Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | WO2012109771 | Dossier mondial | 23.08.2012 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2011CN00255 | 18.02.2011 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US10255152 | Dossier mondial | 09.04.2019 | B2 | US2013311830 | 21.11.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2011CN00255 | 18.02.2011 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN103348329 | Dossier mondial | 09.10.2013 | A | Numéro de priorité | Date | WO2011CN00255 | 18.02.2011 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2676202 | Dossier mondial | 17.01.2018 | A4 | EP2676202 | 25.12.2013 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2011CN00255 | 18.02.2011 |