EP2529238 - DISPOSITIFS, SYSTÈMES ET/OU PROCÉDÉS POUR CULTURES EN GOUTTES SUSPENDUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.04.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 14.04.2017 | Demande réputée retirée | publié le 17.05.2017 [2017/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Regents of The University of Michigan 1600 Huron Parkway, 2nd Floor Ann Arbor, MI 48109-2590 / US | Pour tous les Etats désignés 3D Biomatrix, Inc. 1600 Huron Parkway, 2nd Floor Ann Arbor, MI 48109-2590 / US | [2016/13] |
Précédent [2012/49] | Pour tous les Etats désignés The Regents of The University of Michigan 1600 Huron Parkway, 2nd Floor Ann Arbor, MI 48109-2590 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Tung, Yi-Chung 2119 Gerstacker 2200 Bonisteel Blvd Ann Arbor, Michigan 48109 / US | |||
Pour tous les Etats désignés Hsiao, Amy Yu-ching 2200 Fuller Ct. Apt. 506B Ann Arbor, Michigan 48105 / US | |||
Pour tous les Etats désignés Jan, Edward 1852 Lindsay Lane Ann Arbor, Michigan 48104 / US | |||
Pour tous les Etats désignés The Regents of The University of Michigan Office of Technology Transfer 1600 Huron Parkway, 2nd Floor Ann Arbor, MI 48109-2590 / US | |||
Pour tous les Etats désignés 3D Biomatrix, Inc. 1600 Huron Parkway, 2nd Floor Ann Arbor, MI 48109-2590 / US | Inventeur(s) | 01 /
TAKAYAMA, Shuichi 2115 Gerstacker 2200 Bonisteel Blvd Ann Arbor, Michigan 48109 / US | 02 /
TUNG, Yi-Chung 2119 Gerstacker 2200 Bonisteel Blvd Ann Arbor, Michigan 48109 / US | 03 /
HSIAO, Amy Yu-ching 90 S Roosevelt Ave. Unit 103 Pasadena, California 91107 / US | 04 /
JAN, Edward 1852 Lindsay Lane Ann Arbor, Michigan 48104 / US | [N/P] |
Précédent [2012/49] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 13 03 91 20103 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2012/49] | Glawe, Delfs, Moll Patent- und Rechtsanwälte Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11737749.9 | 28.01.2011 | WO2011US22966 | Numéro de priorité, date | US20100299011P | 28.01.2010 Format original publié: US 299011 P | [2012/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011094572 | Date: | 04.08.2011 | Langue: | EN | [2011/31] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2529238 | Date: | 05.12.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.08.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 29.12.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.09.2014 | Classification | IPC: | G01N35/10, G01N33/48, C12M3/02, C12Q1/02, B01L3/00, C12M1/12, C12M1/32, G01N35/02, C12N5/00 | [2014/41] | CPC: |
B01L3/50853 (EP,US);
C12N5/0062 (US);
B01L3/50857 (EP,US);
B01L3/5088 (EP,US);
C12M23/12 (EP,US);
C12M25/01 (EP,US);
B01L2200/025 (EP,US);
B01L2200/141 (EP,US);
B01L2200/142 (EP,US);
B01L2300/0829 (EP,US);
B01L2300/161 (EP,US);
B33Y80/00 (EP,US);
|
Précédent IPC [2012/49] | G01N35/10, G01N33/48, C12M3/02, C12Q1/02, B01L3/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/49] | Titre | Allemand: | HÄNGENDE TROPFVORRICHTUNGEN, -SYSTEME UND/ODER -VERFAHREN | [2012/49] | Anglais: | HANGING DROP DEVICES, SYSTEMS AND/OR METHODS | [2012/49] | Français: | DISPOSITIFS, SYSTÈMES ET/OU PROCÉDÉS POUR CULTURES EN GOUTTES SUSPENDUES | [2012/49] | Entrée dans la phase régionale | 01.08.2012 | Taxe nationale de base payée | 01.08.2012 | Taxe de recherche payée | 01.08.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.08.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.08.2012 | Requête en examen déposée [2012/49] | 10.02.2014 | Observations des tiers | 25.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.12.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/20] | 12.01.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/20] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.07.2016 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2017 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US5284753 (GOODWIN JR RCHARD H [US]) [X] 1-15 * column 7, line 63 - column 12, line 31; figures 1-12 *; | [X]US5882930 (BAIER JOERG [US]) [X] 1-15 * column 5, line 37 - column 6, line 48; figures 4-9 *; | [XY]US2002127149 (DUBROW ROBERT S [US], et al) [X] 1-15 * columns 58-66; figures 1-3 * [Y] 9-12; | [XY]EP1336433 (PE CORP NY [US]) [X] 1-15 * paragraphs [0072] - [0075] - [ 128] - [0130] - [0157] - [0158]; figures 1-23 * [Y] 9-12; | [X]US2004141895 (SHA MA [US]) [X] 1-15 * paragraphs [0020] - [0027] - [0122]; figures 4-5; claim 4 *; | [Y]US7208125 (DONG WESLEY BRYAN [US]) [Y] 9-12* paragraphs [0010] - [0012]; figures 2-5 * | Recherche internationale | [A]US2003235519 (SHA MA [US], et al); | [A]WO2007100870 (UNIV COLUMBIA [US], et al); | [A]WO2008123741 (UNIV NAT CHONNAM IND FOUND [KR], et al); | [XP]WO2010031194 (UNIV ZUERICH PROREKTORAT FORSC [CH], et al); | [XP] - YI-CHUNG TUNG ET AL., "High-throughput 3D spheroid culture and drug testing using a 384 hanging drop array", ANALYST, (2011), vol. 136, no. 3, pages 473 - 478, XP008163835 DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c0an00609b | autre | US5587321 | US5882930 | US2005118711 | US2007154358 |