EP2648911 - FILMS AYANT UN COEFFICIENT DE FRICTION AMÉLIORÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.12.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.12.2016 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2013/42] | Inventeur(s) | 01 /
SAVARGAONKAR, Nilesh R. 3315 Endicott Lane Pearland, TX 77584 / US | 02 /
PHAM, Hoang T. 707 Walnut Street Lake Jackson, TX 77566 / US | [2013/42] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2017/04] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2013/42] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Grays Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11804838.8 | 08.12.2011 | [2017/04] | WO2011US63864 | Numéro de priorité, date | US20100421659P | 10.12.2010 Format original publié: US 421659 P | [2013/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012078829 | Date: | 14.06.2012 | Langue: | EN | [2012/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2648911 | Date: | 16.10.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.06.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2648911 | Date: | 25.01.2017 | Langue: | EN | [2017/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.06.2012 | Classification | IPC: | B32B27/32, C08L23/00, C08L71/02 | [2013/42] | CPC: |
B32B27/08 (EP,US);
B32B27/18 (EP,US);
B32B27/285 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
B32B27/34 (EP,US);
B32B27/36 (EP,US);
C08L23/04 (EP,US);
C08L71/02 (EP,US);
B32B2270/00 (EP,US);
B32B2307/3065 (EP,US);
B32B2307/4026 (EP,US);
B32B2307/746 (EP,US);
| C-Set: |
C08L23/04, C08L71/02 (EP,US);
C08L71/02, C08L23/04 (US,EP);
C08L23/04, C08L23/0815 (US,EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/42] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FILME MIT VERBESSERTEM REIBUNGSKOEFFIZIENT | [2013/42] | Anglais: | FILMS WITH IMPROVED COEFFICIENT OF FRICTION | [2013/42] | Français: | FILMS AYANT UN COEFFICIENT DE FRICTION AMÉLIORÉ | [2013/42] | Entrée dans la phase régionale | 24.06.2013 | Taxe nationale de base payée | 24.06.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.06.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.06.2013 | Requête en examen déposée [2013/42] | 17.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.08.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.12.2016 | Taxe de délivrance payée | 15.12.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.12.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.08.2016 | Opposition(s) | 26.10.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.12.2011 | AL | 25.01.2017 | AT | 25.01.2017 | CY | 25.01.2017 | CZ | 25.01.2017 | DK | 25.01.2017 | EE | 25.01.2017 | FI | 25.01.2017 | HR | 25.01.2017 | LT | 25.01.2017 | LV | 25.01.2017 | MC | 25.01.2017 | MK | 25.01.2017 | NL | 25.01.2017 | PL | 25.01.2017 | RO | 25.01.2017 | RS | 25.01.2017 | SE | 25.01.2017 | SI | 25.01.2017 | SK | 25.01.2017 | SM | 25.01.2017 | TR | 25.01.2017 | BG | 25.04.2017 | NO | 25.04.2017 | GR | 26.04.2017 | IS | 25.05.2017 | PT | 25.05.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/15] | HU | 08.12.2011 | |
AT | 25.01.2017 | ||
CY | 25.01.2017 | ||
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MK | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
TR | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 08.12.2011 | |
AT | 25.01.2017 | ||
CY | 25.01.2017 | ||
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
MK | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 08.12.2011 | |
AT | 25.01.2017 | ||
CY | 25.01.2017 | ||
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 08.12.2011 | |
AT | 25.01.2017 | ||
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 25.01.2017 | |
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
MC | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2018/14] | AT | 25.01.2017 | |
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SI | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2017/51] | AT | 25.01.2017 | |
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
SM | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 25.01.2017 | |
CZ | 25.01.2017 | ||
DK | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 25.01.2017 | |
CZ | 25.01.2017 | ||
EE | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RO | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
SK | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2017/48] | AT | 25.01.2017 | |
CZ | 25.01.2017 | ||
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 25.01.2017 | |
FI | 25.01.2017 | ||
HR | 25.01.2017 | ||
LT | 25.01.2017 | ||
LV | 25.01.2017 | ||
NL | 25.01.2017 | ||
PL | 25.01.2017 | ||
RS | 25.01.2017 | ||
SE | 25.01.2017 | ||
BG | 25.04.2017 | ||
NO | 25.04.2017 | ||
GR | 26.04.2017 | ||
IS | 25.05.2017 | ||
PT | 25.05.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [YD]EP0526117 (BP CHEM INT LTD [GB]) [YD] 1-15 * the whole document *; | [YD]US2978431 (EUGLE JAMES D) [YD] 1-15 * the whole document *; | [Y]US6503637 (VAN LOON ACHIEL JOS [BE]) [Y] 1-15 * the whole document *; | [Y]EP0095299 (INTERCONTINENTAL PLASTICS INC [LI]) [Y] 1-15 * page 2, line 16 - page 5, line 7; claims 1-28 *; | [A]WO9810928 (DU PONT CANADA [CA], et al) [A] 1-15 * page 2, line 17 - page 6, line 23; claims 1-16 *; | [A]WO2005077663 (FOTOWEAR INC [US], et al) [A] 1-15 * page 29, line 31 - page 31, line 31; claim 1 * | par le demandeur | EP0526117 | US4533509 | US2005070644 | US4551509 | US2978431 | US3645992 | EP0129368 | EP0260999 | US4701432 | US4937301 | US4935397 | US5055438 | WO9007526 | US5272236 | US5278272 | US6054544 | US6335410 | US6723810 | US4076698 | US6680361 | WO0026268 | US3456044 | US4352849 | US4820557 | US4837084 | US4865902 | US4927708 | US4952451 | US4963419 | US5059481 | US2010045117 | WO2011019787 | - RANDALL, REV. MACROMOL. CHEM. PHYS., (1989), vol. C29, no. 2, 3, pages 285 - 297 | - ZIMM, B.H.; STOCKMAYER, W.H., J. CHEM. PHYS., (1949), vol. 17, page 1301 | - RUDIN, A., Modem Methods of Polymer Characterization, JOHN WILEY & SONS, (1991), pages 103 - 112 | - KIRK-OTHMER, The Encyclopedia of Chemical Technology, JOHN WILEY & SONS, (1981), vol. 16, pages 416 - 417 | - THE ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY, vol. 18, pages 191 - 192 | - WILLIAMS; WARD, J. POLYM. SCI., POLYM. LET., (1968), vol. 6, page 621 | - ZIMM, B.H., J.CHEM. PHYS., (1948), vol. 16, page 1099 | - YAU; GILLESPIE, POLYMER, (2001), vol. 42, pages 8947 - 8958 |