EP2489894 - Joint homocinétique de type fixe à billes doté d'un déroulement de roulement à billes elliptique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.07.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Neapco Europe GmbH Henry-Ford-Strasse 1 52351 Düren / DE | [2012/34] | Inventeur(s) | 01 /
Weissenfels, Mirko Heinrich-Böll-Str. 47 51371 Leverkusen / DE | 02 /
Bilz, Peter Brüchnergasse 4 63579 Freigericht / DE | [2012/34] | Mandataire(s) | Lohmanns, Bernard Patentanwälte Bauer Vorberg Kayser Partnerschaft mbB Goltsteinstrasse 87 50968 Köln / DE | [2015/35] |
Précédent [2012/34] | Lohmanns, Bernard Bauer Vorberg Kayser Patentanwälte Goltsteinstrasse 87 50968 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12000966.7 | 15.02.2012 | [2012/34] | Numéro de priorité, date | DE20111004427 | 18.02.2011 Format original publié: DE102011004427 | DE20111076293 | 23.05.2011 Format original publié: DE102011076293 | [2012/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2489894 | Date: | 22.08.2012 | Langue: | DE | [2012/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2489894 | Date: | 26.08.2015 | Langue: | DE | [2015/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.06.2012 | Classification | IPC: | F16D3/223 | [2015/16] | CPC: |
F16D3/223 (EP);
F16D2003/22306 (EP);
F16D2003/22309 (EP)
|
Précédent IPC [2012/34] | F16D3/22 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/35] |
Précédent [2012/34] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Kugelgleichauffestgelenk mit elliptischen Kugelbahnverläufen | [2012/34] | Anglais: | Synchronise fixed ball joint with elliptical track | [2012/34] | Français: | Joint homocinétique de type fixe à billes doté d'un déroulement de roulement à billes elliptique | [2012/34] | Procédure d'examen | 21.02.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.02.2013 | Requête en examen déposée [2013/14] | 14.08.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.11.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.04.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.07.2015 | Taxe de délivrance payée | 15.07.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.07.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.08.2014 | Opposition(s) | 30.05.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.02.2012 | AL | 26.08.2015 | BG | 26.08.2015 | CY | 26.08.2015 | CZ | 26.08.2015 | DK | 26.08.2015 | EE | 26.08.2015 | FI | 26.08.2015 | HR | 26.08.2015 | IT | 26.08.2015 | LT | 26.08.2015 | LV | 26.08.2015 | MC | 26.08.2015 | MK | 26.08.2015 | MT | 26.08.2015 | NL | 26.08.2015 | PL | 26.08.2015 | RO | 26.08.2015 | RS | 26.08.2015 | SE | 26.08.2015 | SI | 26.08.2015 | SK | 26.08.2015 | SM | 26.08.2015 | TR | 26.08.2015 | NO | 26.11.2015 | GR | 27.11.2015 | IS | 26.12.2015 | PT | 28.12.2015 | IE | 15.02.2016 | LU | 15.02.2016 | BE | 29.02.2016 | CH | 29.02.2016 | LI | 29.02.2016 | [2018/47] |
Précédent [2018/38] | HU | 15.02.2012 | |
BG | 26.08.2015 | ||
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 15.02.2016 | ||
LU | 15.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
CH | 29.02.2016 | ||
LI | 29.02.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 15.02.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
TR | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 15.02.2016 | ||
LU | 15.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
CH | 29.02.2016 | ||
LI | 29.02.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 15.02.2012 | |
CY | 26.08.2015 | ||
CZ | 26.08.2015 | ||
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MK | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
SM | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 15.02.2016 | ||
LU | 15.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
CH | 29.02.2016 | ||
LI | 29.02.2016 | ||
Précédent [2017/47] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
MT | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 15.02.2016 | ||
LU | 15.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
CH | 29.02.2016 | ||
LI | 29.02.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
IE | 15.02.2016 | ||
LU | 15.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
CH | 29.02.2016 | ||
LI | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/46] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
LU | 15.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
CH | 29.02.2016 | ||
LI | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/43] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
LU | 15.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/42] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
MC | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SI | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RO | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
SK | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 26.08.2015 | |
DK | 26.08.2015 | ||
EE | 26.08.2015 | ||
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/21] | DK | 26.08.2015 | |
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
IT | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/20] | DK | 26.08.2015 | |
FI | 26.08.2015 | ||
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/14] | FI | 26.08.2015 | |
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NL | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/10] | FI | 26.08.2015 | |
HR | 26.08.2015 | ||
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
PL | 26.08.2015 | ||
RS | 26.08.2015 | ||
SE | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
IS | 26.12.2015 | ||
PT | 28.12.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 26.08.2015 | |
LT | 26.08.2015 | ||
LV | 26.08.2015 | ||
NO | 26.11.2015 | ||
GR | 27.11.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 26.08.2015 | |
NO | 26.11.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 26.08.2015 | Citations: | Recherche | [X]WO0031427 (DELPHI TECH INC [US]) [X] 1-4,6 * figure 10 *; | [X]FR2799519 (GUIMBRETIERE PIERRE [FR]) [X] 1,4,6 * page 8; figures 1A-6A *; | [XA]CH346073 (BIRFIELD ENG LTD [GB]) [X] 1,2 * the whole document * [A] 3-8; | [X]DE3700868 (LOEHR & BROMKAMP GMBH) [X] 1,6 * the whole document * |