EP2613503 - DISPOSITIF COULISSANT POUR APPAREIL ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.11.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.12.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 29.07.2020 [2020/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Steel MFG. CO., LTD. 2-22, Harumi 3-chome Chuo-ku Tokyo 104-8550 / JP | [2013/28] | Inventeur(s) | 01 /
MITSUI, Yasuhiro c/o MITSUBISHI STEEL MFG. CO., LTD. Chiba Works 1-6 Yawatakaigandori Ichihara-shi Chiba 290-0067 / JP | [2018/02] |
Précédent [2013/28] | 01 /
MITSUI, Yasuhiro c/o MITSUBISHI STEEL MFG. CO. LTD. Chiba Works 1-6 Yawatakaigandori Ichihara-shi Chiba 290-0067 / JP | Mandataire(s) | Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [2013/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11821739.7 | 29.08.2011 | [2018/02] | WO2011JP69489 | Numéro de priorité, date | JP20100193216 | 31.08.2010 Format original publié: JP 2010193216 | [2013/28] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012029723 | Date: | 08.03.2012 | Langue: | JA | [2012/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2613503 | Date: | 10.07.2013 | Langue: | EN | [2013/28] | Type: | A9 Demande de brevet corrigée | N°: | EP2613503 | Date: | 15.01.2014 | [2014/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2613503 | Date: | 10.01.2018 | Langue: | EN | [2018/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 08.03.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.2017 | Classification | IPC: | H04M1/02, G06F1/16 | [2017/19] | CPC: |
H04M1/0235 (EP,US);
H04M1/03 (KR);
G06F1/1624 (EP,US);
H04M1/02 (KR);
H04M1/0237 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/28] | H04M1/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHIEBEVORRICHTUNG FÜR EINE ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | [2013/28] | Anglais: | SLIDING DEVICE FOR ELECTRONIC APPARATUS | [2013/28] | Français: | DISPOSITIF COULISSANT POUR APPAREIL ÉLECTRONIQUE | [2013/28] | Entrée dans la phase régionale | 28.02.2013 | Traduction produite | 28.02.2013 | Taxe nationale de base payée | 28.02.2013 | Taxe de recherche payée | 28.02.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.02.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.02.2013 | Requête en examen déposée [2013/28] | 30.06.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.10.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.12.2017 | Taxe de délivrance payée | 01.12.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.12.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.10.2017 | Opposition(s) | 11.10.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.08.2011 | AL | 10.01.2018 | AT | 10.01.2018 | CY | 10.01.2018 | CZ | 10.01.2018 | DK | 10.01.2018 | EE | 10.01.2018 | ES | 10.01.2018 | FI | 10.01.2018 | HR | 10.01.2018 | IT | 10.01.2018 | LT | 10.01.2018 | LV | 10.01.2018 | MC | 10.01.2018 | MK | 10.01.2018 | NL | 10.01.2018 | PL | 10.01.2018 | PT | 10.01.2018 | RO | 10.01.2018 | RS | 10.01.2018 | SE | 10.01.2018 | SI | 10.01.2018 | SK | 10.01.2018 | SM | 10.01.2018 | TR | 10.01.2018 | BG | 10.04.2018 | NO | 10.04.2018 | GR | 11.04.2018 | IS | 10.05.2018 | IE | 29.08.2018 | LU | 29.08.2018 | MT | 29.08.2018 | BE | 31.08.2018 | CH | 31.08.2018 | FR | 31.08.2018 | LI | 31.08.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 29.08.2011 | |
AL | 10.01.2018 | ||
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
PT | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
TR | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
IE | 29.08.2018 | ||
LU | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Précédent [2020/27] | HU | 29.08.2011 | |
AL | 10.01.2018 | ||
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
PT | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
TR | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
LU | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
TR | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
LU | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
LU | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
LU | 29.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
LU | 29.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
MC | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SI | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
SM | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
DK | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
CZ | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
SK | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/49] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
EE | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RO | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/47] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
IT | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 10.01.2018 | |
AT | 10.01.2018 | ||
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
BG | 10.04.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 10.01.2018 | |
CY | 10.01.2018 | ||
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
LV | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
RS | 10.01.2018 | ||
SE | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
IS | 10.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 10.01.2018 | |
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
GR | 11.04.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 10.01.2018 | |
ES | 10.01.2018 | ||
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
PL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 10.01.2018 | |
FI | 10.01.2018 | ||
HR | 10.01.2018 | ||
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | ||
Précédent [2018/34] | FI | 10.01.2018 | |
LT | 10.01.2018 | ||
NL | 10.01.2018 | ||
NO | 10.04.2018 | Citations: | Recherche | [A]JP2007074411 (STRAWBERRY CORP) [A] 1-6 * figures 14-17 * | Recherche internationale | [A]JP2007074411 (STRAWBERRY CORP); | [A]JP2007132508 (PANTECH CO LTD); | [A]JP2006186577 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | par le demandeur | JP2008113067 | JP20100193216 |