EP2649019 - VERRE UNIVERSEL SANS BORE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.02.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schott AG Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz / DE | [2013/42] | Inventeur(s) | 01 /
BRIX, Peter Stadthausstr. 17 55116 Mainz / DE | [2013/42] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2016/15] |
Précédent [2013/42] | Witte, Weller & Partner Patentanwälte Phoenixbau Königstraße 5 D-70173 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11787811.6 | 14.11.2011 | [2016/15] | WO2011EP70004 | Numéro de priorité, date | DE20101054967 | 08.12.2010 Format original publié: DE102010054967 | [2013/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2012076289 | Date: | 14.06.2012 | Langue: | DE | [2012/24] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2649019 | Date: | 16.10.2013 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 14.06.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2649019 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | DE | [2016/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.10.2012 | Classification | IPC: | C03C3/087, C03C4/20 | [2013/42] | CPC: |
C03C4/20 (EP,US);
C03C3/087 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/42] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BORFREIES UNIVERSALGLAS | [2013/42] | Anglais: | BORON-FREE UNIVERSAL GLASS | [2013/42] | Français: | VERRE UNIVERSEL SANS BORE | [2013/42] | Entrée dans la phase régionale | 26.04.2013 | Taxe nationale de base payée | 26.04.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.04.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.04.2013 | Requête en examen déposée [2013/42] | 24.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.08.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.10.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.02.2016 | Taxe de délivrance payée | 18.02.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.02.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 10.04.2015 | Opposition(s) | 16.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.11.2011 | AL | 13.04.2016 | BG | 13.04.2016 | CY | 13.04.2016 | DK | 13.04.2016 | EE | 13.04.2016 | ES | 13.04.2016 | FI | 13.04.2016 | HR | 13.04.2016 | IS | 13.04.2016 | LT | 13.04.2016 | LV | 13.04.2016 | MC | 13.04.2016 | MK | 13.04.2016 | MT | 13.04.2016 | NL | 13.04.2016 | PL | 13.04.2016 | RO | 13.04.2016 | RS | 13.04.2016 | SE | 13.04.2016 | SI | 13.04.2016 | SK | 13.04.2016 | SM | 13.04.2016 | TR | 13.04.2016 | NO | 13.07.2016 | GR | 14.07.2016 | PT | 16.08.2016 | AT | 14.11.2016 | IE | 14.11.2016 | BE | 30.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/45] | HU | 14.11.2011 | |
BG | 13.04.2016 | ||
CY | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IS | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MK | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
TR | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
AT | 14.11.2016 | ||
IE | 14.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/43] | HU | 14.11.2011 | |
BG | 13.04.2016 | ||
CY | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IS | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MK | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
AT | 14.11.2016 | ||
IE | 14.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/38] | HU | 14.11.2011 | |
BG | 13.04.2016 | ||
CY | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IS | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MK | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
AT | 14.11.2016 | ||
IE | 14.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 14.11.2011 | |
CY | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IS | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MK | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
AT | 14.11.2016 | ||
IE | 14.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 14.11.2011 | |
CY | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MK | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
AT | 14.11.2016 | ||
IE | 14.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2018/10] | DK | 13.04.2016 | |
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
AT | 14.11.2016 | ||
IE | 14.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/51] | DK | 13.04.2016 | |
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
IE | 14.11.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/43] | DK | 13.04.2016 | |
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/37] | DK | 13.04.2016 | |
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | DK | 13.04.2016 | |
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/10] | DK | 13.04.2016 | |
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
Précédent [2017/07] | DK | 13.04.2016 | |
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2016/52] | ES | 13.04.2016 | |
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | ES | 13.04.2016 | |
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | ES | 13.04.2016 | |
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 13.04.2016 | |
LT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 13.04.2016 | |
NO | 13.07.2016 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0672629 (CORNING INC [US]) [A] 1-20 * page 3, line 6 - page 5, line 34; claims 1-5 *; | [A]US2009239102 (NAGASHIMA TATSUO [JP], et al) [A] 1-20 * page 1, paragraph 9 - page 3, paragraph 60; claims 1-21 *; | [A]EP1170264 (SCHOTT GLAS [DE]) [A] 1-20 * page 3, paragraph 12 - page 6, paragraph 36; claims 1-19 * | [A] - ZDANIEWSKI W, "DTA and X-Ray Analysis Study of Nucleation and Crystallization of MgO-Al2O3-SiO2 Glasses Containing ZrO2, TiO2, and CeO2", JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY,, (19750501), vol. 58, no. 5/6, pages 163 - 169, XP001277624 [A] 1-20 * the whole document * | Examen | DE69916683T | par le demandeur | JPH1045422 | US5508237 | - SALAMA S.N., SALMAN S.M., GHARIB S., J.NON-CRYST.SOLIDS, (1987), vol. 93, no. 1, page 203 | - ZDANIEWSKI W., J.AM.CERAM.SOC., (1975), vol. 58, no. 5-6, page 163 |