EP2531327 - UNITÉ OU ARTICULATION ROBOTISÉE À UN SEUL MODULE ET QUATRE DEGRÉS DE LIBERTÉ (4-DOF) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 01.08.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.08.2014 | Retrait de la demande | publié le 03.09.2014 [2014/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US | [N/P] |
Précédent [2012/50] | Pour tous les Etats désignés The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607-5200 / US | Inventeur(s) | 01 /
RYLAND, Graham 3089 Catalina Island Road West Sacramento, CA 95691 / US | 02 /
CHENG, Harry 1611 Van Damme Drive Davis, CA 95616 / US | [2012/50] | Mandataire(s) | Richards, John, et al Ladas & Parry LLP Temple Chambers 3-7 Temple Avenue London EC4Y 0DA / GB | [N/P] |
Précédent [2012/50] | Richards, John, et al Ladas & Parry LLP Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11740442.6 | 04.02.2011 | WO2011US23776 | Numéro de priorité, date | US20100302010P | 05.02.2010 Format original publié: US 302010 P | [2012/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011097502 | Date: | 11.08.2011 | Langue: | EN | [2011/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2531327 | Date: | 12.12.2012 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.08.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2012/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 29.12.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.2014 | Classification | IPC: | B25J9/06, B25J17/00, B25J9/08 | [2012/50] | CPC: |
B25J9/08 (EP,US);
B08B9/045 (EP,US);
B25J9/06 (EP,US);
B25J9/065 (EP,US);
Y10T74/20317 (EP,US);
Y10T74/20329 (EP,US);
Y10T74/20341 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/50] | Titre | Allemand: | EINZELNE MODULARE ROBOTEREINHEIT ODER GELENK MIT VIER FREIHEITSGRADEN | [2012/50] | Anglais: | FOUR DEGREE OF FREEDOM (4-DOF) SINGLE MODULAR ROBOT UNIT OR JOINT | [2012/50] | Français: | UNITÉ OU ARTICULATION ROBOTISÉE À UN SEUL MODULE ET QUATRE DEGRÉS DE LIBERTÉ (4-DOF) | [2012/50] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2012 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2012 | Taxe de recherche payée | 31.08.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.08.2012 | Requête en examen déposée [2012/50] | 14.03.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.07.2014 | Demande retirée par le demandeur [2014/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]KR20060095266 (SEJIN IGB CO LTD [KR]) [X] 1-12,15 * figure 10 * [I] 13,14; | [X]JPS6034282 (HITACHI LTD) [X] 1 * figures 2,3 * | Recherche internationale | [A]JP2003103063 (XEROX CORP); | [A]JPH05245784 (TOSHIBA CORP); | [A]JPH05111885 (TOSHIBA CORP); | [A]KR20060095266 (SEJIN IGB CO LTD [KR]); | [A]WO9901261 (ENGINEERING SERVICES INC [CA]); | [A]US5523662 (GOLDENBERG ANDREW A [CA], et al) |