EP2795469 - PROCÉDÉS, NOEUDS, ET PROGRAMMES INFORMATIQUES DESTINÉS À ACTIVER UN ACCÈS À DISTANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/44] | PROCÉDÉS, NOEUDS, PROGRAMMES INFORMATIQUES ET PRODUITS-PROGRAMMES INFORMATIQUES DESTINÉS À ACTIVER UN ACCÈS À DISTANCE | ||
[2020/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.06.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 22.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 24.08.2022 [2022/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2020/32] |
Précédent [2014/44] | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) 164 83 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
NYBERG, Marcus Huvudfabriksgatan 2 12 637 Hägersten / SE | 02 /
HÄGGLUND, Caroline Lidnersplan 6 112 53 Stockholm / SE | 03 /
NORLIN, Cristian Tengdahlsgatan 21 4 tr 11 648 Stockholm / SE | 04 /
GOMEZ, Peter Torsgränd 30 11 361 Stockholm / SE | [2014/44] | Mandataire(s) | Brann AB P.O. Box 3690 Sveavägen 63 103 59 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [2020/32] | Brann AB P.O. Box 3690 Drottninggatan 27 103 59 Stockholm / SE | ||
Précédent [2014/44] | Egrelius, Fredrik Ericsson AB Patent Unit Kista Device, Service & Media Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 11877673.1 | 20.12.2011 | [2020/32] | WO2011SE51542 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2013095218 | Date: | 27.06.2013 | Langue: | EN | [2013/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2795469 | Date: | 29.10.2014 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2013, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2014/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2795469 | Date: | 05.08.2020 | Langue: | EN | [2020/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 27.06.2013 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.08.2015 | Classification | IPC: | H04W4/029, H04L12/24, G06F9/54, G06Q10/10, H04L29/06 | [2020/20] | CPC: |
G06F9/544 (EP,US);
H04L67/104 (US);
G06Q10/101 (EP,US);
H04L41/5054 (EP,US);
H04L65/401 (EP,US);
H04L67/141 (US);
|
Précédent IPC [2015/37] | G06F9/54, G06F21/30, H04L29/06, H04L12/24, H04L29/08, G06Q10/10, // H04W4/02 | ||
Précédent IPC [2014/44] | G06F9/54, G06F21/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN, KNOTEN, UND COMPUTERPROGRAMME ZUR AKTIVIERUNG VON FERNZUGRIFF | [2020/20] | Anglais: | METHODS, NODES, AND COMPUTER PROGRAMS FOR ACTIVATING REMOTE ACCESS | [2020/20] | Français: | PROCÉDÉS, NOEUDS, ET PROGRAMMES INFORMATIQUES DESTINÉS À ACTIVER UN ACCÈS À DISTANCE | [2020/20] |
Précédent [2014/44] | VERFAHREN, KNOTEN, COMPUTERPROGRAMME UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKTE ZUR AKTIVIERUNG VON FERNZUGRIFF | ||
Précédent [2014/44] | METHODS, NODES, COMPUTER PROGRAMS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS FOR ACTIVATING REMOTE ACCESS | ||
Précédent [2014/44] | PROCÉDÉS, NOEUDS, PROGRAMMES INFORMATIQUES ET PRODUITS-PROGRAMMES INFORMATIQUES DESTINÉS À ACTIVER UN ACCÈS À DISTANCE | Entrée dans la phase régionale | 17.04.2014 | Taxe nationale de base payée | 17.04.2014 | Taxe de recherche payée | 17.04.2014 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.04.2014 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.04.2014 | Requête en examen déposée [2014/44] | 26.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.05.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.09.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.03.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 29.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.02.2018 | Opposition(s) | 07.05.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.12.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.12.2011 | AL | 05.08.2020 | AT | 05.08.2020 | CY | 05.08.2020 | CZ | 05.08.2020 | DK | 05.08.2020 | EE | 05.08.2020 | ES | 05.08.2020 | FI | 05.08.2020 | HR | 05.08.2020 | IT | 05.08.2020 | LT | 05.08.2020 | LV | 05.08.2020 | MC | 05.08.2020 | MK | 05.08.2020 | MT | 05.08.2020 | NL | 05.08.2020 | PL | 05.08.2020 | RO | 05.08.2020 | RS | 05.08.2020 | SE | 05.08.2020 | SI | 05.08.2020 | SK | 05.08.2020 | SM | 05.08.2020 | TR | 05.08.2020 | BG | 05.11.2020 | NO | 05.11.2020 | GR | 06.11.2020 | IS | 05.12.2020 | PT | 07.12.2020 | IE | 20.12.2020 | LU | 20.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | FR | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/34] |
Précédent [2022/32] | HU | 20.12.2011 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MK | 05.08.2020 | ||
MT | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 20.12.2011 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MT | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/52] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
Précédent [2021/40] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/34] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 05.08.2020 | |
DK | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 05.08.2020 | |
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | Citations: | Recherche | [A]US2009109277 (KANG MIN-CHEOL [KR]) [A] 1-16 * abstract * * figures 2-5 * * paragraphs [0015] - [0018] * * paragraphs [0035] - [0068] *; | [XI]US2011044438 (WANG WINSTON [US], et al) [X] 1-3,8-13,15 * abstract * * figures 1,4,5,6,7,9,10A,11 * * paragraphs [0010] , [0011] * * paragraphs [0035] - [0043] * * paragraphs [0052] , [0062] - [0076] * * paragraphs [0081] - [0093] * * paragraphs [0098] - [0106] * [I] 4-7,14,16; | [A]US2011170787 (GUM ARNOLD JASON [US]) [A] 1-16 * abstract * * figures 1-6 ** paragraphs [0014] - [0032] *; | [E]WO2012145466 (VOBI INC [US], et al) [E] 1-16 * abstract * * paragraphs [0035] - [0078] * * paragraphs [0092] - [0119] * * paragraphs [0144] - [0153] * * figures 1-5,9,10,15 * | Recherche internationale | [X]US2002065875 (BRACEWELL SHAWN [US], et al); | [X]US2004213384 (ALLES HAROLD GENE [US], et al); | [A]US2007168458 (COSTA-REQUENA JOSE [FI], et al); | [X]US7340747 (ZELIGER OHAD [US], et al); | [X]US2010033342 (PATENAUDE RUSSELL A [US], et al); | [X]WO2011001538 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al); | [X] - LISCANO R. ET AL., "Discovering and Managing Access to Private Services in Collaborative Sessions.", IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNET., (20061101), vol. 36, no. 6, pages 1086 - 1097, XP011149605 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSMCA.2006.883176 | Examen | US2009232288 | par le demandeur | US2011044438 | WO2012145466 |