EP2598943 - AFFICHAGEUR À CRISTAUX LIQUIDES ET MÉTHODE DE SON PRÉPARATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/23] | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES ET PROCÉDÉ DE FABRICATION | ||
[2017/12] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.06.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE | [2013/23] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Seung, Hee Yongsomaeul cheil Apt. 102-604 Songcheondong-1 -ga Deokjin-gu jeonju-si Jeollabuk-do 561-301 / KR | 02 /
KIM, Dae, Hyun Shinyoungjiwell Homes 101-701 Bokdae-dong, Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do 361-270 / KR | 03 /
KWON, Dong, Won Wansanku, Seoshin-dong Donga-Hanil Apt. 119-504 Jeonju, Jeonbuk / KR | [2013/26] |
Précédent [2013/23] | 01 /
LEE, Seung, Hee Yongsomaeul cheil Apt. 102-604 Songcheondong-1 -ga Deokjin-gu jeonju-si Jeollabuk-do 561-301 / KR | ||
02 /
KIM, Dae, Hyun Pyeonghwa jugong apt. 505-505 Pyeonghwadong-1-ga Wansan-gu jeonju-si Jeollabuk-do 560-281 / KR | |||
03 /
KWON, Dong, Won 664-14, Deokjindong-1-ga Deokjin-gu jeonju-si Jeollabuk-do 561-191 / KR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11734012.5 | 08.07.2011 | [2017/34] | WO2011EP03431 | Numéro de priorité, date | KR20100072281 | 27.07.2010 Format original publié: KR 20100072281 | [2013/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012013291 | Date: | 02.02.2012 | Langue: | EN | [2012/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2598943 | Date: | 05.06.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.02.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2598943 | Date: | 23.08.2017 | Langue: | EN | [2017/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.02.2012 | Classification | IPC: | G02F1/1337 | [2017/12] | CPC: |
G02F1/133711 (EP,US);
G02F1/13306 (US);
G02F1/1333 (US);
G02F1/133726 (EP,US);
G02F1/133742 (EP,US);
G02F1/133746 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/23] | G02F1/139 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE UND METHODE ZU IHRER HERSTELLUNG | [2017/12] | Anglais: | LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND METHOD FOR PREPARATION THEREOF | [2013/23] | Français: | AFFICHAGEUR À CRISTAUX LIQUIDES ET MÉTHODE DE SON PRÉPARATION | [2017/12] |
Précédent [2013/23] | FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG | ||
Précédent [2013/23] | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES ET PROCÉDÉ DE FABRICATION | Entrée dans la phase régionale | 27.11.2012 | Taxe nationale de base payée | 27.11.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.11.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.11.2012 | Requête en examen déposée [2013/23] | 05.09.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.06.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.12.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.10.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.03.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.09.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 11.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 23.06.2014 | Opposition(s) | 24.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.07.2011 | AL | 23.08.2017 | AT | 23.08.2017 | CY | 23.08.2017 | CZ | 23.08.2017 | DK | 23.08.2017 | EE | 23.08.2017 | ES | 23.08.2017 | FI | 23.08.2017 | HR | 23.08.2017 | IT | 23.08.2017 | LT | 23.08.2017 | LV | 23.08.2017 | MC | 23.08.2017 | MK | 23.08.2017 | NL | 23.08.2017 | PL | 23.08.2017 | PT | 23.08.2017 | RO | 23.08.2017 | RS | 23.08.2017 | SE | 23.08.2017 | SI | 23.08.2017 | SK | 23.08.2017 | SM | 23.08.2017 | TR | 23.08.2017 | BG | 23.11.2017 | NO | 23.11.2017 | GR | 24.11.2017 | IS | 23.12.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 08.07.2011 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
PT | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 08.07.2011 | |
AT | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
PT | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 23.08.2017 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 23.08.2017 | |
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 23.08.2017 | |
ES | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 23.08.2017 | |
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 23.08.2017 | |
NO | 23.11.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US6781657 (KIM HYANG YUL [KR], et al) [X] 1,3-5 * column 5, line 60 - column 7, line 37 * * figure 1 *; | [XI]US2009284700 (KIM HEE-SEOP [KR], et al) [X] 1-5,7,8 * paragraph [0008] - paragraph [0097] * * figures 1-9 * [I] 6,9; | [A] - LEE S H; KIM S M; WU S-T, "Review paper: Emerging vertical-alignment liquid-crystal technology associated with surface modification using uv-curable monomer", SOCIETY FOR INFORMATION DISPLAY, (200907), vol. 17, no. 7, doi:10.1889/JSID17.7.551, pages 551 - 559, XP002658630 [A] 1-9 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1889/JSID17.7.551 | Examen | US2008266480 | US2010002157 |