EP2657810 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CONSTRUCTION DE FORMULE STRUCTURALE DE CHIMIE ORGANIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.07.2016 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2016 | Demande réputée retirée | publié le 03.08.2016 [2016/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Peking University Founder Group Co., Ltd 5 Floor, Zhongguancun Founder Building No. 298 Chengfu Road Haidian District Beijing 100871 / CN | Pour tous les Etats désignés Beijing Founder Electronics Co., Ltd. Founder Building No. 9, Shangdiwu Street Haidian District, Beijing 100085 / CN | Pour tous les Etats désignés Peking University Founder R&D Center 4 Floor ZhongGuanCun Founder Building No.298 ChengFu Rd. HaiDian District Beijing 100871 / CN | [2013/44] | Inventeur(s) | 01 /
ZHAO, Zhigang Founder Building No. 9 Shangdiwu Street Haidian District Beijing 100085 / CN | [2013/44] | Mandataire(s) | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2013/44] | Harrison Goddard Foote LLP Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11850662.5 | 24.12.2011 | WO2011CN84595 | Numéro de priorité, date | CN201010622069 | 24.12.2010 Format original publié: CN201010622069 | [2013/44] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012083886 | Date: | 28.06.2012 | Langue: | ZH | [2012/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2657810 | Date: | 30.10.2013 | Langue: | EN | [2013/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 28.06.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.01.2014 | Classification | IPC: | G06F3/023, G06F17/21, G06F19/00 | [2014/04] | CPC: |
G06T11/206 (EP);
G06F40/111 (EP);
G16C20/80 (EP)
|
Précédent IPC [2013/44] | G06F3/023 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/44] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERSTELLUNG VON STRUKTURFORMELN AUS DER ORGANISCHEN CHEMIE | [2013/44] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR CONSTRUCTING ORGANIC CHEMISTRY STRUCTURAL FORMULA | [2013/44] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE CONSTRUCTION DE FORMULE STRUCTURALE DE CHIMIE ORGANIQUE | [2013/44] | Entrée dans la phase régionale | 19.07.2013 | Traduction produite | 19.07.2013 | Taxe nationale de base payée | 19.07.2013 | Taxe de recherche payée | 19.07.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.07.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.07.2013 | Requête en examen déposée [2013/44] | 18.07.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.10.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.02.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/31] | 17.03.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.10.2015 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2015 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]WO2007092842 (ABACALAB INC [US], et al) [X] 1,7 * page 5, line 29 - page 6, line 15 * * page 10, line 24 - page 11, line 14 * [I] 1-10; | [X]WO0213066 (CAMBRIDGESOFT CORP [US]) [X] 1,7 * page 3, line 18 - page 4, line 21 *; | [XP]US2011072339 (BOYER STEPHEN K [US], et al) [XP] 1,7 * the whole document * | Recherche internationale | [A]CN1164698 (CHEN YONGBO [CN]); | [A]CN101261540 (BAOZHANG ZHAO [CN]) | [X] - CAI, WENSHENG ET AL., "2-D Graph Input Method for Organic Structures", CHEMISTRY, (199212), no. 12 |