EP2570813 - MÉTHODE DE DIAGNOSTIC/PRONOSTIC DU CANCER COLORECTAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.12.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) Serrano 117 28006 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2020/25] | Pour tous les Etats désignés Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC) Serrano 117 28006 Madrid / ES | ||
Précédent [2013/12] | Pour tous les Etats désignés Consejo Superior De Investigaciones Científicas C/ Serrano N° 117 28006 Madrid / ES | Inventeur(s) | 01 /
CASAL ÁLVAREZ, José Ignacio Laboratorio de Proteómica Funcional Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) C/ Ramiro de Maeztu, 9 E-28040 Madrid / ES | 02 /
BARDERAS MANCHADO, Rodrigo Laboratorio de Proteómica Funcional Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) C/ Ramiro de Maeztu, 9 E-28040 Madrid / ES | 03 /
BABEL, Ingrid Henriette Suzanne Laboratorio de Proteómica Funcional Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) C/ Ramiro de Maeztu, 9 E-28040 Madrid / ES | [2020/03] |
Précédent [2013/12] | 01 /
CASAL ÁLVAREZ, José Ignacio Laboratorio de Proteómica Funcional Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) C/ Ramiro de Maeztu 9 E-28040 Madrid / ES | ||
02 /
BARDERAS MANCHADO, Rodrigo Laboratorio de Proteómica Funcional Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) C/ Ramiro de Maeztu 9 E-28040 Madrid / ES | |||
03 /
BABEL, Ingrid Henriette Suzanne Laboratorio de Proteómica Funcional Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) C/ Ramiro de Maeztu 9 E-28040 Madrid / ES | Mandataire(s) | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [2020/25] |
Précédent [2013/12] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 11780257.9 | 13.05.2011 | [2020/25] | WO2011ES70346 | Numéro de priorité, date | ES20100030708 | 13.05.2010 Format original publié: ES 201030708 | [2013/12] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011141612 | Date: | 17.11.2011 | Langue: | ES | [2011/46] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2570813 | Date: | 20.03.2013 | Langue: | EN | [2013/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2570813 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 05.01.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.11.2013 | Classification | IPC: | G01N33/574 | [2013/12] | CPC: |
G01N33/57419 (EP,US);
G01N33/564 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR DIAGNOSE/PROGNOSE VON DARMKREBS | [2013/12] | Anglais: | METHOD FOR THE DIAGNOSIS/PROGNOSIS OF COLORECTAL CANCER | [2013/12] | Français: | MÉTHODE DE DIAGNOSTIC/PRONOSTIC DU CANCER COLORECTAL | [2013/12] | Entrée dans la phase régionale | 12.12.2012 | Traduction produite | 12.12.2012 | Taxe nationale de base payée | 12.12.2012 | Taxe de recherche payée | 12.12.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.12.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/12] | 28.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.02.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.06.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2019 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 18.11.2019 | 18.11.2019 | Date des procédures orales (annulées) | 19.12.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.04.2020 | Taxe de délivrance payée | 16.04.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.04.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.02.2016 | Opposition(s) | 18.03.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 03.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 09.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.05.2011 | AL | 17.06.2020 | AT | 17.06.2020 | CY | 17.06.2020 | CZ | 17.06.2020 | DK | 17.06.2020 | EE | 17.06.2020 | FI | 17.06.2020 | HR | 17.06.2020 | IT | 17.06.2020 | LT | 17.06.2020 | LV | 17.06.2020 | MC | 17.06.2020 | MK | 17.06.2020 | MT | 17.06.2020 | NL | 17.06.2020 | PL | 17.06.2020 | RO | 17.06.2020 | RS | 17.06.2020 | SE | 17.06.2020 | SI | 17.06.2020 | SK | 17.06.2020 | SM | 17.06.2020 | TR | 17.06.2020 | BG | 17.09.2020 | NO | 17.09.2020 | GR | 18.09.2020 | IS | 17.10.2020 | PT | 19.10.2020 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 13.05.2011 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
TR | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 13.05.2011 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
MK | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 13.05.2011 | |
AL | 17.06.2020 | ||
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2023/24] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CY | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
MC | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SI | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
DK | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
PL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SK | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
IS | 17.10.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 17.06.2020 | |
AT | 17.06.2020 | ||
CZ | 17.06.2020 | ||
EE | 17.06.2020 | ||
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
IT | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
RO | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
SM | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
PT | 19.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 17.06.2020 | |
FI | 17.06.2020 | ||
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
NL | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
BG | 17.09.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
RS | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 17.06.2020 | |
HR | 17.06.2020 | ||
LT | 17.06.2020 | ||
LV | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
GR | 18.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 17.06.2020 | |
LT | 17.06.2020 | ||
SE | 17.06.2020 | ||
NO | 17.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 17.06.2020 | |
NO | 17.09.2020 | Citations: | Recherche | [XAI]WO2009008496 (DAIICHI SANKYO CO LTD [JP], et al) [X] 8,10-12 * the whole document * [A] 1-7 [I] 9,13,14; | [A]WO2009040782 (ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IE [IE], et al) [A] 1-14 * p. 2, 2nd paragraph - p. 13, 2nd paragraph, p. 22, line 1 - p. 29, line 3 *; | [AD] - BABEL INGRID ET AL, "Identification of Tumor-associated Autoantigens for the Diagnosis of Colorectal Cancer in Serum Using High Density Protein Microarrays", MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, AMERICAN SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, vol. 8, no. 10, doi:10.1074/MCP.M800596-MCP200, ISSN 1535-9476, (20091001), pages 2382 - 2395, (20090828), XP009137622 [AD] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M800596-MCP200 | [A] - RAN YULIANG ET AL, "Profiling tumor-associated autoantibodies for the detection of colon cancer", CLINICAL CANCER RESEARCH, THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH, US, (20080501), vol. 14, no. 9, doi:10.1158/1078-0432.CCR-07-2021, ISSN 1078-0432, pages 2696 - 2700, XP002596849 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-07-2021 | [A] - SOMERS VEERLE A ET AL, "A panel of candidate tumor antigens in colorectal cancer revealed by the serological selection of a phage displayed cDNA expression library", THE JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE AMERICAN ASSOCIATION OF IMMUNOLOGISTS, US, (20020901), vol. 169, no. 5, ISSN 0022-1767, pages 2772 - 2780, XP002517011 [A] 1-14 * the whole document * | [A] - KIJANKA G ET AL, "Human IgG antibody profiles differentiate between symptomatic patients with and without colorectal cancer", GUT, (201001), vol. 59, no. 1, ISSN 0017-5749, pages 69 - 78, XP009173900 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1136/gut.2009.178574 | [A] - REIPING TANG ET AL, "Humoral response to p53 in human colorectal tumors: A prospective study of 1,209 patients", INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, (20011215), vol. 94, no. 6, doi:10.1002/ijc.1541, ISSN 0020-7136, pages 859 - 863, XP055085702 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ijc.1541 | [A] - CHUNG-CHUAN CHAN ET AL, "Multiple serological biomarkers for colorectal cancer detection", INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, (20100101), doi:10.1002/ijc.24912, ISSN 0020-7136, pages NA - NA, XP055086360 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ijc.24912 | [A] - ROB C. ROOVERS ET AL, "Evidence for a bias toward intracellular antigens in the local humoral anti-tumor immune response of a colorectal cancer patient revealed by phage display", INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, (20010915), vol. 93, no. 6, doi:10.1002/ijc.1382, ISSN 0020-7136, pages 832 - 840, XP055085819 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ijc.1382 | [A] - JAN FRIEDERICHS ET AL, "Gene expression profiles of different clinical stages of colorectal carcinoma: toward a molecular genetic understanding of tumor progression", INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE ; CLINICAL AND MOLECULAR GASTROENTEROLOGY AND SURGERY, SPRINGER, BERLIN, DE, (20050901), vol. 20, no. 5, doi:10.1007/S00384-004-0722-1, ISSN 1432-1262, pages 391 - 402, XP019340240 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00384-004-0722-1 | [AD] - MADOZ-GURPIDE J ET AL, "Proteomics-based validation of genomic data: applications in colorectal cancer diagnosis", MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, AMERICAN SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, (20060529), vol. 5, no. 8, doi:10.1074/MCP.M600048-MCP200, ISSN 1535-9476, pages 1471 - 1483, XP002463510 [AD] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M600048-MCP200 | [A] - CARDOSO ET AL, "Expression and genomic profiling of colorectal cancer", BBA - REVIEWS ON CANCER, ELSEVIER SCIENCE BV, AMSTERDAM, NL, (20061213), vol. 1775, no. 1, doi:10.1016/J.BBCAN.2006.08.004, ISSN 0304-419X, pages 103 - 137, XP005802353 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbcan.2006.08.004 | [A] - KALNINA Z ET AL, "Evaluation of T7 and lambda phage display systems for survey of autoantibody profiles in cancer patients", JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.,AMSTERDAM, NL, vol. 334, no. 1-2, doi:10.1016/J.JIM.2008.01.022, ISSN 0022-1759, (20080520), pages 37 - 50, (20080221), XP022614832 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jim.2008.01.022 | [XP] - W. CHANG ET AL, "Development of Autoantibody Signatures as Biomarkers for Early Detection of Colorectal Carcinoma", CLINICAL CANCER RESEARCH, (20110719), vol. 17, no. 17, doi:10.1158/1078-0432.CCR-11-0199, ISSN 1078-0432, pages 5715 - 5724, XP055085848 [XP] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-11-0199 | Recherche internationale | [A] - KLEIN-SCORY, S. ET AL., "Immunoscreening of the extracellular proteome of colorectal cancer cells.", BMC CANCER, (20100225), vol. 10, doi:doi:10.1186/1471-2407-10-70, page 70, XP021066952 DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2407-10-70 | [A] - BABEL, I. ET AL., "Identification of tumor-associated autoantigens for the diagnosis of colorectal cancer in serum using high density protein microarrays.", MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, (200910), vol. 8, no. 10, doi:doi:10.1074/mcp.M800596-MCP200, pages 2382 - 2395, XP009137622 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M800596-MCP200 | [A] - CHAN, C.C. ET AL., "Multiple serological biomarkers for colorectal cancer detection.", INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, (201004), vol. 126, no. 7, pages 1683 - 1690 | [A] - BARDERAS, R. ET AL., "Colorectal cancer proteomics, molecular characterization and biomarker discovery", PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS, (201002), vol. 4, no. 2, pages 159 - 178 | [A] - TAN, H.T. ET AL., "Serum autoantibodies as biomarkers for early cancer detection.", FEBS JOURNAL, (2009), vol. 276, no. 23, doi:doi:10.1111/j.1742-4658.2009.07396.x, pages 6880 - 6904, XP055067154 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-4658.2009.07396.x | [XP] - BABEL, I. ET AL., "Identification of MSTl/STK4 and SULF1 proteins as autoantibody targets for the diagnosis of colorectal cancer by using phage microarrays", MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, (201103), vol. 10, no. 3, doi:doi:10.1074/mcp.M110.001784, page M110.001784, XP055085854 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M110.001784 |