01.07.2022 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 03.08.2022 [2022/31] |
09.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.08.2021 [2021/32] |
02.07.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.08.2021 [2021/31] |
28.05.2021 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.06.2021 [2021/26] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
11.10.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.11.2019 [2019/46] |
24.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
15.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
15.02.2019 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
01.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2019 [2019/08] |
14.12.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.11.2018 [2018/47] |
12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
21.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.10.2018 [2018/43] |
09.03.2018 |
Délivrance (prévue) |
publié le 11.04.2018 [2018/15] |
06.03.2018 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
26.01.2018 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
26.01.2018 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
24.01.2018 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
07.12.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
07.03.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
23.03.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.02.2016 |
Modification par le demandeur |
|
24.07.2015 |
Changement - classification |
publié le 26.08.2015 [2015/35] |
24.07.2015 |
Changement - classification |
publié le 26.08.2015 [2015/35] |
24.07.2015 |
Changement - date du rapport complémentaire de recherche |
publié le 26.08.2015 [2015/35] |
27.02.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.03.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
07.06.2013 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 10.07.2013 [2013/28] |
15.03.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.01.2013 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 06.02.2013 [2013/06] |
04.01.2013 |
Requête en examen présentée |
publié le 06.02.2013 [2013/06] |
06.11.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.10.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.10.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
19.10.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.10.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|