EP2585521 - COMPOSITIONS POLYMÉRISABLES EXEMPTES D'ÉMULSIFIANT ORGANIQUE ET POLYMÈRES ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.02.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [2018/15] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O.Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | ||
Précédent [2013/18] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
BARAN, Jimmie R. Jr. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
FANSLER, Duane D. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
HINTZER, Klaus Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss / DE | 04 /
HUNT, William J. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 05 /
KASPAR, Harald Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss / DE | 06 /
ZIPPLIES, Tilman C. Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss / DE | [2013/18] | Mandataire(s) | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/15] | Herzog, Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | ||
Précédent [2013/18] | Herzog, Fiesser & Partner Isartorplatz 1 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11798608.3 | 09.06.2011 | [2018/15] | WO2011US39772 | Numéro de priorité, date | US20100358085P | 24.06.2010 Format original publié: US 358085 P | [2013/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2011162971 | Date: | 29.12.2011 | Langue: | EN | [2011/52] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2585521 | Date: | 01.05.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2011, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2585521 | Date: | 11.04.2018 | Langue: | EN | [2018/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.04.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.12.2014 | Classification | IPC: | C08K3/36, C08L25/04, C08L27/12, C08J5/18, C08F2/22 | [2013/18] | CPC: |
C08F2/20 (EP,US);
C08F2/10 (US);
C08F14/26 (US);
C08F14/28 (US);
C08F16/24 (US);
C08F2/18 (US);
C08F2/22 (EP,US);
C08K9/06 (US);
C08K2201/011 (EP,US);
C08K3/36 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POLYMERISIERBARE ZUSAMMENSETZUNGEN OHNE ORGANISCHE EMULGATOREN UND POLYMERE SOWIE HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2013/18] | Anglais: | POLYMERIZABLE COMPOSITIONS FREE OF ORGANIC EMULSIFIER AND POLYMERS AND METHODS OF MAKING THEREOF | [2013/18] | Français: | COMPOSITIONS POLYMÉRISABLES EXEMPTES D'ÉMULSIFIANT ORGANIQUE ET POLYMÈRES ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION | [2013/18] | Entrée dans la phase régionale | 20.12.2012 | Taxe nationale de base payée | 20.12.2012 | Taxe de recherche payée | 20.12.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.12.2012 | Requête en examen déposée [2013/18] | 03.09.2014 | Observations des tiers | 14.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2018 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.02.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.10.2017 | Opposition(s) | 14.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.06.2011 | AL | 11.04.2018 | AT | 11.04.2018 | CY | 11.04.2018 | CZ | 11.04.2018 | DK | 11.04.2018 | EE | 11.04.2018 | ES | 11.04.2018 | FI | 11.04.2018 | HR | 11.04.2018 | IT | 11.04.2018 | LT | 11.04.2018 | LV | 11.04.2018 | MC | 11.04.2018 | MK | 11.04.2018 | NL | 11.04.2018 | PL | 11.04.2018 | RO | 11.04.2018 | RS | 11.04.2018 | SE | 11.04.2018 | SI | 11.04.2018 | SK | 11.04.2018 | SM | 11.04.2018 | TR | 11.04.2018 | IE | 09.06.2018 | LU | 09.06.2018 | MT | 09.06.2018 | FR | 11.06.2018 | BE | 30.06.2018 | CH | 30.06.2018 | LI | 30.06.2018 | BG | 11.07.2018 | GB | 11.07.2018 | NO | 11.07.2018 | GR | 12.07.2018 | IS | 11.08.2018 | PT | 13.08.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 09.06.2011 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
MK | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2020/28] | HU | 09.06.2011 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 11.04.2018 | |
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 11.04.2018 | Citations: | Recherche | [XI]JPH04233909 (SEKISUI PLASTICS) [X] 1-4,6,8-12,14,15 * paragraph [0012] - paragraph [0014]; examples 1,2 * * paragraph [0018] * [I] 5,7,13; | [XI]JP2007217645 (SEKISUI PLASTICS) [X] 1-4,6,8-12,14,15 * examples 1-4; claims 1-3 * [I] 5,7,13; | [A] - CAI-LI YU ET AL, "Kinetics of acrylate emulsion polymerization containing hydrophilic hydroxyl monomer in the presence of nano-SiO 2 particles", POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, (20090301), vol. 20, no. 3, doi:10.1002/pat.1274, ISSN 1042-7147, pages 347 - 350, XP055125206 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pat.1274 | Recherche internationale | [A]US7094830 (XUE ZHIJIAN [DE], et al); | [A]US7129277 (BARAN JR JIMMIE R [US]); | [A]US7476694 (BARAN JR JIMMIE R [US], et al); | [X] - CAI-LI YU ET AL., "Kinetics of acrylate emulsion polymerization containing h ydrophilic hydroxyl monomer in the presence of nano-Si02 particles", POLYMER S FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, (200903), vol. 20, no. ISSUE, pages 347 - 350, XP055125206 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pat.1274 | [A] - JING HU ET AL., "Properties of acrylic resin/nano-Si02 leather finishing ag ent prepared via emulsifier-free emulsion polymerization", MATERIALS LETTERS, (20080630), vol. 62, no. ISSUES, pages 2931 - 2934, XP022648738 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2008.01.127 | par le demandeur | US3068184 | US4128517 | US5037579 | JPH04233909 | US6166157 | US6432526 | US6833403 | JP2007217645 | US7375157 | US7671112 | - CAI-LI YU ET AL., POLYMERS FORADVANCED TECHNOLOGIES, (2009), vol. 20, no. 3, pages 347 - 350 | - SORENSON, W R. ET AL., Preparative Methods of Polymer Chemistry, JOHN WILEY AND SONS, INC., (2001), page 250,273 | autre | JPH04233909 | - "AEROSOL", EVONIK BROCHURE, (201008), XP003035322 |