10.07.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.08.2020 [2020/33] |
26.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.07.2020 [2020/31] |
05.06.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.07.2020 [2020/28] |
13.03.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.04.2020 [2020/16] |
17.01.2020 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.02.2020 [2020/08] |
24.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.06.2019 [2019/26] |
10.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.06.2019 [2019/24] |
03.05.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.06.2019 [2019/23] |
19.04.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.05.2019 [2019/21] |
05.04.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.05.2019 [2019/19] |
22.03.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.04.2019 [2019/17] |
08.03.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.04.2019 [2019/15] |
15.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
15.02.2019 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 20.03.2019 [2019/12] |
01.02.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2019 [2019/08] |
14.12.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.11.2018 [2018/47] |
12.10.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.11.2018 [2018/46] |
21.09.2018 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 24.10.2018 [2018/43] |
09.03.2018 |
Délivrance (prévue) |
publié le 11.04.2018 [2018/15] |
03.03.2018 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
02.03.2018 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
02.03.2018 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
16.10.2017 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
22.06.2017 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.06.2016 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
28.07.2015 |
Modification par le demandeur |
|
12.06.2015 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
09.12.2014 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 07.01.2015 [2015/02] |
05.12.2014 |
Changement - classification |
publié le 07.01.2015 [2015/02] |
05.12.2014 |
Changement - classification |
publié le 07.01.2015 [2015/02] |
14.11.2014 |
Changement - classification |
publié le 17.12.2014 [2014/51] |
14.11.2014 |
Changement - classification |
publié le 17.12.2014 [2014/51] |
05.09.2014 |
Nouvelle entrée: observations des tiers |
|
03.04.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
11.10.2013 |
Modification par le demandeur |
|
30.08.2013 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 02.10.2013 [2013/40] |
14.06.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.03.2013 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 01.05.2013 [2013/18] |
29.03.2013 |
Requête en examen présentée |
publié le 01.05.2013 [2013/18] |
05.02.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.01.2013 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
15.01.2013 |
Modification par le demandeur |
|
13.04.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
11.01.2012 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.12.2011 |
Données PCT avant la publication européenne |
|