EP2527303 - Installation RO (osmose inverse) [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Völker, Manfred Meisenweg 1 63825 Blankenbach / DE | [2012/48] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2012/48] | Mandataire(s) | Flosdorff, Jürgen Huss, Flosdorff & Partner GbR Klarweinstraße 39 82467 Garmisch-Partenkirchen / DE | [2015/19] |
Précédent [2012/48] | Flosdorff, Jürgen Alleestrasse 33 82467 Garmisch-Partenkirchen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12001827.0 | 17.03.2012 | [2012/48] | Numéro de priorité, date | DE201110102662 | 27.05.2011 Format original publié: DE102011102662 | [2012/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2527303 | Date: | 28.11.2012 | Langue: | DE | [2012/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2527303 | Date: | 06.05.2015 | Langue: | DE | [2015/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.10.2012 | Classification | IPC: | C02F1/44, A61M1/16, B01D61/02, B01D61/12, B01D63/10, A61L2/04, B01D65/02, B01D61/58, B01D61/24, // C02F1/02, C02F1/38, C02F1/467, C02F1/48, C02F1/78, C02F103/02 | [2015/08] | CPC: |
B01D61/025 (EP,US);
A61M1/1656 (EP,US);
A61M1/1672 (EP,US);
B01D61/12 (EP,US);
B01D61/243 (EP,US);
B01D61/58 (EP,US);
B01D65/02 (EP,US);
C02F1/441 (EP,US);
B01D2311/04 (EP,US);
B01D2311/08 (EP,US);
B01D2311/103 (EP,US);
B01D2311/2531 (EP,US);
B01D2311/2607 (EP,US);
B01D2311/2615 (EP,US);
B01D2311/2676 (EP,US);
B01D2311/2684 (EP,US);
B01D2311/2692 (EP,US);
B01D2321/08 (EP,US);
C02F1/02 (EP,US);
C02F1/385 (EP,US);
C02F1/4672 (EP,US);
C02F1/48 (EP,US);
C02F1/78 (EP,US);
C02F2103/026 (EP,US);
C02F2201/004 (EP,US);
C02F2201/005 (EP,US);
C02F2209/003 (EP,US);
C02F2209/008 (EP,US);
C02F2209/02 (EP,US);
C02F2209/055 (EP,US);
C02F2209/40 (EP,US);
C02F2301/043 (EP,US);
C02F2301/046 (EP,US);
C02F2303/04 (EP,US);
C02F2303/16 (EP,US);
C02F2303/22 (EP,US);
C02F2305/023 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2012/48] | C02F1/44, C02F9/00, A61L2/04, A61M1/16, B01D63/10, B01D61/02, B01D61/12, B01D61/58, B01D65/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/19] |
Précédent [2012/48] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | RO-(Umkehrosmose) Anlage | [2012/48] | Anglais: | Reverse osmosis assembly | [2012/48] | Français: | Installation RO (osmose inverse) | [2012/48] | Procédure d'examen | 04.05.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.05.2013 | Requête en examen déposée [2013/25] | 04.11.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.03.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.08.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.09.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.02.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.03.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 26.03.2015 | Taxe de délivrance payée | 26.03.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP15000211.1 / EP2865651 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.11.2013 | Opposition(s) | 09.02.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.03.2012 | AL | 06.05.2015 | CY | 06.05.2015 | CZ | 06.05.2015 | DK | 06.05.2015 | EE | 06.05.2015 | FI | 06.05.2015 | HR | 06.05.2015 | IT | 06.05.2015 | LT | 06.05.2015 | LV | 06.05.2015 | MC | 06.05.2015 | MK | 06.05.2015 | MT | 06.05.2015 | NL | 06.05.2015 | PL | 06.05.2015 | RO | 06.05.2015 | RS | 06.05.2015 | SE | 06.05.2015 | SI | 06.05.2015 | SK | 06.05.2015 | SM | 06.05.2015 | BG | 06.08.2015 | NO | 06.08.2015 | GR | 07.08.2015 | IS | 06.09.2015 | PT | 07.09.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/28] | HU | 17.03.2012 | |
CY | 06.05.2015 | ||
CZ | 06.05.2015 | ||
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
MC | 06.05.2015 | ||
MK | 06.05.2015 | ||
MT | 06.05.2015 | ||
NL | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SE | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
SM | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2017/40] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
MC | 06.05.2015 | ||
MT | 06.05.2015 | ||
NL | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SE | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2016/49] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
MC | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SI | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2016/21] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
IT | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2016/10] | CZ | 06.05.2015 | |
DK | 06.05.2015 | ||
EE | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
PL | 06.05.2015 | ||
RO | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
SK | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2016/09] | DK | 06.05.2015 | |
EE | 06.05.2015 | ||
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2016/07] | DK | 06.05.2015 | |
FI | 06.05.2015 | ||
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2015/50] | FI | 06.05.2015 | |
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
BG | 06.08.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
IS | 06.09.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | ||
Précédent [2015/49] | FI | 06.05.2015 | |
HR | 06.05.2015 | ||
LT | 06.05.2015 | ||
LV | 06.05.2015 | ||
RS | 06.05.2015 | ||
NO | 06.08.2015 | ||
GR | 07.08.2015 | ||
PT | 07.09.2015 | Citations: | Recherche | [XI]JPH0235916 (NITTO DENKO CORP); | [XI]JPH02227128 (NITTO DENKO CORP); | [XI]DE3941131 ; | [XI]DE19530190 (CWD REINSTWASSERSYSTEME CHRIST [DE]); | [XI]DE10262036 (VOELKER MANFRED [DE]); | [XPI]EP2423169 (VOELKER MANFRED [DE]) |