EP2624978 - APPAREIL ET PROCÉDÉS POUR ACCROÎTRE LE RENDEMENT DE SYSTÈMES DE LAMINAGE DE PROFILÉS ET DE PLANAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.02.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Bradbury Company, Inc. 1200 East Cole Moundridge Kansas 67107 / US | [2013/33] | Inventeur(s) | 01 /
SMITH, Gregory, S. 501 Randolph McPherson KS 67460 / US | 02 /
WILLIAMS, Zachary 119 S. Custer Avenue Wichita KS 67123 / US | 03 /
DOWNING, Roger 116 East Campbell Hutchinson KS 67501 / US | [2013/33] | Mandataire(s) | Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstraße 6 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/14] | Samson & Partner Widenmayerstraße 5 80538 München / DE | ||
Précédent [2013/33] | Samson & Partner Widenmayerstraße 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11770655.6 | 06.10.2011 | WO2011US55160 | Numéro de priorité, date | US20100390467P | 06.10.2010 Format original publié: US 390467 P | [2013/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012048153 | Date: | 12.04.2012 | Langue: | EN | [2012/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2624978 | Date: | 14.08.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.04.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2624978 | Date: | 01.04.2015 | Langue: | EN | [2015/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.04.2012 | Classification | IPC: | B21D1/02 | [2013/33] | CPC: |
B21D1/02 (EP,US);
B21B37/46 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER EFFIZIENZ VON WALZENFORMUNGS- UND NIVELLIERSYSTEMEN | [2013/33] | Anglais: | APPARATUS AND METHODS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ROLL-FORMING AND LEVELING SYSTEMS | [2013/33] | Français: | APPAREIL ET PROCÉDÉS POUR ACCROÎTRE LE RENDEMENT DE SYSTÈMES DE LAMINAGE DE PROFILÉS ET DE PLANAGE | [2013/33] | Entrée dans la phase régionale | 17.04.2013 | Taxe nationale de base payée | 17.04.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.04.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.04.2013 | Requête en examen déposée [2013/33] | 03.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.03.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.09.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.10.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.02.2015 | Taxe de délivrance payée | 16.02.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.02.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.03.2014 | Opposition(s) | 05.01.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.10.2011 | AL | 01.04.2015 | BE | 01.04.2015 | BG | 01.04.2015 | CY | 01.04.2015 | CZ | 01.04.2015 | DK | 01.04.2015 | EE | 01.04.2015 | FI | 01.04.2015 | HR | 01.04.2015 | LT | 01.04.2015 | LV | 01.04.2015 | MC | 01.04.2015 | MK | 01.04.2015 | MT | 01.04.2015 | NL | 01.04.2015 | PL | 01.04.2015 | RO | 01.04.2015 | RS | 01.04.2015 | SE | 01.04.2015 | SI | 01.04.2015 | SK | 01.04.2015 | SM | 01.04.2015 | TR | 01.04.2015 | NO | 01.07.2015 | GR | 02.07.2015 | IS | 01.08.2015 | PT | 03.08.2015 | IE | 06.10.2015 | LU | 06.10.2015 | CH | 31.10.2015 | LI | 31.10.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 06.10.2011 | |
BE | 01.04.2015 | ||
BG | 01.04.2015 | ||
CY | 01.04.2015 | ||
CZ | 01.04.2015 | ||
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
MK | 01.04.2015 | ||
MT | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SE | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
SM | 01.04.2015 | ||
TR | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
IE | 06.10.2015 | ||
LU | 06.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 06.10.2011 | |
BE | 01.04.2015 | ||
BG | 01.04.2015 | ||
CY | 01.04.2015 | ||
CZ | 01.04.2015 | ||
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
MT | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SE | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
SM | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
IE | 06.10.2015 | ||
LU | 06.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2016/45] | BE | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
IE | 06.10.2015 | ||
LU | 06.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2016/37] | BE | 01.04.2015 | |
CZ | 01.04.2015 | ||
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
LU | 06.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2016/34] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
LU | 06.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
Précédent [2016/28] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
LU | 06.10.2015 | ||
Précédent [2016/26] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
LU | 06.10.2015 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Précédent [2016/10] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Précédent [2016/09] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Précédent [2016/07] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Précédent [2015/50] | CZ | 01.04.2015 | |
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Précédent [2015/49] | CZ | 01.04.2015 | |
FI | 01.04.2015 | ||
HR | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
RS | 01.04.2015 | ||
NO | 01.07.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Précédent [2015/42] | NL | 01.04.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPS6099430 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, et al) [X] 1,2,4,5,12,14-16,19,28 * abstract *; | [X]US4881392 (THOMPSON NOEL E [AU], et al) [X] 1,2,4,5,12,14-16,19,28 * claims 1-30 *; | [X]US5874813 (BODE THORSTEN [DE], et al) [X] 1,2,4,5,12,14-16,19,28 * figure 1; claims 1-13 *; | [X]US2010058823 (POLATIDIS DOMINIQUE [FR], et al) [X] 1,2,4,5,12,14-16,19,28* figure 6; claims 16-30 * | Examen | US3355918 | par le demandeur | US19670613904 |