EP2579728 - LAIT SOLIDE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.03.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.11.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Meiji Co., Ltd. 2-1, Kyobashi 2-chome Chuo-ku Tokyo 104-8306 / JP | [2017/17] |
Précédent [2013/16] | Pour tous les Etats désignés Meiji Co., Ltd. 1-2-10, Shinsuna Koto-ku Tokyo 136-0075 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SHIBATA, Mitsuho c/o MEIJI Co. Ltd. R&D Div. 540 Naruda Odawara-shi Kanagawa 250-0862 / JP | 02 /
OHTSUBO, Kazumitsu c/o MEIJI Co. Ltd. R&D Div. 540 Naruda Odawara-shi Kanagawa 250-0862 / JP | 03 /
SATAKE, Yoshinori c/o MEIJI Co. Ltd. R&D Div. 540 Naruda Odawara-shi Kanagawa 250-0862 / JP | 04 /
KASHIWAGI, Kazunori c/o MEIJI Co. Ltd. R&D Div. 540 Naruda Odawara-shi Kanagawa 250-0862 / JP | [2013/16] | Mandataire(s) | Pitchford, James Edward, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2018/17] | Pitchford, James Edward, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | ||
Précédent [2013/16] | Pitchford, James Edward, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11795388.5 | 13.06.2011 | [2018/17] | WO2011JP03331 | Numéro de priorité, date | JP20100134612 | 13.06.2010 Format original publié: JP 2010134612 | [2013/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2011158480 | Date: | 22.12.2011 | Langue: | EN | [2011/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2579728 | Date: | 17.04.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.12.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2579728 | Date: | 25.04.2018 | Langue: | EN | [2018/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 22.12.2011 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.11.2014 | Classification | IPC: | A23C9/18, A23C9/16, A23P10/28, A23L33/00 | [2017/47] | CPC: |
A23C9/18 (EP,CN,US);
A23C9/16 (US);
A23L33/40 (EP,US);
A23P10/28 (EP,US);
A23V2002/00 (US)
|
Précédent IPC [2015/01] | A23C9/18, A23C9/16, A23P1/02, A23L1/00 | ||
Précédent IPC [2013/16] | A23C9/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FESTSTOFFMILCH UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2013/16] | Anglais: | SOLID MILK AND THE METHOD OF MANUFACTURING THEREOF | [2013/16] | Français: | LAIT SOLIDE ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION | [2013/16] | Entrée dans la phase régionale | 28.09.2012 | Taxe nationale de base payée | 28.09.2012 | Taxe de recherche payée | 28.09.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.09.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.09.2012 | Requête en examen déposée [2013/16] | 07.08.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 16.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.09.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 02.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.03.2018 | Taxe de délivrance payée | 19.03.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18153051.0 / EP3338557 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.01.2017 | Opposition(s) | 28.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/14] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 16.10.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.10.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 26.10.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.06.2011 | AL | 25.04.2018 | AT | 25.04.2018 | CY | 25.04.2018 | CZ | 25.04.2018 | EE | 25.04.2018 | FI | 25.04.2018 | HR | 25.04.2018 | LT | 25.04.2018 | LV | 25.04.2018 | MC | 25.04.2018 | MK | 25.04.2018 | PL | 25.04.2018 | RO | 25.04.2018 | RS | 25.04.2018 | SI | 25.04.2018 | SK | 25.04.2018 | SM | 25.04.2018 | TR | 25.04.2018 | LU | 13.06.2018 | MT | 13.06.2018 | NO | 25.07.2018 | GR | 26.07.2018 | IS | 25.08.2018 | PT | 27.08.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 13.06.2011 | |
AL | 25.04.2018 | ||
AT | 25.04.2018 | ||
CY | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
MK | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
MT | 13.06.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2020/28] | HU | 13.06.2011 | |
AL | 25.04.2018 | ||
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
MT | 13.06.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
MT | 13.06.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
MT | 13.06.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | EE | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | FI | 25.04.2018 | |
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | FI | 25.04.2018 | |
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | FI | 25.04.2018 | |
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | FI | 25.04.2018 | |
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
PL | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 25.04.2018 | |
LT | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | Citations: | Recherche | [XY]US3231386 (HUTTON JERRY T, et al) [X] 1-8,12,13 * column 3, line 36 - column 4, line 66; examples 1-3; claims 1-9 * [Y] 21; | [XY]WO2006072438 (NESTEC SA [CH], et al) [X] 1-3 * page 3, line 25 - page 6, line 2 * * page 6, line 20 - page 12, line 7 * * page 16 * * claims 1-14 *[Y] 23; | [XY]EP1769682 (MEIJI DAIRIES CORP [JP]) [X] 1-20,22 * the whole document * [Y] 21,23; | [XY]EP2090175 (MEIJI DAIRIES CORP [JP]) [X] 1-20,22 * the whole document * [Y] 21,23 | Recherche internationale | [A]EP1226759 (KRAFT FOODS HOLDINGS INC [US]); | [X]WO2006004190 (MEIJI DAIRIES CORP [JP], et al); | [A]WO2006086130 (GLAXO GROUP LTD [GB], et al); | [X]WO2007077970 (MEIJI DAIRIES CORP [JP], et al); | [X]WO2008050473 (MEIJI DAIRIES CORP [JP], et al) | par le demandeur | JPS49130189U | JPS61118280U | WO9520380 | JPH1112161 | JPH11349475 | JP4062357B |