EP2593640 - PROCÉDÉ ET APPAREIL D'AJOUT D'AGENT DE SOUTÈNEMENT À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.09.2013 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.09.2013 | Demande réputée retirée | publié le 23.10.2013 [2013/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gasfrac Energy Services Inc. 101-6th Avenue S. W. Suite 850 Calgary, Alberta T2P 3P4 / CA | [2013/21] | Inventeur(s) | 01 /
ROBERTS, Robbie Suite 850 101-6th Ave SW Calgary, Alberta T2P 3P4 / CA | [2013/21] | Mandataire(s) | Rankin, Douglas Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | [2013/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 11826272.4 | 16.09.2011 | WO2011CA50570 | Numéro de priorité, date | US20100383934P | 17.09.2010 Format original publié: US 383934 P | [2013/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012037676 | Date: | 29.03.2012 | Langue: | EN | [2012/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2593640 | Date: | 22.05.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.03.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 29.03.2012 | Classification | IPC: | E21B43/267 | [2013/21] | CPC: |
E21B43/267 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ZUGABE EINES DRUCKAUSGLEICHS-STÜTZMITTELS | [2013/23] | Anglais: | PRESSURE BALANCING PROPPANT ADDITION METHOD AND APPARATUS | [2013/21] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL D'AJOUT D'AGENT DE SOUTÈNEMENT À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION | [2013/21] | Entrée dans la phase régionale | 03.04.2013 | Taxe nationale de base payée | Procédure dexamen | 18.04.2013 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/43] | 27.05.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/43] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2007204991 (LOREE, D.N. ET AL.); | [Y]US5899272 (LOREE, D.N.); | [A]US2007137862 (STEPHENSON, S. ET AL.); | [A]CA2649203 (FORDYCE, V. ET AL); | [A]US2004206495 (LEHMAN, L.V. ET AL.); | [A]CA2715622 (SMITH, H. ET AL.); | [A]CA2648265 (ROBINSON, L.R. ET AL.) |