03.11.2023 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 06.12.2023 [2023/49] |
23.04.2021 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 26.05.2021 [2021/21] |
12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
20.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.08.2018 [2018/34] |
13.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.08.2018 [2018/33] |
06.07.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.08.2018 [2018/32] |
29.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.08.2018 [2018/31] |
15.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.07.2018 [2018/29] |
08.06.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.07.2018 [2018/28] |
17.11.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.12.2017 [2017/51] |
20.10.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.11.2017 [2017/47] |
22.09.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 25.10.2017 [2017/43] |
07.04.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.05.2017 [2017/19] |
17.03.2017 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.04.2017 [2017/16] |
30.12.2016 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 01.02.2017 [2017/05] |
16.12.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 18.01.2017 [2017/03] |
18.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.12.2016 [2016/51] |
16.11.2016 |
Changement - mandataire |
|
11.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.12.2016 [2016/50] |
04.11.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.12.2016 [2016/49] |
14.10.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.11.2016 [2016/46] |
26.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.09.2016 [2016/39] |
19.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.09.2016 [2016/38] |
12.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.09.2016 [2016/37] |
05.08.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.09.2016 [2016/36] |
29.07.2016 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 31.08.2016 [2016/35] |
22.01.2016 |
Délivrance (prévue) |
publié le 24.02.2016 [2016/08] |
15.12.2015 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
09.12.2015 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
29.10.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
02.09.2015 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
07.08.2015 |
Changement - titre allemand |
publié le 09.09.2015 [2015/37] |
07.08.2015 |
Changement - titre français |
publié le 09.09.2015 [2015/37] |
17.04.2015 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
05.04.2015 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
17.12.2014 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
05.12.2014 |
Premier rapport d'examen |
|
28.10.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
27.12.2013 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 29.01.2014 [2014/05] |
28.10.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
31.05.2013 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 03.07.2013 [2013/27] |
31.05.2013 |
Requête en examen présentée |
publié le 03.07.2013 [2013/27] |
15.05.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.04.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
16.05.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.05.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.01.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
07.11.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|