EP2633471 - LECTEUR ET PROCÉDÉ POUR LIRE DES DONNÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.09.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2018 | Demande réputée retirée | publié le 31.10.2018 [2018/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Andexor Pty Ltd 21 Sedges Grove Canning Vale, Western Australia 6155 / AU | [2013/36] | Inventeur(s) | 01 /
POWELL, George Leonard 21 Sedges Grove Canning Vale Western Australia 6155 / AU | [2013/36] | Mandataire(s) | Bryn-Jacobsen, Caelia, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Précédent [2013/36] | Bryn-Jacobsen, Caelia, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11835346.5 | 25.10.2011 | WO2011AU01370 | Numéro de priorité, date | AU20100904767 | 26.10.2010 Format original publié: AU 2010904767 | [2013/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012054974 | Date: | 03.05.2012 | Langue: | EN | [2012/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2633471 | Date: | 04.09.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.05.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 03.05.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.2017 | Classification | IPC: | H04L25/00, G06K7/10, H04L25/49 | [2017/14] | CPC: |
G06K7/10029 (EP,US);
G06K7/0008 (US);
H04L25/4917 (EP,US)
|
Précédent IPC [2013/36] | G06K7/00, H04L25/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/36] | Titre | Allemand: | LESEGERÄT UND DATENLESEVERFAHREN | [2013/36] | Anglais: | READER AND METHOD FOR READING DATA | [2013/36] | Français: | LECTEUR ET PROCÉDÉ POUR LIRE DES DONNÉES | [2013/36] | Entrée dans la phase régionale | 13.05.2013 | Taxe nationale de base payée | 13.05.2013 | Taxe de recherche payée | 13.05.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.05.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 24.08.2012 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 13.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/36] | 02.10.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.05.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/44] | 22.06.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/44] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.01.2018 | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2014 | 04   M06   Taxe payée le   10.12.2014 | 31.10.2015 | 05   M06   Taxe payée le   21.04.2016 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [Y]US7116212 (HORWITZ CLIFFORD A [CA], et al); | [Y]US2008088416 (CROOKS JOHN FREDERICK [US], et al); | [A]US2009033466 (SONG CHEN [CN], et al); | [A]US2010039233 (NIEDZWIECKI JOSHUA D [US], et al) |