EP2634392 - SYSTÈME DE TURBOCOMPRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.10.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.11.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Isuzu Motors, Ltd. 26-1, Minami-Ohi 6-chome Shinagawa-Ku Tokyo 140-8722 / JP | [2013/36] | Inventeur(s) | 01 /
KITSUKAWA Isao c/o Isuzu Motors Limited Fujisawa factory 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-8501 / JP | 02 /
SUGANO Tomohiro c/o Isuzu Motors Limited Fujisawa factory 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-8501 / JP | 03 /
ABE Yoshiyuki c/o Isuzu Motors Limited Fujisawa factory 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-8501 / JP | 04 /
KIMURA Haruyo c/o Isuzu Motors Limited Fujisawa factory 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-8501 / JP | 05 /
IIJIMA Akira c/o Isuzu Motors Limited Fujisawa factory 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-8501 / JP | 06 /
ISHIBASHI Naoki c/o Isuzu Motors Limited Fujisawa factory 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-8501 / JP | 07 /
SAKASHITA Syougo c/o Isuzu Motors Limited Fujisawa factory 8 Tsuchidana Fujisawa-shi Kanagawa 252-8501 / JP | [2013/36] | Mandataire(s) | Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB Mauerkircherstraße 31 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/49] | Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 07 48 81634 München / DE | ||
Précédent [2013/36] | Schaumburg, Thoenes, Thurn, Landskron, Eckert Patentanwälte Postfach 86 07 48 81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11836324.1 | 26.10.2011 | [2017/49] | WO2011JP74653 | Numéro de priorité, date | JP20100244386 | 29.10.2010 Format original publié: JP 2010244386 | [2013/36] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012057191 | Date: | 03.05.2012 | Langue: | JA | [2012/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2634392 | Date: | 04.09.2013 | Langue: | EN | [2013/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2634392 | Date: | 06.12.2017 | Langue: | EN | [2017/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.05.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.10.2015 | Classification | IPC: | F02B37/10, F02B37/013, F02D23/00, F02B39/10, F02B37/00 | [2015/45] | CPC: |
F02B37/013 (EP,US);
F04D13/06 (US);
F02B37/004 (EP,US);
F02B37/10 (EP,US);
F02B37/16 (EP,US);
F02B37/18 (EP,US);
|
Précédent IPC [2013/36] | F02B37/10, F02B37/013, F02D23/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/36] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TURBOLADERSYSTEM | [2013/36] | Anglais: | TURBOCHARGE SYSTEM | [2013/36] | Français: | SYSTÈME DE TURBOCOMPRESSION | [2013/36] | Entrée dans la phase régionale | 07.05.2013 | Traduction produite | 07.05.2013 | Taxe nationale de base payée | 07.05.2013 | Taxe de recherche payée | 07.05.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.05.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/36] | 27.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.09.2017 | Taxe de délivrance payée | 21.09.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.09.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.05.2017 | Opposition(s) | 07.09.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.10.2011 | AL | 06.12.2017 | AT | 06.12.2017 | CY | 06.12.2017 | CZ | 06.12.2017 | DK | 06.12.2017 | EE | 06.12.2017 | ES | 06.12.2017 | FI | 06.12.2017 | HR | 06.12.2017 | IT | 06.12.2017 | LT | 06.12.2017 | LV | 06.12.2017 | MC | 06.12.2017 | MK | 06.12.2017 | NL | 06.12.2017 | PL | 06.12.2017 | PT | 06.12.2017 | RO | 06.12.2017 | RS | 06.12.2017 | SE | 06.12.2017 | SI | 06.12.2017 | SK | 06.12.2017 | SM | 06.12.2017 | TR | 06.12.2017 | BG | 06.03.2018 | NO | 06.03.2018 | GR | 07.03.2018 | IS | 06.04.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/32] | HU | 26.10.2011 | |
AT | 06.12.2017 | ||
CY | 06.12.2017 | ||
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MK | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
IS | 06.04.2018 | ||
Précédent [2020/31] | HU | 26.10.2011 | |
AT | 06.12.2017 | ||
CY | 06.12.2017 | ||
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MK | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 26.10.2011 | |
AT | 06.12.2017 | ||
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2020/27] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/38] | AT | 06.12.2017 | |
CZ | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CZ | 06.12.2017 | |
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/34] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/24] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/23] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
NO | 06.03.2018 | Citations: | Recherche | [XI]EP0352064 (ISUZU CERAMICS RES INST CO [JP]) [X] 1,2 * column 3, line 45 - column 4, line 15 * * column 4, line 29 - column 4, line 50 * * column 5, lines 25-45 * * column 6, line 24 - column 7, line 4 * * column 7, lines 47-48 * * column 7, line 59 - column 8, line 5 * * column 8, lines 10-19 * * figures 1,2; claim 1 * [I] 3; | [XI]EP1460248 (PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA [FR]) [X] 1 * paragraphs [0016] , [0017] , [0020] , [0021] , [0027] , [0029] - [0031] - [0035]; figure 1 * [I] 2,3; | [XI]EP2239447 (MAZDA MOTOR [JP]) [X] 1 * paragraphs [0050] , [0064] , [0075]; figure 1 *[I] 2,3 | Recherche internationale | [X]JPH0275724 (ISUZU CERAMICS RES INST); | [X]JP2005009315 (NISSAN DIESEL MOTOR CO); | [Y]JP2008223527 (TOYOTA MOTOR CORP); | [X]JP2010236429 (MAZDA MOTOR) | par le demandeur | JP2006177171 | JP2009270475 | JP2010209735 | - IBARAKI SEIICHI, "Development of Power-Assisted Turbocharger 'Hybrid Turbo", MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES TECHNICAL REVIEW, (2006), vol. 43, no. 3, pages 36 - 40 |