EP2627420 - SYSTÈME PERMETTANT À UN DISPOSITIF PORTATIF DE CAPTURER UNE VIDÉO D'UNE APPLICATION INTERACTIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.01.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.02.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.09.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-8270 / JP | [2017/30] |
Précédent [2016/24] | Pour tous les Etats désignés Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | ||
Précédent [2013/34] | Pour tous les Etats désignés Sony Computer Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OSMAN, Steven 919 E. Hillsdale Boulevard 2nd Floor Foster City, CA 94404 / US | 02 /
ZHU, Yunpeng 919 E. Hillsdale Boulevard 2nd Floor Foster City, CA 94404 / US | 03 /
STAFFORD, Jeffrey, Roger 919 E. Hillsdale Boulevard 2nd Floor Foster City, CA 94404 / US | [2013/34] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2018/10] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2013/34] | Turner, James Arthur, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11775873.0 | 12.10.2011 | [2018/10] | WO2011US56031 | Numéro de priorité, date | US20100903161 | 12.10.2010 Format original publié: US 903161 | [2013/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012051351 | Date: | 19.04.2012 | Langue: | EN | [2012/16] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2627420 | Date: | 21.08.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.04.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2627420 | Date: | 07.03.2018 | Langue: | EN | [2018/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.08.2012 | Classification | IPC: | A63F13/86, A63F13/92, A63F13/235, A63F13/525, A63F13/323 | [2017/31] | CPC: |
A63F13/323 (EP,US);
A63F13/5255 (US);
A63F13/211 (US);
A63F13/213 (US);
A63F13/235 (US);
A63F13/428 (US);
A63F13/525 (US);
A63F13/655 (EP,US);
A63F13/86 (EP,US);
A63F13/92 (EP,US);
A63F2300/105 (EP,US);
A63F2300/1093 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/34] | A63F13/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/34] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM FÜR EINE TRAGBARE VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME VON VIDEOS EINER INTERAKTIVEN ANWENDUNG | [2013/34] | Anglais: | SYSTEM FOR ENABLING A HANDHELD DEVICE TO CAPTURE VIDEO OF AN INTERACTIVE APPLICATION | [2013/34] | Français: | SYSTÈME PERMETTANT À UN DISPOSITIF PORTATIF DE CAPTURER UNE VIDÉO D'UNE APPLICATION INTERACTIVE | [2013/34] | Entrée dans la phase régionale | 10.05.2013 | Taxe nationale de base payée | 10.05.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.05.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/34] | 26.11.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.03.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.09.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 22.01.2018 | Taxe de délivrance payée | 22.01.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.03.2017 | Opposition(s) | 10.12.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.10.2011 | AL | 07.03.2018 | AT | 07.03.2018 | CY | 07.03.2018 | CZ | 07.03.2018 | DK | 07.03.2018 | EE | 07.03.2018 | ES | 07.03.2018 | FI | 07.03.2018 | HR | 07.03.2018 | IT | 07.03.2018 | LT | 07.03.2018 | LV | 07.03.2018 | MC | 07.03.2018 | MK | 07.03.2018 | NL | 07.03.2018 | PL | 07.03.2018 | RO | 07.03.2018 | RS | 07.03.2018 | SE | 07.03.2018 | SI | 07.03.2018 | SK | 07.03.2018 | SM | 07.03.2018 | TR | 07.03.2018 | BG | 07.06.2018 | NO | 07.06.2018 | GR | 08.06.2018 | IS | 07.07.2018 | PT | 09.07.2018 | IE | 12.10.2018 | LU | 12.10.2018 | MT | 12.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 12.10.2011 | |
AL | 07.03.2018 | ||
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
MK | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 12.10.2011 | |
AL | 07.03.2018 | ||
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Précédent [2019/03] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 07.03.2018 | |
CY | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 07.03.2018 | |
CY | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/45] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/40] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/39] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 07.03.2018 | |
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2006038833 (MALLINSON DOMINIC S [US], et al) [A] 8,24 * paragraphs [0005] , [0035] - [0039] *; | [A]US2006073892 (WATANABE YUSUKE [JP], et al) [A] 13,14,29,30* paragraph [0088]; figures 4A-4B *; | [A]US2006223635 (ROSENBERG LOUIS B [US]) [A] 8,24 * paragraph [0077]; figure 4 * * paragraph [0110]; figure 11 * * paragraphs [0116] - [0122]; figure 13 *; | [Y]EP1713030 (VODAFONE KK [JP]) [Y] 8-16,24-32 * paragraphs [0075] - [0088]; figures 9-11 * * paragraphs [0166] , [0167] * * paragraphs [0043] , [0044]; figures 1-2 *; | [XYI]GB2442259 (SONY COMP ENTERTAINMENT EUROPE [GB]) [X] 1-7,18-23 * page 6, line 9 - page 7, line 15 * * page 12, lines 11-29; figure 6 * * page 13, line 29 - page 14, line 13; figures 9A-9D * [Y] 8-16,24-32 [I] 17,33; | [AP]EP2359915 (SONY COMP ENTERTAINMENT EUROPE [GB]) [AP] 8,24 * the whole document * | Examen | - FRANK STEINICKE ET AL, "Hybrid traveling in fully-immersive large-scale geographic environments", VRST '07: PROCEEDINGS OF THE 2007 ACM SYMPOSIUM ON VIRTUAL REALITY SOFTWARE AND TECHNOLOGY, US, (20070101), doi:10.1145/1315184.1315234, ISBN 978-1-59593-863-3, page 229, XP055350748 DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1315184.1315234 |