EP2522402 - Système de lutte contre les incendies [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.03.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Isolcell S.p.A. Via Antonio Meucci 7 39055 Laives (Bolzano) / IT | [2016/19] |
Précédent [2012/46] | Pour tous les Etats désignés ISOLCELL ITALIA S.P.A. Via Antonio Meucci 7 39055 Laives (BZ) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Pruneri, Marco Via del Rio 8 39040 Ora (Bolzano) / IT | 02 /
Vlaic, Andrea Via Fago 21 39100 Bolzano / IT | [2012/46] | Mandataire(s) | Forattini, Amelia Internazionale Brevetti Ingg. ZINI, MARANESI & C. S.r.l. Piazza Castello 1 20121 Milano / IT | [2016/19] |
Précédent [2012/46] | Forattini, Amelia Internazionale Brevetti Ingg. ZINI, MARANESI & C. S.r.l. Piazza Castello 1 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 12002762.8 | 20.04.2012 | [2012/46] | Numéro de priorité, date | IT2011MI00686 | 21.04.2011 Format original publié: IT MI20110686 | [2012/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2522402 | Date: | 14.11.2012 | Langue: | EN | [2012/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2522402 | Date: | 11.05.2016 | Langue: | EN | [2016/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.10.2012 | Classification | IPC: | A62C37/40 | [2012/46] | CPC: |
A62C37/40 (EP);
A62C99/0018 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] |
Précédent [2012/46] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Feuerbekämpfungssystem | [2012/46] | Anglais: | Fire-fighting system | [2012/46] | Français: | Système de lutte contre les incendies | [2012/46] | Procédure d'examen | 11.03.2013 | Requête en examen déposée [2013/17] | 26.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.03.2016 | Taxe de délivrance payée | 21.03.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 21.03.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.11.2015 | Opposition(s) | 14.02.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.04.2012 | AL | 11.05.2016 | BE | 11.05.2016 | BG | 11.05.2016 | CY | 11.05.2016 | CZ | 11.05.2016 | DK | 11.05.2016 | EE | 11.05.2016 | FI | 11.05.2016 | HR | 11.05.2016 | LT | 11.05.2016 | LV | 11.05.2016 | MC | 11.05.2016 | MK | 11.05.2016 | NL | 11.05.2016 | PL | 11.05.2016 | RO | 11.05.2016 | RS | 11.05.2016 | SI | 11.05.2016 | SK | 11.05.2016 | SM | 11.05.2016 | GR | 12.08.2016 | IS | 11.09.2016 | [2020/33] |
Précédent [2019/51] | HU | 20.04.2012 | |
AL | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
MK | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 20.04.2012 | |
AL | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CY | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 20.04.2012 | |
AL | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
BG | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 20.04.2012 | |
AL | 11.05.2016 | ||
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 11.05.2016 | |
BE | 11.05.2016 | ||
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2018/01] | BE | 11.05.2016 | |
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
MC | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2017/37] | BE | 11.05.2016 | |
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SI | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2017/11] | BE | 11.05.2016 | |
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
SM | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | BE | 11.05.2016 | |
CZ | 11.05.2016 | ||
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
PL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
SK | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 11.05.2016 | |
DK | 11.05.2016 | ||
EE | 11.05.2016 | ||
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RO | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | DK | 11.05.2016 | |
FI | 11.05.2016 | ||
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | FI | 11.05.2016 | |
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
GR | 12.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | FI | 11.05.2016 | |
HR | 11.05.2016 | ||
LT | 11.05.2016 | ||
LV | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
RS | 11.05.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 11.05.2016 | |
LT | 11.05.2016 | ||
NL | 11.05.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 11.05.2016 | Citations: | Recherche | [A]DE19934118 (WAGNER ALARM SICHERUNG [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]US2003058114 (MILLER MARK S [US], et al) [A] 1 * figure 1 *; | [A]CH572752 (CERBERUS AG) [A] 1 * figures 1,2 *; | [A]WO03056325 (WAGNER ALARM SICHERUNG [DE], et al) [A] 1 * abstract * | par le demandeur | DE19934118 |