EP2669234 - DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT D'ÉTAGE DE DESTINATION POUR ASCENSEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.12.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.01.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2020/08] |
Précédent [2013/49] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KATSURA, Masaomi c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2013/49] | Mandataire(s) | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2020/08] |
Précédent [2013/49] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11856685.0 | 26.01.2011 | [2020/08] | WO2011JP51450 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012101772 | Date: | 02.08.2012 | Langue: | JA | [2012/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2669234 | Date: | 04.12.2013 | Langue: | EN | [2013/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2669234 | Date: | 19.02.2020 | Langue: | EN | [2020/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.08.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.07.2017 | Classification | IPC: | B66B3/00, B66B1/46 | [2013/49] | CPC: |
B66B1/463 (EP);
B66B1/46 (KR);
B66B1/2408 (EP);
B66B1/461 (EP);
B66B1/468 (EP);
B66B3/00 (EP,KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR REGISTRIERUNG DES ZIELSTOCKWERKS FÜR EINEN AUFZUG | [2013/49] | Anglais: | DESTINATION FLOOR REGISTRATION DEVICE FOR ELEVATOR | [2013/49] | Français: | DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT D'ÉTAGE DE DESTINATION POUR ASCENSEUR | [2013/49] | Entrée dans la phase régionale | 22.05.2013 | Traduction produite | 22.05.2013 | Taxe nationale de base payée | 22.05.2013 | Taxe de recherche payée | 22.05.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.05.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/49] | 21.02.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.08.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2019 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.12.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.08.2019 | Opposition(s) | 20.11.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.01.2011 | AT | 19.02.2020 | CY | 19.02.2020 | CZ | 19.02.2020 | DK | 19.02.2020 | EE | 19.02.2020 | ES | 19.02.2020 | FI | 19.02.2020 | HR | 19.02.2020 | IT | 19.02.2020 | LT | 19.02.2020 | LV | 19.02.2020 | MC | 19.02.2020 | MK | 19.02.2020 | MT | 19.02.2020 | NL | 19.02.2020 | PL | 19.02.2020 | RO | 19.02.2020 | RS | 19.02.2020 | SE | 19.02.2020 | SI | 19.02.2020 | SK | 19.02.2020 | SM | 19.02.2020 | TR | 19.02.2020 | BG | 19.05.2020 | NO | 19.05.2020 | GR | 20.05.2020 | IS | 19.06.2020 | PT | 12.07.2020 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 26.01.2011 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MK | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 26.01.2011 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MK | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 26.01.2011 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2023/24] | AT | 19.02.2020 | |
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/45] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 19.02.2020 | |
NO | 19.05.2020 | Citations: | Recherche | [A]JP2002003100 (HITACHI BUILDING SYS CO LTD) [A] 1-4* abstract *; | [Y]DE10209402 (OTIS ELEVATOR CO [US]) [Y] 1-4 * page 1, column 5, paragraphs 0002-0006 - page 4, column 6; figures 1-8 *; | [YA]EP1291311 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1 * pages 1-5; figures 1-10 * [A] 2-4; | [A]EP1386875 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-4 * abstract *; | [Y]EP1785385 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1-4 * column 1 - column 11; figures 1-8; claims 1-3 * | Recherche internationale | [A]JPS5757099Y (MITSUBISHI ELECTRIC CORP.); | [A]JP2000339515 (NEC YONEZAWA LTD); | [A]JP2004115151 (TOSHIBA ELEVATOR CO LTD); | [A]JP2007314300 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | par le demandeur | JPH0519680 | JP2004269196 | JP2007314300 |