EP2676202 - GÉNÉRATION DE DONNÉES DE TEST [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 05.01.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.01.2018 | Retrait de la demande | publié le 07.02.2018 [2018/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EntIT Software LLC 1140 Enterprise Way, Building G Sunnyvale, California 94089 / US | [2017/46] |
Précédent [2016/25] | Pour tous les Etats désignés Hewlett Packard Enterprise Development L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | ||
Précédent [2013/52] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | Inventeur(s) | 01 /
WEI, Yongdong c/o Hewlett-Packard Company Building 6, No. 690 Bi Bo Road Zhangjiang Micro-Electric Port Shanghai 201203 / CN | [2013/52] | Mandataire(s) | HGF Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Précédent [2013/52] | Zinkler, Franz Patentanwälte Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler & Partner Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11858666.8 | 18.02.2011 | WO2011CN00255 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2012109771 | Date: | 23.08.2012 | Langue: | EN | [2012/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2676202 | Date: | 25.12.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.08.2012, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 23.08.2012 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.2017 | Classification | IPC: | G06F11/36 | [2013/52] | CPC: |
G06F11/3684 (EP,US);
G06F11/263 (US);
G03G15/55 (US);
G06F11/0748 (US);
G06F11/22 (US);
G06F11/2294 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/52] | Titre | Allemand: | ERSTELLUNG VON TESTDATEN | [2013/52] | Anglais: | GENERATING TEST DATA | [2013/52] | Français: | GÉNÉRATION DE DONNÉES DE TEST | [2013/52] | Entrée dans la phase régionale | 09.08.2013 | Taxe nationale de base payée | 09.08.2013 | Taxe de recherche payée | 09.08.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.08.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.08.2013 | Requête en examen déposée [2013/52] | 22.12.2017 | Demande retirée par le demandeur [2018/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2014 | 04   M06   Taxe payée le   24.04.2014 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2008256111 (HAHAM URI [IL], et al) [X] 1-7,10-12,14 * abstract * * paragraph [0002] * * paragraph [0032] - paragraph [0044] * [I] 8,9,13,15; | [A]US2010185694 (COPTY SHADY [IL]) [A] 8,9,13,15 * abstract ** paragraph [0017] - paragraph [0028] * | Recherche internationale | [A]CN1752945 (INST OF SOFTWARE CAS [CN]); | [A]US2006224777 (SAND ANNE R [US], et al); | [A]US2006230083 (ALLYN GREGG R [US], et al); | [A]US2008301813 (NEYSTADT JOHN [IL], et al) |