EP2608939 - DISPOSITIF POUR LA COUPE ET LA CHANFREINAGE D'UN TUYAU DE MATERIAL POLIMÈRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2013/27] | APPAREIL POUR COUPER ET CHANFREINER UN TUYAU EN MATIÈRE PLASTIQUE | ||
[2015/37] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.11.2023 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 06.12.2023 [2023/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rothenberger AG Spessartstraße 2-4 65779 Kelkheim / DE | [2013/27] | Inventeur(s) | 01 /
HANSEN, Erik Hegnet 1 DK-5700 Svendborg / DK | [2013/27] | Mandataire(s) | Launhardt, Thomas, et al Parkstraße 11-13 65549 Limburg / DE | [N/P] |
Précédent [2013/27] | Mill, Andreas Rechtsanwalt & Notar Dr.-Wolff-Str. 4A 65549 Limburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11775768.2 | 24.10.2011 | [2016/08] | WO2011EP68570 | Numéro de priorité, date | DK20100000968 | 25.10.2010 Format original publié: DK 201000968 | [2013/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012055822 | Date: | 03.05.2012 | Langue: | EN | [2012/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2608939 | Date: | 03.07.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.05.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2608939 | Date: | 24.02.2016 | Langue: | EN | [2016/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.05.2012 | Classification | IPC: | B26D3/02, B26D3/16, B26D3/18, B26D7/01, B26D7/02 | [2013/27] | CPC: |
B26D3/02 (EP);
B26D3/16 (EP);
B26D3/166 (EP);
B26D7/02 (EP);
B26D2007/013 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN UND ANFASEN EINES KUNSTSTOFFROHRES | [2015/37] | Anglais: | APPARATUS FOR CUTTING AND BEVELLING A PLASTIC PIPE | [2013/27] | Français: | DISPOSITIF POUR LA COUPE ET LA CHANFREINAGE D'UN TUYAU DE MATERIAL POLIMÈRIQUE | [2015/37] |
Précédent [2013/27] | VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN UND ABKANTEN EINES KUNSTSTOFFROHRS | ||
Précédent [2013/27] | APPAREIL POUR COUPER ET CHANFREINER UN TUYAU EN MATIÈRE PLASTIQUE | Entrée dans la phase régionale | 25.03.2013 | Taxe nationale de base payée | 25.03.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.03.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.03.2013 | Requête en examen déposée [2013/27] | 05.12.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.04.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.09.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 11.12.2015 | Taxe de délivrance payée | 11.12.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.12.2014 | Opposition(s) | 25.11.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.10.2011 | AL | 24.02.2016 | AT | 24.02.2016 | BE | 24.02.2016 | CY | 24.02.2016 | CZ | 24.02.2016 | DK | 24.02.2016 | EE | 24.02.2016 | FI | 24.02.2016 | HR | 24.02.2016 | IS | 24.02.2016 | LT | 24.02.2016 | LV | 24.02.2016 | MC | 24.02.2016 | MK | 24.02.2016 | NL | 24.02.2016 | PL | 24.02.2016 | RO | 24.02.2016 | RS | 24.02.2016 | SE | 24.02.2016 | SI | 24.02.2016 | SK | 24.02.2016 | SM | 24.02.2016 | TR | 24.02.2016 | BG | 24.05.2016 | NO | 24.05.2016 | GR | 25.05.2016 | PT | 24.06.2016 | IE | 24.10.2016 | LU | 24.10.2016 | CH | 31.10.2016 | LI | 31.10.2016 | MT | 31.10.2016 | [2023/49] |
Précédent [2021/21] | HU | 24.10.2011 | |
AL | 24.02.2016 | ||
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
MT | 31.10.2016 | ||
Précédent [2018/46] | HU | 24.10.2011 | |
AL | 24.02.2016 | ||
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
MT | 31.10.2016 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 24.10.2011 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
MT | 31.10.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 24.10.2011 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 24.10.2011 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2017/43] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Précédent [2017/16] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 24.02.2016 | |
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/46] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/38] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Précédent [2016/35] | FI | 24.02.2016 | |
HR | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2007028451 (KAEHR LYLE D [US], et al) [A] 1,10 * the whole document *; | [A]US7578643 (KAROW PHILIP [US]) [A] 1,10 * the whole document *; | [AD]US2005022353 (VIOLA DANIEL [CA], et al) [AD] 1,10 * the whole document * | par le demandeur | US5027681 | US6938313 | US4412401 |