EP2632973 - PRECURSEUR DE MATERIAU ISOLANT ET MATERIAU ISOLANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/36] | DEMI-PRODUIT DE MATÉRIAU ISOLANT ET MATÉRIAU ISOLANT | ||
[2018/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.09.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.05.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ABB AG Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | [2018/45] |
Précédent [2013/36] | Pour tous les Etats désignés ABB AG Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
NELGES, Jörg Im Mittel 20 74821 Mosbach / DE | 02 /
BOHNENBERGER, Jörg Lissabonner Strasse 4 70173 Stuttgart / DE | [2013/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11761001.4 | 01.09.2011 | [2018/45] | WO2011EP04414 | Numéro de priorité, date | DE20102014889U | 29.10.2010 Format original publié: DE 202010014889 U | [2013/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012055456 | Date: | 03.05.2012 | Langue: | DE | [2012/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2632973 | Date: | 04.09.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.05.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2632973 | Date: | 07.11.2018 | Langue: | DE | [2018/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.05.2012 | Classification | IPC: | C08J5/24, B32B5/26, B32B27/36, H02K3/30 | [2013/36] | CPC: |
B32B5/26 (EP,US);
F16L59/029 (US);
B32B27/36 (EP,US);
H02K3/30 (EP,US);
Y10T428/24967 (EP,US);
Y10T428/24975 (EP,US);
Y10T442/659 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/36] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ISOLATIONSMATERIALVORPRODUKT UND ISOLATIONSMATERIAL | [2013/36] | Anglais: | INSULATING MATERIAL PRECURSOR AND INSULATING MATERIAL | [2018/20] | Français: | PRECURSEUR DE MATERIAU ISOLANT ET MATERIAU ISOLANT | [2018/20] |
Précédent [2013/36] | INSULATION MATERIAL PRELIMINARY PRODUCT AND INSULATION MATERIAL | ||
Précédent [2013/36] | DEMI-PRODUIT DE MATÉRIAU ISOLANT ET MATÉRIAU ISOLANT | Entrée dans la phase régionale | 22.03.2013 | Taxe nationale de base payée | 22.03.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.03.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.03.2013 | Requête en examen déposée [2013/36] | 14.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.08.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.02.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 31.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.08.2017 | Opposition(s) | 08.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.09.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 25.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.09.2011 | AL | 07.11.2018 | CY | 07.11.2018 | CZ | 07.11.2018 | DK | 07.11.2018 | EE | 07.11.2018 | ES | 07.11.2018 | FI | 07.11.2018 | HR | 07.11.2018 | IT | 07.11.2018 | LT | 07.11.2018 | LV | 07.11.2018 | MC | 07.11.2018 | MK | 07.11.2018 | MT | 07.11.2018 | NL | 07.11.2018 | PL | 07.11.2018 | RO | 07.11.2018 | RS | 07.11.2018 | SE | 07.11.2018 | SI | 07.11.2018 | SK | 07.11.2018 | SM | 07.11.2018 | TR | 07.11.2018 | BG | 07.02.2019 | NO | 07.02.2019 | GR | 08.02.2019 | IS | 07.03.2019 | PT | 07.03.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 01.09.2011 | |
AL | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 01.09.2011 | |
AL | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 07.11.2018 | |
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 07.11.2018 | |
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 07.11.2018 | |
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 07.11.2018 | |
NO | 07.02.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0604804 (ASEA BROWN BOVERI [CH]) [A] 1-12* claim - *; | [I]US2003035960 (TSUNODA TOMOYA [JP], et al) [I] 1-12 * paragraph [0016] - paragraph [0018] * * claim - *; | [I]EP1383226 (TOSHIBA KK [JP]) [I] 1-12 * paragraph [0053] - paragraph [0056] *; | [I]EP1727160 (TOSHIBA KK [JP]) [I] 1-12 * example 13 *; | [I]WO2008036151 (SIEMENS POWER GENERATION INC [US], et al) [I] 1-12 * paragraphs [0036] , [0038] , [0039] , [0043] , [0044] * * claim - * |