EP2544627 - IMPLANTS POUR LA CORRECTION DE DÉFAUTS TISSULAIRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/03] | IMPLANTS ET PROCÉDÉS POUR LA CORRECTION DE DÉFAUTS TISSULAIRES | ||
[2017/47] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.03.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OssDsign AB Virdings Allé 2 754 50 Uppsala / SE | [2018/18] |
Précédent [2014/48] | Pour tous les Etats désignés OssDsign AB Virdings Allé 2 754 50 Uppsala / SE | ||
Précédent [2013/03] | Pour tous les Etats désignés Oss-Q AB Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 10B Building Oscar II 751 83 Uppsala / SE | Inventeur(s) | 01 /
Engqvist, Håkan Källörsgatan 6 742 36 Östhammar / SE | 02 /
Engstrand, Thomas Prästgatan 2 752 28 Uppsala / SE | 03 /
Åberg, Jonas Väktargatan 20B 754 22 Uppsala / SE | 04 /
Bohlin, Jan Gustavsbergvägen 10 740 47 Harbo / SE | [2018/18] |
Précédent [2013/03] | 01 /
Engqvist, Håkan Källörsgatan 6 742 36 Osthammar / SE | ||
02 /
Engstrand, Thomas Prästgatan 2 752 28 Uppsala / SE | |||
03 /
Åberg, Jonas Väktargatan 20B 754 22 Uppsala / SE | |||
04 /
Bohlin, Jan Gustavsbergvägen 10 740 47 Harbo / SE | Mandataire(s) | Brann AB P.O. Box 3690 Sveavägen 63 103 59 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2018/18] | Brann AB P.O. Box 3690 Drottninggatan 27 103 59 Stockholm / SE | ||
Précédent [2013/03] | Holmberg, Martin Tor Bergenstrahle & Lindvall AB P.O. Box 17704 SE-118 93 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11753693.8 | 10.03.2011 | [2018/18] | WO2011SE50264 | Numéro de priorité, date | SE20100000223 | 10.03.2010 Format original publié: SE 1000223 | [2013/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011112145 | Date: | 15.09.2011 | Langue: | EN | [2011/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2544627 | Date: | 16.01.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.09.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2544627 | Date: | 02.05.2018 | Langue: | EN | [2018/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 15.09.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.07.2014 | Classification | IPC: | A61B17/80, A61F2/28, A61F2/30, A61B17/00, A61B90/00 | [2017/47] | CPC: |
A61B17/8085 (EP,KR,US);
A61F2/2875 (EP,KR,US);
A61F2/28 (US);
A61F2/30965 (EP,KR,US);
A61L31/022 (KR,US);
A61L31/026 (KR,US);
A61B2017/00004 (EP,KR,US);
A61B2017/00526 (EP,KR,US);
A61B2090/037 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2014/33] | A61F2/28, A61B17/80, A61F2/30, A61B17/00, A61B19/00 | ||
Précédent IPC [2013/03] | A61F2/28, A61B17/80 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | IMPLANTATE ZUR KORREKTUR VON GEWEBEDEFEKTEN | [2017/47] | Anglais: | IMPLANTS FOR CORRECTING TISSUE DEFECTS | [2017/47] | Français: | IMPLANTS POUR LA CORRECTION DE DÉFAUTS TISSULAIRES | [2017/47] |
Précédent [2013/03] | IMPLANTATE UND VERFAHREN ZUR KORREKTUR VON GEWEBEDEFEKTEN | ||
Précédent [2013/03] | IMPLANTS AND METHODS FOR CORRECTING TISSUE DEFECTS | ||
Précédent [2013/03] | IMPLANTS ET PROCÉDÉS POUR LA CORRECTION DE DÉFAUTS TISSULAIRES | Entrée dans la phase régionale | 28.09.2012 | Taxe nationale de base payée | 28.09.2012 | Taxe de recherche payée | 28.09.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.09.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.09.2012 | Requête en examen déposée [2013/03] | 27.06.2013 | Observations des tiers | 29.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2018 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.02.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.10.2017 | Opposition(s) | 05.02.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.03.2011 | AL | 02.05.2018 | AT | 02.05.2018 | CY | 02.05.2018 | CZ | 02.05.2018 | DK | 02.05.2018 | EE | 02.05.2018 | ES | 02.05.2018 | FI | 02.05.2018 | HR | 02.05.2018 | LT | 02.05.2018 | LV | 02.05.2018 | MC | 02.05.2018 | MK | 02.05.2018 | NL | 02.05.2018 | PL | 02.05.2018 | RO | 02.05.2018 | RS | 02.05.2018 | SE | 02.05.2018 | SI | 02.05.2018 | SK | 02.05.2018 | SM | 02.05.2018 | TR | 02.05.2018 | BG | 02.08.2018 | NO | 02.08.2018 | GR | 03.08.2018 | IS | 02.09.2018 | PT | 03.09.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 10.03.2011 | |
AL | 02.05.2018 | ||
AT | 02.05.2018 | ||
CY | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
IS | 02.09.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CY | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
IS | 02.09.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CY | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
TR | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 02.05.2018 | |
AT | 02.05.2018 | ||
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/46] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
MC | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SI | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
SM | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 02.05.2018 | |
CZ | 02.05.2018 | ||
DK | 02.05.2018 | ||
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
PL | 02.05.2018 | ||
RO | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
SK | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 02.05.2018 | |
EE | 02.05.2018 | ||
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 02.05.2018 | |
ES | 02.05.2018 | ||
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2019/03] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
PT | 03.09.2018 | ||
Précédent [2018/52] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
NL | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
GR | 03.08.2018 | ||
Précédent [2018/51] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
LV | 02.05.2018 | ||
RS | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
Précédent [2018/50] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
HR | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
Précédent [2018/49] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
SE | 02.05.2018 | ||
BG | 02.08.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 02.05.2018 | |
FI | 02.05.2018 | ||
LT | 02.05.2018 | ||
NO | 02.08.2018 | Citations: | Recherche | [X]DE29913334U (LEIBINGER MEDIZINTECH [DE]) [X] 1,2,4,5 * page 4, paragraph 3 - page 5, paragraph 3 * * figure 1 *; | [YA]US2006039951 (SAPIESZKO RONALD S [US], et al) [Y] 12-14 * page 1, paragraphs 2, 6, 7 * * page 2, paragraphs 8,9 * * page 7, paragraph 72 * * page 9, paragraph 100 - page 10, paragraph 100 * [A] 1; | [X]EP1905368 (DEPUY PRODUCTS INC [US]) [X] 1,2,4,5 * column 5, paragraph 12 - column 10, paragraph 25 * * figures 1, 2, 12A, 12B *; | [XY]EP1958580 (DEPUY PRODUCTS INC [US]) [X] 1,2,4,5 * column 7, paragraph 36 - column 10, paragraph 55 * * figures 1, 2, 20 * [Y] 12-14; | [E]WO2011068451 (ADOLFSSON ERIK [SE], et al) [E] 1* the whole document * | Recherche internationale | [X]EP0654250 (LEIBINGER GMBH [DE]); | [X]US5766176 (DUNCAN JEFFREY [US]); | [A]WO03007831 (BIONX IMPLANTS OY [FI]); | [X]US2005149032 (VAUGHEN DOUGLAS [US], et al); | [A]US2006224242 (SWORDS GREG [US], et al) | autre | WO2011068451 |