EP2612447 - SÉCURISATION D'UN DISPOSITIF DE TÉLÉCOMMUNICATION ÉQUIPÉ D'UN MODULE DE COMMUNICATION EN CHAMP PROCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/28] | SECURISATION D'UN DISPOSITIF DE TELECOMMUNICATION EQUIPE D'UN MODULE DE COMMUNICATION EN CHAMP PROCHE | ||
[2016/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.05.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Proton World International N.V. Lambroekstraat 5B 1831 Diegem / BE | [2016/08] |
Précédent [2013/28] | Pour tous les Etats désignés Proton World International N.V. Excelsiorlaan 44-46 1930 Zawentem / BE | Inventeur(s) | 01 /
INGELS, Didier 16 Rue de Perwez B-1367 Grand-Rosiere / BE | [2013/28] | Mandataire(s) | Thibon, Laurent Cabinet Beaumont 4, Place Robert Schuman B.P. 1529 38025 Grenoble Cedex 1 / FR | [N/P] |
Précédent [2013/28] | Thibon, Laurent Cabinet Beaumont 1, rue Champollion 38000 Grenoble / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11748662.1 | 25.08.2011 | [2016/27] | WO2011EP64643 | Numéro de priorité, date | FR20100056913 | 31.08.2010 Format original publié: FR 1056913 | [2013/28] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012028532 | Date: | 08.03.2012 | Langue: | FR | [2012/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2612447 | Date: | 10.07.2013 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 08.03.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2612447 | Date: | 06.07.2016 | Langue: | FR | [2016/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.03.2012 | Classification | IPC: | H04B5/00, H04M1/23 | [2016/18] | CPC: |
H04B5/72 (EP,US);
H04B5/79 (EP,US);
H04M1/23 (EP,US);
H04M2250/04 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/28] | H04B5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SICHERUNG EINER TELEKOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG MIT EINEM NAHFELDKOMMUNIKATIONSMODUL | [2016/19] | Anglais: | SECURING OF A TELECOMMUNICATION DEVICE INCLUDING A NEAR-FIELD COMMUNICATION MODULE | [2013/28] | Français: | SÉCURISATION D'UN DISPOSITIF DE TÉLÉCOMMUNICATION ÉQUIPÉ D'UN MODULE DE COMMUNICATION EN CHAMP PROCHE | [2016/20] |
Précédent [2013/28] | BEFESTIGUNG EINER TELEKOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG MIT EINEM NAHFELDKOMMUNIKATIONSMODUL | ||
Précédent [2013/28] | SECURISATION D'UN DISPOSITIF DE TELECOMMUNICATION EQUIPE D'UN MODULE DE COMMUNICATION EN CHAMP PROCHE | Entrée dans la phase régionale | 25.02.2013 | Taxe nationale de base payée | 25.02.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.02.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.02.2013 | Requête en examen déposée [2013/28] | 11.09.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.05.2016 | Taxe de délivrance payée | 26.05.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.04.2016 | Opposition(s) | 07.04.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.08.2011 | AL | 06.07.2016 | AT | 06.07.2016 | CY | 06.07.2016 | CZ | 06.07.2016 | DK | 06.07.2016 | EE | 06.07.2016 | ES | 06.07.2016 | FI | 06.07.2016 | HR | 06.07.2016 | IT | 06.07.2016 | LT | 06.07.2016 | LV | 06.07.2016 | MC | 06.07.2016 | MK | 06.07.2016 | MT | 06.07.2016 | NL | 06.07.2016 | PL | 06.07.2016 | RO | 06.07.2016 | RS | 06.07.2016 | SE | 06.07.2016 | SI | 06.07.2016 | SK | 06.07.2016 | SM | 06.07.2016 | TR | 06.07.2016 | IE | 25.08.2016 | LU | 25.08.2016 | BE | 31.08.2016 | CH | 31.08.2016 | LI | 31.08.2016 | BG | 06.10.2016 | GB | 06.10.2016 | NO | 06.10.2016 | GR | 07.10.2016 | IS | 06.11.2016 | PT | 07.11.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 25.08.2011 | |
AT | 06.07.2016 | ||
CY | 06.07.2016 | ||
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
MK | 06.07.2016 | ||
MT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
TR | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 25.08.2011 | |
AT | 06.07.2016 | ||
CY | 06.07.2016 | ||
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
MK | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
TR | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 25.08.2011 | |
AT | 06.07.2016 | ||
CY | 06.07.2016 | ||
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
MK | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SI | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
LU | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
GB | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/32] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
IE | 25.08.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/25] | AT | 06.07.2016 | |
CZ | 06.07.2016 | ||
DK | 06.07.2016 | ||
EE | 06.07.2016 | ||
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RO | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
SK | 06.07.2016 | ||
SM | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
BG | 06.10.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/21] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
MC | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/19] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
CH | 31.08.2016 | ||
LI | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
LV | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 06.07.2016 | |
ES | 06.07.2016 | ||
FI | 06.07.2016 | ||
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
GR | 07.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
PT | 07.11.2016 | ||
Précédent [2017/10] | FI | 06.07.2016 | |
HR | 06.07.2016 | ||
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
PL | 06.07.2016 | ||
RS | 06.07.2016 | ||
SE | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
IS | 06.11.2016 | ||
Précédent [2017/09] | FI | 06.07.2016 | |
IT | 06.07.2016 | ||
LT | 06.07.2016 | ||
NL | 06.07.2016 | ||
BE | 31.08.2016 | ||
NO | 06.10.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 06.07.2016 | |
BE | 31.08.2016 | ||
Précédent [2017/03] | BE | 31.08.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2004232220 (BEENAU BLAYN W [US], et al); | [A]EP1928099 (NEC CORP [JP]); | [A]EP2034705 (NEC CORP [JP]); | [A]FR2921786 (SMART CARD LAB INC [KR]); | [A]FR2942365 (ST MICROELECTRONICS ROUSSET [FR]); |