EP2627905 - MODULE DE POMPE, MODULE DE BASE DE POMPE ET SYSTÈME DE POMPE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.11.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg / DE | [2013/34] | Inventeur(s) | 01 /
BECKER, Michael Am Mühlkanal 40 75438 Knittlingen / DE | [2013/34] | Mandataire(s) | Kusche, Robert, et al Fresenius Kabi Deutschland GmbH Patent Department Medical Devices Division Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg / DE | [2016/51] |
Précédent [2013/38] | Schröder, Christoph Patentanwälte Maikowski & Ninnemann Postfach 150920 10671 Berlin / DE | ||
Précédent [2013/34] | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Patent Department Borkenberg 14 61440 Oberursel / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11769877.9 | 13.10.2011 | [2016/51] | WO2011EP67915 | Numéro de priorité, date | US20100392495P | 13.10.2010 Format original publié: US 392495 P | EP20100187381 | 13.10.2010 Format original publié: EP 10187381 | US20100392492P | 13.10.2010 Format original publié: US 392492 P | EP20100187378 | 13.10.2010 Format original publié: EP 10187378 | US20100392490P | 13.10.2010 Format original publié: US 392490 P | EP20100187377 | 13.10.2010 Format original publié: EP 10187377 | US20100392494P | 13.10.2010 Format original publié: US 392494 P | EP20100187380 | 13.10.2010 Format original publié: EP 10187380 | [2013/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012049262 | Date: | 19.04.2012 | Langue: | DE | [2012/16] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2627905 | Date: | 21.08.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.04.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2627905 | Date: | 21.12.2016 | Langue: | DE | [2016/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.12.2012 | Classification | IPC: | F16K31/126, F04B43/08, F01C9/00, F04B43/14, A61M5/14, F04B43/12, A61M5/142, F04C9/00, // A61M39/24, A61M39/26, A61M5/168 | [2016/36] | CPC: |
A61M5/1413 (EP,US);
A61M5/14 (KR);
F04B43/12 (KR,US);
A61M39/24 (EP,KR,US);
A61M5/142 (KR);
A61M5/14232 (EP,US);
F01C9/005 (US);
F04B43/082 (US);
F04B43/1207 (EP,US);
F04B43/123 (US);
F04B43/1238 (US);
F04B43/1253 (US);
F04B43/14 (EP,US);
F04C9/005 (US);
F16K31/126 (US);
A61M2005/16868 (EP,US);
A61M2005/16872 (EP,US);
A61M2205/128 (EP,US);
A61M2205/3351 (EP,US);
A61M2205/3355 (EP,US);
A61M2205/6045 (EP,US);
A61M39/26 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2013/34] | F04B43/12, F04B43/14, A61M5/14, A61M5/142, A61M39/26, A61M39/24, A61M5/168 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PUMPENMODUL, PUMPENBASISMODUL UND PUMPENSYSTEM | [2013/34] | Anglais: | PUMP MODULE, BASE PUMP MODULE AND PUMP SYSTEM | [2013/34] | Français: | MODULE DE POMPE, MODULE DE BASE DE POMPE ET SYSTÈME DE POMPE | [2013/34] | Entrée dans la phase régionale | 09.04.2013 | Taxe nationale de base payée | 09.04.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.04.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.04.2013 | Requête en examen déposée [2013/34] | 02.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.10.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.04.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.04.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.08.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.2016 | Taxe de délivrance payée | 09.11.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.11.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.10.2014 | Opposition(s) | 22.09.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.10.2011 | AL | 21.12.2016 | CY | 21.12.2016 | CZ | 21.12.2016 | DK | 21.12.2016 | EE | 21.12.2016 | ES | 21.12.2016 | FI | 21.12.2016 | HR | 21.12.2016 | IT | 21.12.2016 | LT | 21.12.2016 | LV | 21.12.2016 | MC | 21.12.2016 | MK | 21.12.2016 | MT | 21.12.2016 | NL | 21.12.2016 | PL | 21.12.2016 | RO | 21.12.2016 | RS | 21.12.2016 | SE | 21.12.2016 | SI | 21.12.2016 | SK | 21.12.2016 | SM | 21.12.2016 | TR | 21.12.2016 | BG | 21.03.2017 | NO | 21.03.2017 | GR | 22.03.2017 | IS | 21.04.2017 | PT | 21.04.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 13.10.2011 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MK | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
TR | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 13.10.2011 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MK | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 13.10.2011 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 13.10.2011 | |
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2018/29] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2018/14] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2018/01] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 21.12.2016 | |
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Précédent [2017/36] | CZ | 21.12.2016 | |
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
Précédent [2017/31] | FI | 21.12.2016 | |
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
Précédent [2017/28] | FI | 21.12.2016 | |
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 21.12.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]US6595950 (MILES SCOTT [US], et al) [X] 1-5,7 * the whole document * [Y] 9,10 [I] 6,8,11-14; | [Y]EP0604740 (KNF NEUBERGER GMBH [DE]) [Y] 9,10 * the whole document *; | [I]WO2010088143 (HARIHARESAN SERALAATHAN [US], et al) [I] 11-14 * the whole document * | Examen | WO2007092618 | EP2226504 | par le demandeur | US5466133 | DE3227051 |