EP2503218 - DISPOSITIF DE SOURCE LUMINEUSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 04.10.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Retrait de la demande | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [2012/39] | Inventeur(s) | 01 /
HASHIMOTO, Naotaka c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 02 /
KAWAGOE, Shinya c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 03 /
ENDO, Toshikazu c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 04 /
ITOH, Kazuhiko c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 05 /
AMANO, Keiji c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2013/38] |
Précédent [2012/39] | 01 /
HASHIMOTO, Naotaka / JP | ||
02 /
KAWAGOE, Shinya / JP | |||
03 /
ENDO, Toshikazu / JP | |||
04 /
ITOH, Kazuhiko / JP | |||
05 /
AMANO, Keiji / JP | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [N/P] |
Précédent [2012/39] | Eisenführ, Speiser & Partner Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11817259.2 | 29.07.2011 | WO2011JP04345 | Numéro de priorité, date | JP20110006413 | 14.01.2011 Format original publié: JP 2011006413 | [2012/39] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012095902 | Date: | 19.07.2012 | Langue: | JA | [2012/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2503218 | Date: | 26.09.2012 | Langue: | EN | [2012/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.07.2012 | Classification | IPC: | F21S2/00, F21Y101/02 | [2012/39] | CPC: |
F21K9/23 (EP,US);
F21V23/006 (EP,US);
F21Y2115/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/39] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LICHTQUELLENVORRICHTUNG | [2012/39] | Anglais: | LIGHT SOURCE DEVICE | [2012/39] | Français: | DISPOSITIF DE SOURCE LUMINEUSE | [2012/39] | Entrée dans la phase régionale | 20.02.2012 | Traduction produite | 20.02.2012 | Taxe nationale de base payée | 20.02.2012 | Taxe de recherche payée | 20.02.2012 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.02.2012 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.02.2012 | Requête en examen déposée [2012/39] | 10.07.2012 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.09.2013 | Demande retirée par le demandeur [2013/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]JPS58103188U ; | [X]JPH087639 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [Y]JP2009087950 (TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY, et al); | [Y]JP2009163954 (SHARP KK); | [Y]JP2010129414 (TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY) | par le demandeur | JP2010212073 |