EP2564672 - APPAREIL D'ÉCLAIRAGE, SES PROCÉDÉS ET SES SYSTÈMES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.10.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.02.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OR Technologies Pty Ltd 17-19 Jets Court Melbourne Airport VIC 3045 / AU | [2017/49] |
Précédent [2013/10] | Pour tous les Etats désignés Organic Response Pty Ltd 1131 Toorak Road Camberwell, Victoria 3124 / AU | Inventeur(s) | 01 /
BISHOP, Daniel John 25 Sartori Street Burwood East, Victoria 3151 / AU | 02 /
ANDREWS, Geoffrey Kenneth 4 Lincoln Street Glen Iris, Victoria 3146 / AU | [2013/10] | Mandataire(s) | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2019/48] |
Précédent [2013/28] | Finnie, Peter John, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | ||
Précédent [2013/10] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11774184.3 | 21.04.2011 | [2019/48] | WO2011AU00459 | Numéro de priorité, date | AU20100901746 | 26.04.2010 Format original publié: AU 2010901746 | [2013/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011134003 | Date: | 03.11.2011 | Langue: | EN | [2011/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2564672 | Date: | 06.03.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.11.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2564672 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | [2019/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 03.11.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.03.2014 | Classification | IPC: | H05B37/02, G08C17/00 | [2013/10] | CPC: |
G08C23/04 (EP,US);
H05B47/11 (EP,US);
H05B47/115 (EP,US);
H05B47/19 (EP,US);
G08C2201/51 (EP,US);
H05B47/105 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/10] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BELEUCHTUNGSVORRICHTUNGEN, -VERFAHREN UND -SYSTEME | [2013/10] | Anglais: | ILLUMINATION APPARATUS METHODS AND SYSTEMS | [2013/10] | Français: | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE, SES PROCÉDÉS ET SES SYSTÈMES | [2013/10] | Entrée dans la phase régionale | 26.11.2012 | Taxe nationale de base payée | 26.11.2012 | Taxe de recherche payée | 26.11.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.11.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.11.2012 | Requête en examen déposée [2013/10] | 16.10.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.12.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.08.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 18.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.12.2016 | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
27.08.2020
21.12.2020
WITHDRAWN Zumtobel Lighting GmbH Höchsterstraße 8 6850 Dornbirn / AT Mandataire de l'opposant Beder, Jens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/04] | |||
Opposant(s) | 01
27.08.2020
21.12.2020
WITHDRAWN Zumtobel Lighting GmbH Höchsterstraße 8 6850 Dornbirn / AT Mandataire de l'opposant Beder, Jens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | ||
Précédent [2020/41] | |||
Opposant(s) | 01
27.08.2020
28.08.2020
ADMISSIBLE Zumtobel Lighting GmbH Höchsterstraße 8 6850 Dornbirn / AT Mandataire de l'opposant Beder, Jens Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstraße 33 80331 München / DE | 10.09.2020 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 21.12.2020 | Effet juridique de la clôture de la procédure d'opposition [2021/23] | 08.01.2021 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 26.01.2021 | Envoi de la notification signalant la clôture de la procédure d'opposition | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement d'actes nécessaires à la délivrance | 18.10.2019 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.10.2019 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 30.10.2019 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 01.08.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 01.08.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 17.08.2018 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2015 | 05   M06   Taxe payée le   10.08.2015 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Suspension/Interruption | 24.02.2017 | Interruption de la procédure. Motif: impossibilité juridique du demandeur de poursuivre la procédure | [2017/36] | 02.11.2017 | Poursuite de la procédure | [2017/36] | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.04.2011 | AL | 27.11.2019 | AT | 27.11.2019 | CY | 27.11.2019 | CZ | 27.11.2019 | DK | 27.11.2019 | EE | 27.11.2019 | ES | 27.11.2019 | FI | 27.11.2019 | HR | 27.11.2019 | IT | 27.11.2019 | LT | 27.11.2019 | LV | 27.11.2019 | MC | 27.11.2019 | MK | 27.11.2019 | MT | 27.11.2019 | NL | 27.11.2019 | PL | 27.11.2019 | RO | 27.11.2019 | RS | 27.11.2019 | SE | 27.11.2019 | SI | 27.11.2019 | SK | 27.11.2019 | SM | 27.11.2019 | TR | 27.11.2019 | BG | 27.02.2020 | NO | 27.02.2020 | GR | 28.02.2020 | IS | 27.03.2020 | PT | 19.04.2020 | IE | 21.04.2020 | LU | 21.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 21.04.2011 | |
AL | 27.11.2019 | ||
AT | 27.11.2019 | ||
CY | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
MT | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
TR | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 21.04.2020 | ||
LU | 21.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
TR | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 21.04.2020 | ||
LU | 21.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
IE | 21.04.2020 | ||
LU | 21.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
IT | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
LU | 21.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
LU | 21.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
MC | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 27.11.2019 | |
AT | 27.11.2019 | ||
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
PL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SI | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
SK | 27.11.2019 | ||
SM | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
DK | 27.11.2019 | ||
EE | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
PT | 19.04.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 27.11.2019 | |
CZ | 27.11.2019 | ||
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RO | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 27.11.2019 | |
ES | 27.11.2019 | ||
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | ES | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
HR | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
RS | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | ES | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
IS | 27.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | ES | 27.11.2019 | |
FI | 27.11.2019 | ||
LT | 27.11.2019 | ||
LV | 27.11.2019 | ||
NL | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
GR | 28.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 27.11.2019 | |
LT | 27.11.2019 | ||
SE | 27.11.2019 | ||
BG | 27.02.2020 | ||
NO | 27.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 27.02.2020 | Citations: | Recherche | [XI]WO2009003279 (CARMANAH TECHNOLOGIES CORP [CA], et al) [X] 1-7,10-15 * page 6, line 13 - page 7, line 26 * * page 9, line 30 - page 13, line 6 * * page 13, line 26 - page 15, line 29 * * page 17, line 13 - line 16 * * page 23, line 27 - page 24, line 12 * [I] 8,9; | [X]US2010060173 (SCHARF JOSHUA [US]) [X] 1,8,10-15* paragraph [0046] - paragraph [0070] * | Recherche internationale | [A]US2008258646 (BEIJ MARCEL [NL], et al); | [X]US7529594 (WALTERS JEFF D [US], et al); | [X]US7633406 (MIKI MITSUNORI [JP]) | Examen | JP2009054496 | Opposition | US5220250 | JPH07312294 | JPH09283282 | JPH11214167 | JP2001210476 | JP2003234197 | US2007057807 | WO2008033029 | US2008258646 | WO2009003279 | JP2009054496 | WO2009137041 | US7623042 | US7633406 | US2010060173 | WO2010124315 | EP2499884 |