EP2484440 - UTILISATION D'UN CATALYSEUR POUR THERMOLYSE DES DÉCHETS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2012/32] | Catalyseur pour thermolyse des déchets | ||
[2016/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.03.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eonsudenergia S.r.l. Via di Renazzo 86/1 44042 Cento (Ferrara) / IT | [2012/32] | Inventeur(s) | 01 /
Galantini, Gilberto Via Fratelli Rosselli 7 44042 Cento (Ferrara) / IT | [2012/32] | Mandataire(s) | Colò, Chiara Bugnion S.p.A. Via Vellani Marchi, 20 41124 Modena / IT | [2012/32] | Numéro de la demande, date de dépôt | 12153586.8 | 02.02.2012 | [2012/32] | Numéro de priorité, date | IT2011BO00043 | 02.02.2011 Format original publié: IT BO20110043 | [2012/32] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2484440 | Date: | 08.08.2012 | Langue: | EN | [2012/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2484440 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | EN | [2016/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.2012 | Classification | IPC: | B01J23/18, B01J27/057, B01J37/00, B01J37/02, F23G5/027, C01B19/00 | [2012/32] | CPC: |
B01J27/0573 (EP);
B01J23/18 (EP);
B01J37/0081 (EP);
B01J37/023 (EP);
C10B1/10 (EP);
C10B53/00 (EP);
C22C1/02 (EP);
C22C28/00 (EP);
F23G5/0276 (EP);
F23G5/20 (EP);
F23G7/065 (EP);
F23G2900/50202 (EP);
F23M2900/05004 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/17] |
Précédent [2012/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | 07.02.2013 | ME | 07.02.2013 | Titre | Allemand: | VERWENDUNG EINES KATALYSATORS ZUR ABFALLTHERMOLYSE | [2016/02] | Anglais: | USE OF A CATALYST FOR WASTE THERMOLYSIS | [2016/02] | Français: | UTILISATION D'UN CATALYSEUR POUR THERMOLYSE DES DÉCHETS | [2016/02] |
Précédent [2012/32] | Katalysator zur Abfallthermolyse | ||
Précédent [2012/32] | A catalyst for waste thermolysis | ||
Précédent [2012/32] | Catalyseur pour thermolyse des déchets | Procédure d'examen | 07.02.2013 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.02.2013 | Requête en examen déposée [2013/12] | 17.11.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 18.11.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.12.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.2016 | Taxe de délivrance payée | 08.03.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.03.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.11.2015 | Opposition(s) | 30.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.02.2012 | AL | 27.04.2016 | AT | 27.04.2016 | BE | 27.04.2016 | BG | 27.04.2016 | CY | 27.04.2016 | CZ | 27.04.2016 | DK | 27.04.2016 | EE | 27.04.2016 | ES | 27.04.2016 | FI | 27.04.2016 | HR | 27.04.2016 | IT | 27.04.2016 | LT | 27.04.2016 | LV | 27.04.2016 | MC | 27.04.2016 | MK | 27.04.2016 | NL | 27.04.2016 | PL | 27.04.2016 | RO | 27.04.2016 | RS | 27.04.2016 | SE | 27.04.2016 | SI | 27.04.2016 | SK | 27.04.2016 | TR | 27.04.2016 | NO | 27.07.2016 | GR | 28.07.2016 | IS | 27.08.2016 | PT | 29.08.2016 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 02.02.2012 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/51] | HU | 02.02.2012 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 02.02.2012 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 02.02.2012 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 02.02.2012 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 27.04.2016 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/48] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/09] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/52] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 27.04.2016 | |
ES | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 27.04.2016 | |
LT | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 27.04.2016 | |
NL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/44] | NL | 27.04.2016 | Citations: | Recherche | [X]US4183803 (MCKAY DWIGHT L [US]) [X] 1-8 * example 3; table 3 *; | [A]GB1558656 (SHELL INT RESEARCH) [A] 1-8 * claim 1 *; | [X]US5614038 (KING MICHAEL G [US], et al) [X] 1-8 * examples 1-2; claim 1 *; | [X]JPH11186616 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [X] 1-8 * EPO abstract *; | [X]JPH09172202 (AISIN SEIKI) [X] 1-8 * EPO abstract *; | [X]US2004217333 (MIYASHITA NORIHIKO [JP], et al) [X] 1-8 * example 1 * |