EP2656126 - PROCÉDÉ DE FABRICATION DE FIBRE OPTIQUE MULTIMODE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.08.2016 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.10.2020 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 25.11.2020 [2020/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Corning Incorporated 1 Riverfront Plaza Corning, New York 14831 / US | [2013/44] | Inventeur(s) | 01 /
BICKHAM, Scott R. 69 E. Fourth Street Corning, New York 14830 / US | 02 /
KOGAN, Oleksandr 2519 Costmary Lane Unit 9 Wilmington, North Carolina 28412 / US | 03 /
LI, Ming-Jun 10 Ambrose Drive Horseheads, New York 14845 / US | 04 /
MISHRA, Snigdharaj K. 3509 St. Francis Drive Wilmington, North Carolina 28409 / US | 05 /
TANDON, Pushkar 3405 Deer Crest Painted Post, New York 14830 / US | [2013/44] | Mandataire(s) | Greene, Simon Kenneth Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [2015/42] |
Précédent [2013/44] | Greene, Simon Kenneth Elkington and Fife LLP 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 11876398.6 | 21.12.2011 | [2015/42] | WO2011US66386 | Numéro de priorité, date | US201061425477P | 21.12.2010 Format original publié: US 201061425477 P | [2013/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013115755 | Date: | 08.08.2013 | Langue: | EN | [2013/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2656126 | Date: | 30.10.2013 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.08.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2013/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2656126 | Date: | 14.10.2015 | Langue: | EN | [2015/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.08.2013 | Classification | IPC: | G02B6/028, C03B37/014, C03B37/027 | [2013/44] | CPC: |
C03B37/01413 (EP,US);
C03B37/0253 (EP);
G02B6/0288 (EP);
C03B2201/12 (EP,US);
C03B2201/28 (EP,US);
C03B2201/31 (EP,US);
C03B2201/32 (EP,US);
C03B2203/23 (EP,US);
C03B2203/26 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OPTISCHEN MULTIMODEFASER | [2013/44] | Anglais: | METHOD OF MAKING A MULTIMODE OPTICAL FIBER | [2013/44] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE FIBRE OPTIQUE MULTIMODE | [2013/44] | Entrée dans la phase régionale | 18.07.2013 | Taxe nationale de base payée | 18.07.2013 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.07.2013 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.07.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.07.2013 | Requête en examen déposée [2013/44] | 08.07.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.10.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2015 | Taxe de délivrance payée | 07.09.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.09.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.07.2014 | Opposition(s) | 15.07.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.12.2011 | AL | 14.10.2015 | AT | 14.10.2015 | BE | 14.10.2015 | BG | 14.10.2015 | CY | 14.10.2015 | CZ | 14.10.2015 | DK | 14.10.2015 | EE | 14.10.2015 | ES | 14.10.2015 | FI | 14.10.2015 | HR | 14.10.2015 | LT | 14.10.2015 | LV | 14.10.2015 | MC | 14.10.2015 | MK | 14.10.2015 | MT | 14.10.2015 | PL | 14.10.2015 | RO | 14.10.2015 | RS | 14.10.2015 | SE | 14.10.2015 | SI | 14.10.2015 | SK | 14.10.2015 | SM | 14.10.2015 | TR | 14.10.2015 | IE | 21.12.2015 | LU | 21.12.2015 | CH | 31.12.2015 | LI | 31.12.2015 | NO | 14.01.2016 | GR | 15.01.2016 | IS | 14.02.2016 | PT | 15.02.2016 | [2020/48] |
Précédent [2018/46] | HU | 21.12.2011 | |
AL | 14.10.2015 | ||
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2018/45] | HU | 21.12.2011 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2018/31] | HU | 21.12.2011 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2017/37] | HU | 21.12.2011 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2017/13] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
IT | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/46] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/45] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/38] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/33] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2007043060 (STERLITE OPTICAL TECHNOLOGIES [IN], et al) [A] 1-25 * page 14 - page 17 *; | [A]KR20090095247 (LS CABLE LTD [KR]) [A] 1-25 * paragraphs [0026] - [0029] - [0032] - [0038] *; | [A]US4286979 (BUCKLER MICHAEL J, et al) [A] 1-25 * column 7, lines 4-14 *; | [A]US2005126227 (COLLARO ANTONIO [IT]) [A] 1-25 * paragraphs [0002] , [0008] - [0009] - [0015] - [0021] - [0112] , [0122] *; | [A]JPS63185839 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) [A] 1-25 * abstract *; | [A]US2002002845 (FLEURY LUDOVIC [FR], et al) [A] 1-25 * the whole document *; | [A]US2002174689 (ONISHI MASASHI [JP], et al) [A] 1-25 * paragraphs [0023] , [0024] , [0031] - [0032] - [0035] - [0036]; figure - *; | [A]US2003091308 (UCHIYAMA KEISUKE [JP], et al) [A] 1-25 * paragraphs [0005] , [0008] , [0012] , [0042]; figure - * | par le demandeur | EP0479120 |