EP2624475 - Transmission de la puissance combinée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.12.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/32] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Weiler, Richard Lützowufer 14 10785 Berlin / DE | 02 /
Keusgen, Wilhelm Schauensteiner Weg 7a 14089 Berlin / DE | [2013/32] | Mandataire(s) | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/05] | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann Stöckeler & Zinkler & Partner Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Précédent [2013/32] | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler & Partner P.O. Box 246 82043 Pullach / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 12153262.6 | 31.01.2012 | [2013/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2624475 | Date: | 07.08.2013 | Langue: | EN | [2013/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2624475 | Date: | 28.01.2015 | Langue: | EN | [2015/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.2012 | Classification | IPC: | H04B7/06, H01Q3/40 | [2013/32] | CPC: |
H04B7/0608 (EP,US);
H01Q3/40 (EP,US);
H04B1/44 (US);
H04B7/0678 (EP,US);
H04W76/10 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/34] | Titre | Allemand: | Kombinierte Leistungsübertragung | [2015/05] | Anglais: | Combined Power Transmission | [2013/32] | Français: | Transmission de la puissance combinée | [2013/32] |
Précédent [2013/32] | Kombinierte Kraftübertragung | Procédure d'examen | 10.07.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.07.2013 | Requête en examen déposée [2013/34] | 13.08.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.12.2014 | Taxe de délivrance payée | 11.12.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.12.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.08.2014 | Opposition(s) | 29.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.01.2012 | AL | 28.01.2015 | AT | 28.01.2015 | BE | 28.01.2015 | CY | 28.01.2015 | CZ | 28.01.2015 | DK | 28.01.2015 | EE | 28.01.2015 | ES | 28.01.2015 | FI | 28.01.2015 | HR | 28.01.2015 | LT | 28.01.2015 | LV | 28.01.2015 | MC | 28.01.2015 | MK | 28.01.2015 | MT | 28.01.2015 | NL | 28.01.2015 | PL | 28.01.2015 | RO | 28.01.2015 | RS | 28.01.2015 | SE | 28.01.2015 | SI | 28.01.2015 | SK | 28.01.2015 | SM | 28.01.2015 | TR | 28.01.2015 | CH | 31.01.2015 | IE | 31.01.2015 | LI | 31.01.2015 | LU | 31.01.2015 | BG | 28.04.2015 | NO | 28.04.2015 | GR | 29.04.2015 | IS | 28.05.2015 | PT | 28.05.2015 | [2018/46] |
Précédent [2018/31] | HU | 31.01.2012 | |
AT | 28.01.2015 | ||
BE | 28.01.2015 | ||
CY | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MK | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
SM | 28.01.2015 | ||
TR | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
LU | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
PT | 28.05.2015 | ||
Précédent [2018/02] | HU | 31.01.2012 | |
AT | 28.01.2015 | ||
BE | 28.01.2015 | ||
CY | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
SM | 28.01.2015 | ||
TR | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
LU | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
PT | 28.05.2015 | ||
Précédent [2017/39] | HU | 31.01.2012 | |
AT | 28.01.2015 | ||
BE | 28.01.2015 | ||
CY | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
SM | 28.01.2015 | ||
TR | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
PT | 28.05.2015 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 28.01.2015 | |
BE | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 28.01.2015 | |
BE | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2016/12] | AT | 28.01.2015 | |
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 28.01.2015 | |
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2015/49] | AT | 28.01.2015 | |
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2015/47] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2015/39] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2015/38] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Précédent [2015/37] | ES | 28.01.2015 | |
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
Précédent [2015/36] | ES | 28.01.2015 | |
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
Précédent [2015/35] | ES | 28.01.2015 | |
LT | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
Précédent [2015/33] | ES | 28.01.2015 | |
BE | 31.01.2015 | ||
Précédent [2015/30] | BE | 31.01.2015 | Citations: | Recherche | [A]US5430453 (RUDISH RONALD M [US], et al) [A] 1-16 * figure 1 *; | [XI]US2004027305 (PLEVA JOSEPH S [US], et al) [X] 1-5,11,14-16 * figures 2,3,7, 7B * * page 4, paragraph 55 - page 5, paragraph 60 * * page 3, paragraph 39 * * page 4, paragraph 48 - paragraph 50 * [I] 6-10,12,13; | [A]US2005128022 (ULM MARKUS [US], et al) [A] 12 * figure 7 ** page 2, paragraph 25 - paragraph 26 *; | [I]US2011090100 (SHEMIRANI MAHDIEH B [US], et al) [I] 1,15,16 * page 2, paragraph 28 - paragraph 31 * * page 7, paragraph 104 * * page 8, paragraph 111 * |