EP2480006 - Structure améliorée pour amplificateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.11.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 09.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.11.2017 | Demande réputée retirée | publié le 27.12.2017 [2017/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TiinLab Audio Technology Ltd. 5F, No. 186, Sec. 2, Jhongsing Rd. Sindian Dist. New Taipei City / TW | [2012/30] | Inventeur(s) | 01 /
Chen, Cheng-Yuan TiinLab Audio Technology Ltd. 5F, No. 186, Sec. 2, Jhongsing Rd. Sindian District New Taipei City / TW | 02 /
Tsai, Hong-Bing TiinLab Audio Technology Ltd. No. 1, Sec. 1, Shennong Rd., Yilan City Yilan County Yilan City / TW | [2012/30] | Mandataire(s) | Wittmann, Günther Patentanwaltskanzlei Wittmann Frans-Hals-Straße 31 81479 München / DE | [N/P] |
Précédent [2012/30] | Wittmann, Günther Wittmann Hernandez Patent Attorneys Boschetsrieder Straße 67 81379 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12151713.0 | 19.01.2012 | [2012/30] | Numéro de priorité, date | TW20110101902 | 19.01.2011 Format original publié: TW 100101902 | [2012/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2480006 | Date: | 25.07.2012 | Langue: | EN | [2012/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2480006 | Date: | 04.01.2017 | Langue: | EN | [2017/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.12.2016 | Classification | IPC: | H04R7/26 | [2017/01] | CPC: |
H04R7/26 (EP,US);
H04R9/02 (KR);
H04R9/04 (KR)
|
Précédent IPC [2012/30] | H04R1/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Verbesserte Struktur für einen Verstärker | [2012/30] | Anglais: | Improved structure for amplifier | [2012/30] | Français: | Structure améliorée pour amplificateur | [2012/30] | Procédure dexamen | 05.07.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/52] | 10.08.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2017 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]KR100930537B (BLUECOM CO LTD [KR]) [X] 1,2,7-10,13 * paragraphs [0015] - [0028]; figures 3, 4 *; | [X]KR100963561B (BUMJIN I & D CO LTD [KR]) [X] 1,2,5,8-10,13 * paragraphs [0023] - [0039]; figures 3-7 *; | [XY]JP2001028796 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1 * paragraphs [0009] - [0012] - [0 20] - [0024] - [0 30] - [0032]; figures 1-3, 6 * [Y] 2,8-10,13; | [XA]US4722517 (DIJKSTRA KEES [NL], et al) [X] 1 * column 5, line 52 - column 7, line 16; figures 1a, 1b * [A] 2-15; | [Y]US2008205688 (SATO EIJI [JP]) [Y] 2,8-10,13 * paragraphs [0013] - [0020] - [0 62] - [0065] - [0 58]; figures 1C, 2 *; | [A]KR20100109636 (KIM SANG ROK [KR]) [A] 1-15 * paragraphs [0006] - [0008]; figure 1 * |