EP2620112 - Dispositif d'ancrage d'os [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.09.2015 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Biedermann Technologies GmbH & Co. KG Josefstr. 5 78166 Donaueschingen / DE | [2013/31] | Inventeur(s) | 01 /
Matthis, Wilfried Mühlenstr. 11 79367 Weisweil / DE | 02 /
Meer, Martin Birkenweg 7/1 72189 Vöhringen / DE | 03 /
Biedermann, Lutz Am Schäfersteig 8 78048 VS-Villingen / DE | [2014/45] |
Précédent [2013/31] | 01 /
Matthia, Wilfried Mühlenstr. 11 79367 Weisweil / DE | ||
02 /
Meer, Martin Birkenweg 7/1 72189 Vöhringen / DE | |||
03 /
Biedermann, Lutz Am Schäfersteig 8 78048 VS-Villingen / DE | Mandataire(s) | Prüfer & Partner mbB Patentanwälte · Rechtsanwälte Sohnckestraße 12 81479 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/31] | Prüfer & Partner GbR European Patent Attorneys Sohnckestrasse 12 81479 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12153154.5 | 30.01.2012 | [2013/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2620112 | Date: | 31.07.2013 | Langue: | EN | [2013/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2620112 | Date: | 12.11.2014 | Langue: | EN | [2014/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.07.2012 | Classification | IPC: | A61B17/70 | [2013/31] | CPC: |
A61B17/7035 (EP,KR,US);
A61B17/7037 (KR,US);
A61B17/7002 (KR,US);
A61B17/7032 (KR);
A61B17/7034 (KR,US);
A61B17/7049 (KR);
A61B17/7082 (KR);
A61B17/8605 (US);
A61B2017/00526 (US);
F04C2270/041 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/31] | Titre | Allemand: | Knochenverankerungsvorrichtung | [2013/31] | Anglais: | Bone anchoring device | [2013/31] | Français: | Dispositif d'ancrage d'os | [2013/31] | Procédure d'examen | 31.01.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.01.2014 | Requête en examen déposée [2014/11] | 05.06.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.10.2014 | Taxe de délivrance payée | 01.10.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.10.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP14192707.9 / EP2837347 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.06.2014 | Opposition(s) | 13.08.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.01.2012 | AL | 12.11.2014 | AT | 12.11.2014 | BG | 12.11.2014 | CY | 12.11.2014 | CZ | 12.11.2014 | DK | 12.11.2014 | EE | 12.11.2014 | FI | 12.11.2014 | HR | 12.11.2014 | LT | 12.11.2014 | LV | 12.11.2014 | MC | 12.11.2014 | MK | 12.11.2014 | MT | 12.11.2014 | NL | 12.11.2014 | PL | 12.11.2014 | RO | 12.11.2014 | RS | 12.11.2014 | SE | 12.11.2014 | SI | 12.11.2014 | SK | 12.11.2014 | SM | 12.11.2014 | TR | 12.11.2014 | IE | 30.01.2015 | LU | 30.01.2015 | BE | 31.01.2015 | NO | 12.02.2015 | GR | 13.02.2015 | IS | 12.03.2015 | PT | 12.03.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 30.01.2012 | |
AT | 12.11.2014 | ||
BG | 12.11.2014 | ||
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
MK | 12.11.2014 | ||
MT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
SM | 12.11.2014 | ||
TR | 12.11.2014 | ||
IE | 30.01.2015 | ||
LU | 30.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 30.01.2012 | |
AT | 12.11.2014 | ||
BG | 12.11.2014 | ||
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
MT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
SM | 12.11.2014 | ||
TR | 12.11.2014 | ||
IE | 30.01.2015 | ||
LU | 30.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
MT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
IE | 30.01.2015 | ||
LU | 30.01.2015 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SI | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
IE | 30.01.2015 | ||
LU | 30.01.2015 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
IE | 30.01.2015 | ||
LU | 30.01.2015 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/43] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
MC | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
LU | 30.01.2015 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
LU | 30.01.2015 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/37] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
SK | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/36] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
CZ | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RO | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
DK | 12.11.2014 | ||
EE | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/26] | AT | 12.11.2014 | |
CY | 12.11.2014 | ||
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/25] | AT | 12.11.2014 | |
FI | 12.11.2014 | ||
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/24] | FI | 12.11.2014 | |
HR | 12.11.2014 | ||
LT | 12.11.2014 | ||
LV | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
PL | 12.11.2014 | ||
RS | 12.11.2014 | ||
SE | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
GR | 13.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/23] | FI | 12.11.2014 | |
LT | 12.11.2014 | ||
NL | 12.11.2014 | ||
NO | 12.02.2015 | ||
IS | 12.03.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/22] | LT | 12.11.2014 | |
NO | 12.02.2015 | ||
PT | 12.03.2015 | ||
Précédent [2015/21] | LT | 12.11.2014 | |
NO | 12.02.2015 | ||
Précédent [2015/20] | LT | 12.11.2014 | Citations: | Recherche | [XDI]US7604656 (SHLUZAS ALAN E [US]) [XD] 1-5,7,8,12,13 * figures 7,9,14-16,18 * * column 1, line 50 - line 67 * * column 7, line 34 - line 59 * * column 8, line 5 - column 44 * * column 15, line 33 - column 16, line 19 * * column 16, line 35 - line 58 * * column 17, line 7 - line 15 * * column 17, line 53 - column 14 * * column 19, line 46 - line 61 * * column 20, line 11 - line 24 * [I] 10,14; | [X]US2010191293 (JACKSON ROGER P [US]) [X] 1,2,4,5,7-9,11,12,15 * paragraphs [0049] - [0051]; figures 1,8,9A,12 *; | [X]EP2371311 (BIEDERMANN MOTECH GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-5,7,8,12,13 * paragraphs [0020] , [0026] , [0029]; figures 1,7,10 *; | [E]WO2012064360 (JACKSON ROGER P [US]) [E] 1-5,7,8,12,13* paragraphs [0165] , [0167] - [0169] - [0171] , [0173]; figures 34-56 *; | [E]EP2455028 (BIEDERMANN TECHNOLOGIES GMBH [DE]) [E] 1,2,4,5,7,8,11,12,15 * abstract * * paragraphs [0023] , [0029] *; | [E]EP2468198 (BIEDERMANN TECHNOLOGIES GMBH [DE]) [E] 1,2,4,5,7,8,11,12,15 * paragraphs [0016] , [0019]; figures 1,5A * | par le demandeur | US2007118123 | US7604656 |