EP2554619 - MICROCAPSULE THERMIQUEMENT EXPANSIBLE ET PROCÉDÉ POUR LA PRODUCTION D'UNE MICROCAPSULE THERMIQUEMENT EXPANSIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.12.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sekisui Chemical Co., Ltd. 4-4, Nishitemma 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8565 / JP | [2018/15] |
Précédent [2013/06] | Pour tous les Etats désignés Sekisui Chemical Co., Ltd. 4-4, Nishitemma 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8565 / JP | Inventeur(s) | 01 /
YAMAUCHI Hiroshi c/o SEKISUI CHEMICAL CO. LTD. 2-1 Hyakuyama Shimamotocho Mishima-gun Osaka 618-0021 / JP | 02 /
MORITA Hiroyuki c/o SEKISUI CHEMICAL CO. LTD. 2-1 Hyakuyama Shimamotocho Mishima-gun Osaka 618-0021 / JP | 03 /
NATSUI Hiroshi c/o SEKISUI CHEMICAL CO. LTD. 2-1 Hyakuyama Shimamotocho Mishima-gun Osaka 618-0021 / JP | [2013/06] | Mandataire(s) | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2018/15] |
Précédent [2013/06] | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 11762467.6 | 03.03.2011 | [2018/15] | WO2011JP54879 | Numéro de priorité, date | JP20100083510 | 31.03.2010 Format original publié: JP 2010083510 | [2013/06] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011122227 | Date: | 06.10.2011 | Langue: | JA | [2011/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2554619 | Date: | 06.02.2013 | Langue: | EN | [2013/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2554619 | Date: | 11.04.2018 | Langue: | EN | [2018/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 06.10.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.07.2015 | Classification | IPC: | C09K3/00, B01J13/14, C08F2/44, C08F220/44 | [2013/06] | CPC: |
B01J13/14 (EP,KR,US);
C08L33/26 (KR,US);
C08F220/44 (EP,KR,US);
C08F220/56 (EP,KR,US);
C08J3/22 (KR);
C08J5/00 (KR);
C08L33/20 (KR,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMEDEHNBARE MIKROKAPSEL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WÄRMEDEHNBAREN MIKROKAPSEL | [2013/06] | Anglais: | THERMALLY EXPANDABLE MICROCAPSULE AND PROCESS FOR PRODUCTION OF THERMALLY EXPANDABLE MICROCAPSULE | [2013/06] | Français: | MICROCAPSULE THERMIQUEMENT EXPANSIBLE ET PROCÉDÉ POUR LA PRODUCTION D'UNE MICROCAPSULE THERMIQUEMENT EXPANSIBLE | [2013/06] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2012 | Traduction produite | 18.10.2012 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2012 | Taxe de recherche payée | 18.10.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.10.2012 | Requête en examen déposée [2013/06] | 23.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.12.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.01.2018 | Taxe de délivrance payée | 22.01.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.01.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.12.2017 | Opposition(s) | 14.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 01.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.03.2011 | AL | 11.04.2018 | AT | 11.04.2018 | CY | 11.04.2018 | CZ | 11.04.2018 | DK | 11.04.2018 | EE | 11.04.2018 | ES | 11.04.2018 | FI | 11.04.2018 | HR | 11.04.2018 | IT | 11.04.2018 | LT | 11.04.2018 | LV | 11.04.2018 | MC | 11.04.2018 | MK | 11.04.2018 | NL | 11.04.2018 | PL | 11.04.2018 | RO | 11.04.2018 | RS | 11.04.2018 | SE | 11.04.2018 | SI | 11.04.2018 | SK | 11.04.2018 | SM | 11.04.2018 | TR | 11.04.2018 | BG | 11.07.2018 | NO | 11.07.2018 | GR | 12.07.2018 | IS | 11.08.2018 | PT | 13.08.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 03.03.2011 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
IS | 11.08.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
IS | 11.08.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/46] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 11.04.2018 | |
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 11.04.2018 | Citations: | Recherche | [A]JP2009120660 ; | [A]JP2006002133 ; | [A]JP2009161698 ; | [A]JP2009203451 ; | [A]JP2005343967 ; | [A]EP1577359 (MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU KK [JP]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]WO2007091960 (AKZO NOBEL NV [NL], et al) [A] 1-7 * the whole document *; | [XI]WO2007142593 (AKZO NOBEL NV [NL], et al) [X] 1-4,7 * claims 1, 12 * * example 24 * * table 1 * * page 12, line 26 - page 13, line 18 * [I] 5,6; | [A]EP1952881 (MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU KK [JP]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2009, no. 38, Database accession no. 2009-J89592, XP002742472 & JP2009120660 A 20090604 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2006, no. 07, Database accession no. 2006-061389, XP002742473 & JP2006002133 A 20060105 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2009, no. 50, Database accession no. 2009-L73714, XP002742474 & JP2009161698 A 20090723 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2009, no. 62, Database accession no. 2009-N41401, XP002742475 & JP2009203451 A 20090910 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2006, no. 04, Database accession no. 2006-033552, XP002742476 & JP2005343967 A 20051215 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | Recherche internationale | [X]JP2006002134 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD); | [X]JP2009221429 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD); | [X]JP2009540047 (AKZO NOBEL N.V.) | par le demandeur | WO03099955 | WO2007072769 |