] | Français: | ENSEMBLE VENTILATEUR | [2013/24] | Entrée dans la phase régionale | 03.01.2013 | Taxe nationale de base payée | 03.01.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.01.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.01.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2013 | Requête en examen déposée [2013/24] | 17.11.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.12.2014 | Taxe de délivrance payée | 24.12.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.11.2014 | Opposition(s) | 12.11.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.07.2011 | AL | 11.02.2015 | AT | 11.02.2015 | BG | 11.02.2015 | CY | 11.02.2015 | CZ | 11.02.2015 | EE | 11.02.2015 | FI | 11.02.2015 | HR | 11.02.2015 | LT | 11.02.2015 | LV | 11.02.2015 | MC | 11.02.2015 | MK | 11.02.2015 | MT | 11.02.2015 | PL | 11.02.2015 | PT | 11.02.2015 | RO | 11.02.2015 | RS | 11.02.2015 | SE | 11.02.2015 | SI | 11.02.2015 | SK | 11.02.2015 | SM | 11.02.2015 | NO | 11.05.2015 | GR | 12.05.2015 | IS | 11.06.2015 | IE | 01.07.2015 | LU | 01.07.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 01.07.2011 | |
AT | 11.02.2015 | ||
BG | 11.02.2015 | ||
CY | 11.02.2015 | ||
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
MK | 11.02.2015 | ||
MT | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
PT | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
SM | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 01.07.2011 | |
AT | 11.02.2015 | ||
BG | 11.02.2015 | ||
CY | 11.02.2015 | ||
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
MT | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
SM | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Précédent [2017/22] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
MT | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
IE | 01.07.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Précédent [2016/15] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
LU | 01.07.2015 | ||
Précédent [2016/13] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
MC | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SI | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
PL | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Précédent [2015/49] | AT | 11.02.2015 | |
CZ | 11.02.2015 | ||
EE | 11.02.2015 | ||
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
RO | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
SK | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 11.02.2015 | |
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
LV | 11.02.2015 | ||
RS | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 11.02.2015 | |
FI | 11.02.2015 | ||
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
IS | 11.06.2015 | ||
Précédent [2015/37] | FI | 11.02.2015 | |
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
GR | 12.05.2015 | ||
Précédent [2015/36] | FI | 11.02.2015 | |
HR | 11.02.2015 | ||
LT | 11.02.2015 | ||
SE | 11.02.2015 | ||
NO | 11.05.2015 | ||
Précédent [2015/35] | LT | 11.02.2015 | |
NO | 11.05.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2488467 (DE LISIO SALVATORE); | [A]DE1291090 (SCHMIDT GEB HALM ANNELIESE); | [A]JPS56167897 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [A]GB2452490 (DYSON TECHNOLOGY LTD [GB]); | [A]GB2464736 (DYSON TECHNOLOGY LTD [GB]) | par le demandeur | WO2010GB50272 |