EP2614691 - CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ POUR LE MONTAGE DE CORPS LUMINEUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.09.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Zumtobel Lighting GmbH Schweizer Straße 30 6850 Dornbirn / AT | [2013/29] | Inventeur(s) | 01 /
OLARIU, Cristian Thomas-Rhomberg A-6850 Dornbirn / AT | 02 /
BLOCK, Steffen Hatlerstraße 17 A-6850 Dornbirn / AT | [2013/29] | Mandataire(s) | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/45] | Thun, Clemens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | ||
Précédent [2013/29] | Thun, Clemens Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11757247.9 | 06.09.2011 | [2018/45] | WO2011EP65413 | Numéro de priorité, date | DE20102008479U | 08.09.2010 Format original publié: DE 202010008479 U | [2013/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012032062 | Date: | 15.03.2012 | Langue: | DE | [2012/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2614691 | Date: | 17.07.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.03.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2614691 | Date: | 07.11.2018 | Langue: | DE | [2018/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.03.2012 | Classification | IPC: | H05K1/02, H05K3/22 | [2013/29] | CPC: |
H05K1/0295 (EP);
H05K2201/10106 (EP);
H05K3/222 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/29] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LEITERPLATTE ZUM BESTÜCKEN MIT LEUCHTKÖRPERN | [2013/29] | Anglais: | PRINTED CIRCUIT BOARD FOR POPULATION WITH LUMINOUS BODIES | [2013/29] | Français: | CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ POUR LE MONTAGE DE CORPS LUMINEUX | [2013/29] | Entrée dans la phase régionale | 08.03.2013 | Taxe nationale de base payée | 08.03.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.03.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.03.2013 | Requête en examen déposée [2013/29] | 11.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.09.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.12.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.05.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.09.2018 | Taxe de délivrance payée | 27.09.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.09.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.09.2014 | Opposition(s) | 08.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.09.2011 | AL | 07.11.2018 | CY | 07.11.2018 | CZ | 07.11.2018 | DK | 07.11.2018 | EE | 07.11.2018 | ES | 07.11.2018 | FI | 07.11.2018 | HR | 07.11.2018 | IT | 07.11.2018 | LT | 07.11.2018 | LV | 07.11.2018 | MC | 07.11.2018 | MK | 07.11.2018 | MT | 07.11.2018 | NL | 07.11.2018 | PL | 07.11.2018 | RO | 07.11.2018 | RS | 07.11.2018 | SE | 07.11.2018 | SI | 07.11.2018 | SK | 07.11.2018 | SM | 07.11.2018 | TR | 07.11.2018 | BG | 07.02.2019 | NO | 07.02.2019 | GR | 08.02.2019 | IS | 07.03.2019 | PT | 07.03.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 06.09.2011 | |
AL | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 06.09.2011 | |
AL | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 07.11.2018 | |
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 07.11.2018 | |
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 07.11.2018 | |
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 07.11.2018 | |
NO | 07.02.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE4418299 (ABB PATENT GMBH [DE]) [X] 1,2* the whole document *; | [XYI]US2007242441 (ALDRICH MATTHEW H [US], et al) [X] 1,2,6-10 * paragraphs [0047] - [0063]; figures 3-8 * [Y] 3-5 [I] 11,12; | [Y]EP2039990 (SITECO BELEUCHTUNGSTECH GMBH [DE]) [Y] 3 * paragraphs [0063] - [0070]; figures 2-4 *; | [Y]US2009141493 (STOYAN HARALD [DE]) [Y] 4,5 * paragraphs [0043] - [0046]; figures 3, 4 * |