EP2560435 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR METTRE EN OEUVRE LA SÉCURITÉ DE CONTINUITÉ D'UN APPEL RADIOTÉLÉPHONIQUE UNIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.06.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2017/32] |
Précédent [2013/08] | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Inventeur(s) | 01 /
TIAN, Tian c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 02 /
ZHU, Yunwen c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 03 /
WEI, Yinxing c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 04 /
GAO, Feng c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2013/08] | Mandataire(s) | D'Halleweyn, Nele Veerle Trees Gertrudis Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2017/32] |
Précédent [2013/08] | Bugnion Genève Bugnion S.A. Conseils en Propriété Industrielle Route de Florissant 10 Case Postale 375 1211 Genève 12 / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 11768377.1 | 21.02.2011 | [2017/32] | WO2011CN71123 | Numéro de priorité, date | CN201010148710 | 15.04.2010 Format original publié: CN201010148710 | [2013/08] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011127765 | Date: | 20.10.2011 | Langue: | ZH | [2011/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2560435 | Date: | 20.02.2013 | Langue: | EN | [2013/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2560435 | Date: | 09.08.2017 | Langue: | EN | [2017/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 20.10.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.07.2014 | Classification | IPC: | H04W36/00, H04L9/00, H04W12/04 | [2014/36] | CPC: |
H04W12/02 (EP);
H04L63/062 (EP);
H04W12/0431 (EP);
H04W36/00226 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/08] | H04W36/00, H04L9/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/08] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR HERSTELLUNG DER SICHERHEIT EINER FUNKSPRACHANRUFKONTINUITÄT | [2013/08] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR IMPLEMENTING SECURITY OF SINGLE RADIO VOICE CALL CONTINUITY | [2013/08] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR METTRE EN OEUVRE LA SÉCURITÉ DE CONTINUITÉ D'UN APPEL RADIOTÉLÉPHONIQUE UNIQUE | [2013/08] | Entrée dans la phase régionale | 07.11.2012 | Traduction produite | 07.11.2012 | Taxe nationale de base payée | 07.11.2012 | Taxe de recherche payée | 07.11.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.11.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.11.2012 | Requête en examen déposée [2013/08] | 27.01.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.03.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.06.2017 | Taxe de délivrance payée | 20.06.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.06.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.03.2017 | Opposition(s) | 11.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.02.2011 | AL | 09.08.2017 | AT | 09.08.2017 | CY | 09.08.2017 | CZ | 09.08.2017 | DK | 09.08.2017 | EE | 09.08.2017 | ES | 09.08.2017 | FI | 09.08.2017 | HR | 09.08.2017 | IT | 09.08.2017 | LT | 09.08.2017 | LV | 09.08.2017 | MC | 09.08.2017 | MK | 09.08.2017 | NL | 09.08.2017 | PL | 09.08.2017 | PT | 09.08.2017 | RO | 09.08.2017 | RS | 09.08.2017 | SI | 09.08.2017 | SK | 09.08.2017 | SM | 09.08.2017 | TR | 09.08.2017 | BG | 09.11.2017 | NO | 09.11.2017 | GR | 10.11.2017 | IS | 09.12.2017 | GB | 21.02.2018 | IE | 21.02.2018 | LU | 21.02.2018 | MT | 21.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 21.02.2011 | |
AT | 09.08.2017 | ||
CY | 09.08.2017 | ||
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
MK | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
GB | 21.02.2018 | ||
IE | 21.02.2018 | ||
LU | 21.02.2018 | ||
MT | 21.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 21.02.2011 | |
AT | 09.08.2017 | ||
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
PT | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
GB | 21.02.2018 | ||
IE | 21.02.2018 | ||
LU | 21.02.2018 | ||
MT | 21.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2020/15] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
TR | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
GB | 21.02.2018 | ||
IE | 21.02.2018 | ||
LU | 21.02.2018 | ||
MT | 21.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
GB | 21.02.2018 | ||
IE | 21.02.2018 | ||
LU | 21.02.2018 | ||
MT | 21.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
GB | 21.02.2018 | ||
IE | 21.02.2018 | ||
LU | 21.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
IE | 21.02.2018 | ||
LU | 21.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
LU | 21.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Précédent [2018/44] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
MC | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SI | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
IT | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
SM | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
EE | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RO | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
SK | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 09.08.2017 | |
CZ | 09.08.2017 | ||
DK | 09.08.2017 | ||
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 09.08.2017 | |
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
LV | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 09.08.2017 | |
ES | 09.08.2017 | ||
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
PL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
BG | 09.11.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
GR | 10.11.2017 | ||
IS | 09.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 09.08.2017 | |
FI | 09.08.2017 | ||
HR | 09.08.2017 | ||
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
RS | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 09.08.2017 | |
LT | 09.08.2017 | ||
NL | 09.08.2017 | ||
NO | 09.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 09.08.2017 | |
NO | 09.11.2017 | Citations: | Recherche | [A]WO0076194 (NOKIA NETWORKS OY [FI], et al); | [Y]WO2008023162 (VODAFONE PLC [GB], et al); | Recherche internationale | [A]US2008072310 (DUTTA ASHUTOSH [US], et al); | [A]WO2008058877 (NOKIA CORP [FI], et al); | [A]CN101459940 (ZTE CORP [CN]); | [A]CN101594647 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); |