EP2635783 - PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN ORGANE DE COMMUTATION MAGNÉTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.10.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 09.10.2020 | Demande réputée retirée | publié le 11.11.2020 [2020/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2020/18] |
Précédent [2013/37] | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
RODRIGUEZ-AMAYA, Nestor Dennerstr. 70 70372 Stuttgart / DE | 02 /
RUTHARDT, Siegfried Pfarrgartenstr. 2 71155 Altdorf / DE | 03 /
RAPP, Holger Birkenweg 22 71254 Ditzingen / DE | 04 /
STOECKLEIN, Wolfgang Haydnweg 2 71332 Waiblingen / DE | 05 /
BERGHAENEL, Bernd Kopernikusstr. 2/2 75428 Illingen / DE | 06 /
BEIER, Marco Bertastr. 31 70469 Stuttgart-Feuerbach / DE | [2013/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11770739.8 | 12.10.2011 | WO2011EP67784 | Numéro de priorité, date | DE20101043306 | 03.11.2010 Format original publié: DE102010043306 | [2013/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012059305 | Date: | 10.05.2012 | Langue: | DE | [2012/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2635783 | Date: | 11.09.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.05.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.05.2012 | Classification | IPC: | F02D41/20, F02D41/24, H01F7/18 | [2013/37] | CPC: |
F02D41/20 (EP,US);
F02D41/2438 (EP,US);
F02D41/247 (EP,US);
G01R31/327 (US);
F02D2041/2055 (EP,US);
H01F2007/185 (EP,US);
H01F2007/1861 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/37] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES MAGNETISCHEN SCHALTGLIEDES | [2013/37] | Anglais: | METHOD FOR OPERATING A MAGNETIC SWITCHING ELEMENT | [2013/37] | Français: | PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN ORGANE DE COMMUTATION MAGNÉTIQUE | [2013/37] | Entrée dans la phase régionale | 03.06.2013 | Taxe nationale de base payée | 03.06.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.06.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.06.2013 | Requête en examen déposée [2013/37] | 06.12.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.02.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.06.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/46] | 07.07.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/46] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.02.2020 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP1400674 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1,5,10* paragraph [0008] - paragraph [0012] *; | [Y]DE10343211 (DENSO CORP [JP]) [Y] 1-10 * abstract * * paragraphs [0008] , [0009] * * paragraphs [0023] - [0027] * * paragraphs [0033] , [0034] , [0045] * * figures 1,2 *; | [Y]DE102006029083 (MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH [DE]) [Y] 1-10 * the whole document *; | [Y]DE102005060414 (BOSCH REXROTH AG [DE]) [Y] 1-10 * paragraphs [0009] , [0010] , [0014] , [0018] * * paragraph [0037] - paragraph [0045] *; | [Y]DE102006029082 (MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH [DE]) [Y] 1-10 * abstract * * paragraph [0001] * * paragraphs [0006] - [0008] * * paragraphs [0012] , [0013] * * figures 1,2 * |