EP2554587 - COMPOSITE DE CELLULOSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.11.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.12.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Asahi Kasei Chemicals Corporation 1-105, Kanda Jinbocho Chiyoda-ku Tokyo 101-8101 / JP | [2013/06] | Inventeur(s) | 01 /
OBATA Haruko 1-105, Kanda Jinbocho Chiyoda-ku Tokyo 101-8101 / JP | 02 /
YAMASAKI Naoaki 1-105, Kanda Jinbocho Chiyoda-ku Tokyo 101-8101 / JP | [2013/06] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2017/03] |
Précédent [2013/06] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11765642.1 | 30.03.2011 | [2017/03] | WO2011JP58020 | Numéro de priorité, date | JP20100082373 | 31.03.2010 Format original publié: JP 2010082373 | [2013/06] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011125742 | Date: | 13.10.2011 | Langue: | JA | [2011/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2554587 | Date: | 06.02.2013 | Langue: | EN | [2013/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2554587 | Date: | 18.01.2017 | Langue: | EN | [2017/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 13.10.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.11.2014 | Classification | IPC: | A23L29/262, A23L29/206, A23L2/02, A23L2/52, C08L1/02, C08L5/00, // A23L29/238, A23L29/269, C08L1/28, C08L5/04, C08L5/06 | [2016/27] | CPC: |
A23L2/02 (EP,US);
A23C9/137 (EP,US);
A23C9/1542 (EP,US);
A23L2/52 (EP,US);
A23L2/62 (EP,US);
A23L2/66 (EP,US);
A23L27/10 (EP,US);
A23L29/238 (EP,US);
A23L29/262 (EP,US);
A23L29/269 (EP,US);
A23L29/272 (EP,US);
C08L1/02 (EP,US);
C08L1/286 (EP,US);
C08L5/00 (EP,US);
C08L5/04 (EP,US);
| C-Set: |
C08L1/02, C08L1/286 (EP,US);
C08L1/02, C08L5/00 (US,EP);
C08L1/02, C08L5/04 (US,EP);
C08L1/02, C08L5/06 (US,EP);
C08L1/286, C08L1/02 (EP,US);
C08L5/00, C08L1/02 (US,EP); |
Précédent IPC [2014/49] | A23L1/0534, A23L1/05, A23L2/02, A23L2/52, C08L1/02, C08L5/00 | ||
Précédent IPC [2013/06] | C08L1/02, A23L1/03, C08L5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZELLULOSEVERBUNDSTOFF | [2013/06] | Anglais: | CELLULOSE COMPOSITE | [2013/06] | Français: | COMPOSITE DE CELLULOSE | [2013/06] | Entrée dans la phase régionale | 28.09.2012 | Traduction produite | 28.09.2012 | Taxe nationale de base payée | 28.09.2012 | Taxe de recherche payée | 28.09.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.09.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.09.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2012 | Requête en examen déposée [2013/06] | 26.11.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.03.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.09.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.02.2016 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 29.02.2016 | Taxe de délivrance payée | 29.02.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.06.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2016 | Taxe de délivrance payée | 04.07.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.07.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.11.2014 | Opposition(s) | 19.10.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.03.2011 | AL | 18.01.2017 | AT | 18.01.2017 | CY | 18.01.2017 | CZ | 18.01.2017 | DK | 18.01.2017 | EE | 18.01.2017 | ES | 18.01.2017 | FI | 18.01.2017 | HR | 18.01.2017 | IT | 18.01.2017 | LT | 18.01.2017 | LV | 18.01.2017 | MC | 18.01.2017 | MK | 18.01.2017 | NL | 18.01.2017 | PL | 18.01.2017 | RO | 18.01.2017 | RS | 18.01.2017 | SE | 18.01.2017 | SI | 18.01.2017 | SK | 18.01.2017 | SM | 18.01.2017 | TR | 18.01.2017 | LU | 30.03.2017 | MT | 30.03.2017 | BE | 31.03.2017 | CH | 31.03.2017 | FR | 31.03.2017 | LI | 31.03.2017 | BG | 18.04.2017 | GB | 18.04.2017 | NO | 18.04.2017 | GR | 19.04.2017 | IS | 18.05.2017 | PT | 18.05.2017 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 30.03.2011 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
MK | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
TR | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 30.03.2011 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
MK | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 30.03.2011 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CY | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 30.03.2011 | |
AT | 18.01.2017 | ||
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
MT | 30.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
BE | 31.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2018/13] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SI | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
CH | 31.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
LI | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
GB | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
LU | 30.03.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2018/07] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
FR | 31.03.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
SM | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
DK | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
MC | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
EE | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
IT | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RO | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
SK | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/48] | AT | 18.01.2017 | |
CZ | 18.01.2017 | ||
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 18.01.2017 | |
ES | 18.01.2017 | ||
FI | 18.01.2017 | ||
HR | 18.01.2017 | ||
LT | 18.01.2017 | ||
LV | 18.01.2017 | ||
NL | 18.01.2017 | ||
PL | 18.01.2017 | ||
RS | 18.01.2017 | ||
SE | 18.01.2017 | ||
BG | 18.04.2017 | ||
NO | 18.04.2017 | ||
GR | 19.04.2017 | ||
IS | 18.05.2017 | ||
PT | 18.05.2017 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [A]JPH06335365 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH07102113 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH07268129 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH093243 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH09206000 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH09278674 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JP2008048604 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORP [JP]) |