EP2645891 - SYSTÈME GÉNÉRANT UN AÉROSOL AVEC PRÉVENTION D'UNE FUITE DE CONDENSAT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.06.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.02.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | [2013/41] | Inventeur(s) | 01 /
THORENS, Michel Les Combremonts 24 CH-1510 Moudon / CH | 02 /
FLICK, Jean-Marc Rue de la Poste 3 Ch-1405 Pomy / CH | 03 /
COCHAND, Olivier Yves Faubourg 30 Ch-2056 Dombresson / CH | 04 /
DUBIEF, Flavien Rue du Rocher 52 CH-2000 Neuchâtel / CH | [2013/41] | Mandataire(s) | Loustalan, Paul William Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2020/31] |
Précédent [2013/41] | Loustalan, Paul William Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11802849.7 | 02.12.2011 | [2020/31] | WO2011EP06055 | Numéro de priorité, date | EP20100252048 | 03.12.2010 Format original publié: EP 10252048 | [2013/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012072264 | Date: | 07.06.2012 | Langue: | EN | [2012/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2645891 | Date: | 09.10.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.06.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2645891 | Date: | 29.07.2020 | Langue: | EN | [2020/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.06.2012 | Classification | IPC: | A24F40/40, A61M15/06, A61M11/04, A61M16/10, A61M16/20, // A61M16/08, A61M16/00, A24F40/10 | [2020/11] | CPC: |
A61M11/042 (EP,KR,US);
A24F40/42 (KR);
A24D3/17 (EP);
A24F40/10 (EP,KR,US);
A24F40/40 (EP,KR,US);
A24F40/44 (KR);
A24F40/46 (KR);
A24F40/485 (EP,KR,US);
A61M15/06 (EP,KR,US);
A61M16/108 (EP,KR,US);
A61M16/202 (EP,KR,US);
A61M16/0808 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/41] | A24F47/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/41] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AEROSOLERZEUGUNGSSYSTEM MIT VERHINDERUNG VON KONDENSATLECKAGE | [2013/41] | Anglais: | AN AEROSOL GENERATING SYSTEM WITH PREVENTION OF CONDENSATE LEAKAGE | [2013/41] | Français: | SYSTÈME GÉNÉRANT UN AÉROSOL AVEC PRÉVENTION D'UNE FUITE DE CONDENSAT | [2013/41] | Entrée dans la phase régionale | 27.06.2013 | Taxe nationale de base payée | 27.06.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.06.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.06.2013 | Requête en examen déposée [2013/41] | 10.02.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.09.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.01.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 19.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20188172.9 / EP3747286 | EP24197987.1 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.09.2018 | Opposition(s) | 30.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 29.07.2020 | AT | 29.07.2020 | CY | 29.07.2020 | DK | 29.07.2020 | EE | 29.07.2020 | FI | 29.07.2020 | HR | 29.07.2020 | LT | 29.07.2020 | LV | 29.07.2020 | MC | 29.07.2020 | MK | 29.07.2020 | MT | 29.07.2020 | RS | 29.07.2020 | SI | 29.07.2020 | SM | 29.07.2020 | BG | 29.10.2020 | NO | 29.10.2020 | IS | 29.11.2020 | PT | 30.11.2020 | IE | 02.12.2020 | LU | 02.12.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
MT | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 02.12.2020 | ||
LU | 02.12.2020 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 02.12.2020 | ||
LU | 02.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 02.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 29.07.2020 | |
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 29.07.2020 | |
FI | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | FI | 29.07.2020 | |
LT | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 29.07.2020 | |
LT | 29.07.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]FR2128256 (RIBOT ROBERT [FR], et al); | [X]US4846199 (ROSE JED E [US]); | [XY]US2010200008 (TAIEB ELI [US]) | Examen | CA2641869 | par le demandeur | WO2009132793 |