EP2614244 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'UN FONCTIONNEMENT DE SECOURS, EN CAS D'UN SYSTÈME DÉFECTUEUX POUR LA DÉTECTION DE PRÉALLUMAGES DANS UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.03.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.04.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.01.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2020/18] |
Précédent [2013/29] | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
WUERTH, Juergen Silcherstr 5 71691 Freiberg / DE | 02 /
KLUTH, Carsten Kyffhaeuserstr. 9 70469 Stuttgart / DE | 03 /
HAEMING, Werner Nachtigallenweg 15 74861 Neudenau / DE | 04 /
LUO, Li Charlottenstr. 14 71634 Ludwigsburg / DE | [2013/29] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11754315.7 | 01.08.2011 | [2022/21] | WO2011EP63200 | Numéro de priorité, date | DE20101040271 | 06.09.2010 Format original publié: DE102010040271 | [2013/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012031829 | Date: | 15.03.2012 | Langue: | DE | [2012/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2614244 | Date: | 17.07.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.03.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2614244 | Date: | 25.05.2022 | Langue: | DE | [2022/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.03.2012 | Classification | IPC: | F02D35/02, F02D41/22, F02D41/26, G01D3/08, G05B9/03 | [2013/29] | CPC: |
F02D35/02 (EP,US);
G01D3/08 (EP,US);
F02D35/023 (EP,US);
F02D35/027 (EP,US);
F02D41/22 (EP,US);
F02D41/222 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINES NOTLAUFBETRIEBES BEI EINEM FEHLERBEHAFTETEN SYSTEM ZUR ERKENNUNG VON VORENTFLAMMUNGEN IN EINEM VERBRENNUNGSMOTOR | [2013/29] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR SETTING AN EMERGENCY OPERATIONAL MODE IN A SYSTEM WHICH DETECTS PRE-IGNITIONS IN A COMBUSTION ENGINE, AND WHICH CONTAINS ERRORS | [2013/29] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE RÉGLAGE D'UN FONCTIONNEMENT DE SECOURS, EN CAS D'UN SYSTÈME DÉFECTUEUX POUR LA DÉTECTION DE PRÉALLUMAGES DANS UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | [2013/29] | Entrée dans la phase régionale | 08.04.2013 | Taxe nationale de base payée | 08.04.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.04.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.04.2013 | Requête en examen déposée [2013/29] | 04.10.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.07.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.01.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.06.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.03.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.01.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.04.2022 | Taxe de délivrance payée | 13.04.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.04.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.07.2014 | Opposition(s) | 28.02.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 31.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.08.2011 | AL | 25.05.2022 | CY | 25.05.2022 | CZ | 25.05.2022 | DK | 25.05.2022 | EE | 25.05.2022 | ES | 25.05.2022 | FI | 25.05.2022 | HR | 25.05.2022 | IT | 25.05.2022 | LT | 25.05.2022 | LV | 25.05.2022 | MC | 25.05.2022 | MK | 25.05.2022 | MT | 25.05.2022 | NL | 25.05.2022 | PL | 25.05.2022 | RO | 25.05.2022 | RS | 25.05.2022 | SE | 25.05.2022 | SI | 25.05.2022 | SK | 25.05.2022 | SM | 25.05.2022 | TR | 25.05.2022 | AT | 01.08.2022 | IE | 01.08.2022 | LU | 01.08.2022 | BG | 25.08.2022 | GB | 25.08.2022 | NO | 25.08.2022 | GR | 26.08.2022 | BE | 31.08.2022 | CH | 31.08.2022 | FR | 31.08.2022 | LI | 31.08.2022 | IS | 25.09.2022 | PT | 26.09.2022 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 01.08.2011 | |
AL | 25.05.2022 | ||
CY | 25.05.2022 | ||
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
IT | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
MK | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
TR | 25.05.2022 | ||
AT | 01.08.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
GB | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 01.08.2011 | |
AL | 25.05.2022 | ||
CY | 25.05.2022 | ||
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
IT | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
MK | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
AT | 01.08.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
GB | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 01.08.2011 | |
AL | 25.05.2022 | ||
CY | 25.05.2022 | ||
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
IT | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
AT | 01.08.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
GB | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 01.08.2011 | |
AL | 25.05.2022 | ||
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
IT | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
AT | 01.08.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
GB | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
IT | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
AT | 01.08.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
GB | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
AT | 01.08.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
GB | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
GB | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
BE | 31.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
FR | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
IE | 01.08.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SI | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
LU | 01.08.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
CH | 31.08.2022 | ||
LI | 31.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 25.05.2022 | |
CZ | 25.05.2022 | ||
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/16] | CZ | 25.05.2022 | |
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
MC | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/09] | CZ | 25.05.2022 | |
DK | 25.05.2022 | ||
EE | 25.05.2022 | ||
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RO | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
SK | 25.05.2022 | ||
SM | 25.05.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2023/07] | DK | 25.05.2022 | |
ES | 25.05.2022 | ||
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2022/51] | ES | 25.05.2022 | |
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
IS | 25.09.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | ES | 25.05.2022 | |
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
PL | 25.05.2022 | ||
RS | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | ES | 25.05.2022 | |
FI | 25.05.2022 | ||
HR | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
LV | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
BG | 25.08.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
GR | 26.08.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2022/48] | ES | 25.05.2022 | |
FI | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
NL | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | ES | 25.05.2022 | |
FI | 25.05.2022 | ||
LT | 25.05.2022 | ||
SE | 25.05.2022 | ||
NO | 25.08.2022 | ||
PT | 26.09.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE19744039 (MANNESMANN VDO AG [DE]) [A] 1,12 * column 1, line 20 - line 31 * * column 2, line 42 - column 3, line 46 *; | [A]WO2005061296 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE], et al) [A] 1,12 * page 1, line 1 - line 7 ** page 3, line 22 - page 5, line 7 *; | [A]DE102006053483 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-15 * abstract * * paragraph [0002] * * paragraphs [0015] , [0016] * * figure 2 * | Examen | EP0379074 | DE10351278 | DE102004057282 |