EP2567776 - JOINT SOUDÉ EXTRÊMEMENT RÉSISTANT ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.11.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2013/11] | Inventeur(s) | 01 /
NAKAMURA, Shuichi c/o Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | 02 /
KOJIMA, Kazuhiro c/o Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2015/04] |
Précédent [2013/11] | 01 /
NAKAMURA, Shuichi c/o NIPPON STEEL CORPORATION 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | ||
02 /
KOJIMA, Kazuhiro c/o NIPPON STEEL CORPORATION 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/11] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11792577.6 | 06.06.2011 | WO2011JP63425 | Numéro de priorité, date | JP20100130415 | 07.06.2010 Format original publié: JP 2010130415 | [2013/11] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011155620 | Date: | 15.12.2011 | Langue: | JA | [2011/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2567776 | Date: | 13.03.2013 | Langue: | EN | [2013/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2567776 | Date: | 21.01.2015 | Langue: | EN | [2015/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 15.12.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.12.2013 | Classification | IPC: | B23K35/30, B23K9/16, B23K9/173, B23K9/23, B23K26/20, C22C38/00, C22C38/58 | [2013/11] | CPC: |
B23K26/32 (EP,US);
B23K35/30 (KR);
B23K26/14 (KR);
B23K26/20 (KR);
B23K26/348 (EP,US);
B23K35/0255 (EP,US);
B23K35/0261 (EP,US);
B23K35/0266 (EP,US);
B23K35/3066 (EP,US);
B23K35/3073 (EP,US);
B23K9/16 (KR);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/002 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
C22C38/06 (EP,US);
C22C38/08 (EP,US);
C22C38/12 (EP,US);
C22C38/14 (EP,US);
C22C38/16 (EP,US);
C22C38/18 (EP,US);
C22C38/38 (EP,US);
C22C38/42 (EP,US);
C22C38/44 (EP,US);
C22C38/46 (EP,US);
C22C38/48 (EP,US);
C22C38/50 (EP,US);
C22C38/54 (EP,US);
C22C38/58 (EP,KR,US);
B23K2101/18 (EP,US);
B23K2101/24 (EP,US);
B23K2101/28 (EP,US);
B23K2103/04 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ULTRAHOCHFESTE SCHWEISSVERBINDUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2013/11] | Anglais: | ULTRA HIGH-STRENGTH WELDED JOINT AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2013/11] | Français: | JOINT SOUDÉ EXTRÊMEMENT RÉSISTANT ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2013/11] | Entrée dans la phase régionale | 05.12.2012 | Traduction produite | 05.12.2012 | Taxe nationale de base payée | 05.12.2012 | Taxe de recherche payée | 05.12.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.12.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/11] | 19.05.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.08.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.12.2014 | Taxe de délivrance payée | 09.12.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.08.2014 | Opposition(s) | 22.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/53] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.06.2011 | AL | 21.01.2015 | AT | 21.01.2015 | CY | 21.01.2015 | CZ | 21.01.2015 | DK | 21.01.2015 | EE | 21.01.2015 | ES | 21.01.2015 | FI | 21.01.2015 | HR | 21.01.2015 | IT | 21.01.2015 | LT | 21.01.2015 | LV | 21.01.2015 | MC | 21.01.2015 | MK | 21.01.2015 | MT | 21.01.2015 | NL | 21.01.2015 | PL | 21.01.2015 | PT | 21.01.2015 | RO | 21.01.2015 | RS | 21.01.2015 | SE | 21.01.2015 | SI | 21.01.2015 | SK | 21.01.2015 | SM | 21.01.2015 | TR | 21.01.2015 | BG | 21.04.2015 | NO | 21.04.2015 | GR | 22.04.2015 | IS | 21.05.2015 | GB | 06.06.2015 | IE | 06.06.2015 | LU | 06.06.2015 | CH | 30.06.2015 | FR | 30.06.2015 | LI | 30.06.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 06.06.2011 | |
AT | 21.01.2015 | ||
CY | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
MK | 21.01.2015 | ||
MT | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
PT | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
SM | 21.01.2015 | ||
TR | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 06.06.2015 | ||
IE | 06.06.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2017/38] | HU | 06.06.2011 | |
AT | 21.01.2015 | ||
CY | 21.01.2015 | ||
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
MT | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
SM | 21.01.2015 | ||
TR | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 06.06.2015 | ||
IE | 06.06.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
MT | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 06.06.2015 | ||
IE | 06.06.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 06.06.2015 | ||
IE | 06.06.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
FR | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2016/23] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
GB | 06.06.2015 | ||
IE | 06.06.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2016/22] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
IE | 06.06.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
Précédent [2016/20] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
IE | 06.06.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
Précédent [2016/11] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SI | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
LU | 06.06.2015 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
MC | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Précédent [2016/03] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
IT | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Précédent [2015/49] | AT | 21.01.2015 | |
CZ | 21.01.2015 | ||
DK | 21.01.2015 | ||
EE | 21.01.2015 | ||
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RO | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
SK | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 21.01.2015 | |
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
LV | 21.01.2015 | ||
NL | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
RS | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 21.01.2015 | |
ES | 21.01.2015 | ||
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
IS | 21.05.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 21.01.2015 | |
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
PL | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
GR | 22.04.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 21.01.2015 | |
FI | 21.01.2015 | ||
HR | 21.01.2015 | ||
LT | 21.01.2015 | ||
SE | 21.01.2015 | ||
BG | 21.04.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 21.01.2015 | |
LT | 21.01.2015 | ||
NO | 21.04.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 21.01.2015 | Citations: | Recherche | [A]EP0867520 (SUMITOMO METAL IND [JP]) [A] 1-4 * page 1, line 5 - page 12, line 54 ** figures 1-11 *; | [A]US2005155960 (BONNET CHRISTIAN [FR]) [A] 1-4 * paragraphs [0001] , [0023] - [0147] * * tables 1-6 * * figures 1-3 * | Recherche internationale | [A]JPH10324950 (SUMITOMO METAL IND); | [A]JP2002121642 (KAWASAKI STEEL CO); | [A]JP2008248315 (JFE STEEL KK) | par le demandeur | JP2008023569 | JP2008248315 |